12 (32/112) |
2013-11-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - VERZA333 |
12 (55/112) |
2013-12-14 |
Tím zanikol - VERZA333 |
12 (56/112) |
2013-12-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - nibiru99 |
13 (77/112) |
2014-04-27 |
Tím zanikol - nibiru99 |
13 (90/112) |
2014-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - mansurchik |
14 (1/112) |
2014-06-02 |
Tím zanikol - mansurchik |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - gendosss |
14 (42/112) |
2014-07-13 |
Tím zanikol - gendosss |
14 (42/112) |
2014-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - kostya2001 |
14 (65/112) |
2014-08-05 |
Tím zanikol - kostya2001 |
14 (67/112) |
2014-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - HoKayT |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tím zanikol - HoKayT |
15 (52/112) |
2014-11-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - PavelDmitry |
15 (77/112) |
2014-12-07 |
Tím zanikol - PavelDmitry |
15 (87/112) |
2014-12-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eroshik0301 |
15 (110/112) |
2015-01-09 |
Tím zanikol - Eroshik0301 |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sanginetty |
16 (49/112) |
2015-03-01 |
Tím zanikol - Sanginetty |
16 (49/112) |
2015-03-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexzlord |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tím zanikol - Alexzlord |
16 (82/112) |
2015-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - polukot |
16 (105/112) |
2015-04-26 |
Tím zanikol - polukot |
16 (105/112) |
2015-04-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - mcDiver |
17 (16/112) |
2015-05-19 |
Tím zanikol - mcDiver |
17 (16/112) |
2015-05-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - dimaTURBObizeps |
17 (39/112) |
2015-06-11 |
Tím zanikol - dimaTURBObizeps |
17 (40/112) |
2015-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - dtolstobrov |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tím zanikol - dtolstobrov |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - dzhambulat95 |
18 (7/112) |
2015-08-30 |
Tím zanikol - dzhambulat95 |
18 (7/112) |
2015-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Niki Lauda |
18 (30/112) |
2015-09-22 |
Tím zanikol - Niki Lauda |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - oblako11 |
18 (67/112) |
2015-10-29 |
Tím zanikol - oblako11 |
18 (67/112) |
2015-10-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vladimir89 |
18 (90/112) |
2015-11-21 |
Tím zanikol - Vladimir89 |
18 (90/112) |
2015-11-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jorik25 |
21 (100/112) |
2016-11-01 |
Tím zanikol - Jorik25 |