12 (13/112) |
2013-11-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - EfsaneMuho |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tím zanikol - EfsaneMuho |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Adam Szalai |
12 (59/112) |
2013-12-18 |
Tím zanikol - Adam Szalai |
12 (61/112) |
2013-12-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - gokhan8592 |
12 (84/112) |
2014-01-12 |
Tím zanikol - gokhan8592 |
12 (87/112) |
2014-01-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Emerti |
12 (110/112) |
2014-02-07 |
Tím zanikol - Emerti |
12 (111/112) |
2014-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - umutkenan |
13 (23/112) |
2014-03-04 |
Tím zanikol - umutkenan |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - alihamza |
13 (53/112) |
2014-04-03 |
Tím zanikol - alihamza |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Talat Turgut |
13 (78/112) |
2014-04-28 |
Tím zanikol - Talat Turgut |
13 (79/112) |
2014-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - gsyvz28 |
13 (102/112) |
2014-05-22 |
Tím zanikol - gsyvz28 |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - sezer2289 |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím zanikol - sezer2289 |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - antepspor |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím zanikol - antepspor |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Turgay Girista |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tím zanikol - Turgay Girista |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - yusuf152 |
14 (84/112) |
2014-08-24 |
Tím zanikol - yusuf152 |
14 (88/112) |
2014-08-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - enbuyukeses |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tím zanikol - enbuyukeses |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - direktuvar |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tím zanikol - direktuvar |
15 (26/112) |
2014-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - blackmask1903 |
15 (49/112) |
2014-11-09 |
Tím zanikol - blackmask1903 |
15 (49/112) |
2014-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - furkantkn |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tím zanikol - furkantkn |
15 (74/112) |
2014-12-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - ozgury |
16 (49/112) |
2015-03-01 |
Tím zanikol - ozgury |
16 (82/112) |
2015-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - postan01 |
16 (105/112) |
2015-04-26 |
Tím zanikol - postan01 |
17 (39/112) |
2015-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - muhammet basturk |
17 (62/112) |
2015-07-04 |
Tím zanikol - muhammet basturk |
17 (62/112) |
2015-07-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nurkan Hafızoğlu |
17 (85/112) |
2015-07-27 |
Tím zanikol - Nurkan Hafızoğlu |
17 (88/112) |
2015-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - lepepe38 |
17 (111/112) |
2015-08-22 |
Tím zanikol - lepepe38 |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - giras147 |
18 (23/112) |
2015-09-15 |
Tím zanikol - giras147 |
18 (23/112) |
2015-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - karakagan |
18 (46/112) |
2015-10-08 |
Tím zanikol - karakagan |
18 (46/112) |
2015-10-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - asasassa |
18 (69/112) |
2015-10-31 |
Tím zanikol - asasassa |
18 (70/112) |
2015-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Umutcan Tanrıverdi |
18 (93/112) |
2015-11-24 |
Tím zanikol - Umutcan Tanrıverdi |
18 (93/112) |
2015-11-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - 17Gecekondu |
19 (4/112) |
2015-12-17 |
Tím zanikol - 17Gecekondu |
20 (6/112) |
2016-04-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - tekgeçerim |
20 (29/112) |
2016-05-02 |
Tím zanikol - tekgeçerim |
20 (30/112) |
2016-05-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - mresat |
20 (53/112) |
2016-05-26 |
Tím zanikol - mresat |
20 (54/112) |
2016-05-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - avatae2323 |
20 (77/112) |
2016-06-19 |
Tím zanikol - avatae2323 |
20 (78/112) |
2016-06-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Burak Kugu |
20 (101/112) |
2016-07-13 |
Tím zanikol - Burak Kugu |
20 (101/112) |
2016-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mert Ahmet Aydın |
21 (12/112) |
2016-08-05 |
Tím zanikol - Mert Ahmet Aydın |
21 (16/112) |
2016-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Doğaç Pehlivan |
21 (39/112) |
2016-09-01 |
Tím zanikol - Doğaç Pehlivan |
21 (39/112) |
2016-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - İrfan Kambur |
21 (62/112) |
2016-09-24 |
Tím zanikol - İrfan Kambur |
21 (65/112) |
2016-09-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - BestOfEros |
21 (88/112) |
2016-10-20 |
Tím zanikol - BestOfEros |
21 (96/112) |
2016-10-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - emenuella |
22 (7/112) |
2016-11-20 |
Tím zanikol - emenuella |
22 (12/112) |
2016-11-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sİnan Durmaz |
22 (16/112) |
2016-11-29 |
Tím zanikol - Sİnan Durmaz |
22 (16/112) |
2016-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ken Kaneki |
22 (42/112) |
2016-12-25 |
Tím zanikol - Ken Kaneki |
22 (42/112) |
2016-12-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Atay Can |
22 (65/112) |
2017-01-17 |
Tím zanikol - Atay Can |
22 (68/112) |
2017-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - mustafa 231 |
22 (91/112) |
2017-02-12 |
Tím zanikol - mustafa 231 |
22 (91/112) |
2017-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - ilyaskurul |
23 (2/112) |
2017-03-07 |
Tím zanikol - ilyaskurul |
23 (5/112) |
2017-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - omeryms44 |
23 (28/112) |
2017-04-02 |
Tím zanikol - omeryms44 |
23 (37/112) |
2017-04-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Enes Alku |
23 (60/112) |
2017-05-04 |
Tím zanikol - Enes Alku |
23 (62/112) |
2017-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - umutcan119 |
23 (85/112) |
2017-05-29 |
Tím zanikol - umutcan119 |
23 (104/112) |
2017-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - meriç kartal |
24 (15/112) |
2017-07-10 |
Tím zanikol - meriç kartal |
24 (15/112) |
2017-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - fatihhhh |
24 (38/112) |
2017-08-02 |
Tím zanikol - fatihhhh |
24 (39/112) |
2017-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - jorbox |
24 (62/112) |
2017-08-26 |
Tím zanikol - jorbox |
24 (65/112) |
2017-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - samett00 |
24 (88/112) |
2017-09-21 |
Tím zanikol - samett00 |
25 (77/112) |
2017-12-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - persidodo22 |
25 (100/112) |
2018-01-23 |
Tím zanikol - persidodo22 |
25 (101/112) |
2018-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mazlum Avşar |
26 (12/112) |
2018-02-16 |
Tím zanikol - Mazlum Avşar |
26 (12/112) |
2018-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - makazaga |
26 (35/112) |
2018-03-11 |
Tím zanikol - makazaga |
26 (37/112) |
2018-03-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - mustafaturkey |
26 (60/112) |
2018-04-05 |
Tím zanikol - mustafaturkey |
26 (74/112) |
2018-04-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - uysalqq |
26 (97/112) |
2018-05-12 |
Tím zanikol - uysalqq |
26 (102/112) |
2018-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - umitdemır |
27 (13/112) |
2018-06-09 |
Tím zanikol - umitdemır |
27 (15/112) |
2018-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - onurbaba1905 |
27 (38/112) |
2018-07-04 |
Tím zanikol - onurbaba1905 |
27 (40/112) |
2018-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Süleyman01 |
27 (63/112) |
2018-07-29 |
Tím zanikol - Süleyman01 |
27 (72/112) |
2018-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - ERKAM KARAKOC |
27 (95/112) |
2018-08-30 |
Tím zanikol - ERKAM KARAKOC |
28 (15/112) |
2018-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hsntlglr |
28 (41/112) |
2018-10-27 |
Tím zanikol - Hsntlglr |
28 (46/112) |
2018-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - eaellez |
28 (69/112) |
2018-11-24 |
Tím zanikol - eaellez |
28 (81/112) |
2018-12-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eyyüp01 |
28 (104/112) |
2018-12-29 |
Tím zanikol - Eyyüp01 |
33 (16/112) |
2020-04-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nick Fallin |
33 (39/112) |
2020-05-07 |
Tím zanikol - Nick Fallin |
33 (59/112) |
2020-05-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - ynsmrz |
33 (83/112) |
2020-06-20 |
Tím zanikol - ynsmrz |