12 (78/112) |
2014-01-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaocarmo |
12 (101/112) |
2014-01-29 |
Tím zanikol - joaocarmo |
12 (101/112) |
2014-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Frodri |
13 (16/112) |
2014-02-25 |
Tím zanikol - Frodri |
13 (17/112) |
2014-02-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - reden5 |
13 (40/112) |
2014-03-21 |
Tím zanikol - reden5 |
13 (41/112) |
2014-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - pdrpx |
13 (64/112) |
2014-04-14 |
Tím zanikol - pdrpx |
13 (64/112) |
2014-04-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - nunonene |
13 (87/112) |
2014-05-07 |
Tím zanikol - nunonene |
13 (88/112) |
2014-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - franciscolm7 |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tím zanikol - franciscolm7 |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andre Patricio |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tím zanikol - Andre Patricio |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedroseco10 |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tím zanikol - pedroseco10 |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - sempre games |
14 (68/112) |
2014-08-08 |
Tím zanikol - sempre games |
14 (68/112) |
2014-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - hugomaia1 |
14 (91/112) |
2014-08-31 |
Tím zanikol - hugomaia1 |
14 (91/112) |
2014-08-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vasco700 |
15 (2/112) |
2014-09-23 |
Tím zanikol - Vasco700 |
15 (2/112) |
2014-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - leandropito |
15 (25/112) |
2014-10-16 |
Tím zanikol - leandropito |
15 (25/112) |
2014-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - SousaBest |
15 (48/112) |
2014-11-08 |
Tím zanikol - SousaBest |
15 (48/112) |
2014-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - ricardoroxa |
15 (71/112) |
2014-12-01 |
Tím zanikol - ricardoroxa |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - juanrocha1994 |
15 (95/112) |
2014-12-25 |
Tím zanikol - juanrocha1994 |
15 (95/112) |
2014-12-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - llcoolj2014 |
16 (6/112) |
2015-01-17 |
Tím zanikol - llcoolj2014 |
16 (6/112) |
2015-01-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - thenanger |
16 (29/112) |
2015-02-09 |
Tím zanikol - thenanger |
16 (30/112) |
2015-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - sebasrPT |
16 (53/112) |
2015-03-05 |
Tím zanikol - sebasrPT |
16 (65/112) |
2015-03-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - santos69 |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tím zanikol - santos69 |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Booth RM |
17 (2/112) |
2015-05-05 |
Tím zanikol - Booth RM |
17 (5/112) |
2015-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kunha Jah |
17 (29/112) |
2015-06-01 |
Tím zanikol - Kunha Jah |
17 (34/112) |
2015-06-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - vilelas19 |
17 (58/112) |
2015-06-30 |
Tím zanikol - vilelas19 |
17 (59/112) |
2015-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Caco Luis Pimpão |
17 (82/112) |
2015-07-24 |
Tím zanikol - Caco Luis Pimpão |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - GabrielSilva12321 |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tím zanikol - GabrielSilva12321 |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - FALMA12345 |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tím zanikol - FALMA12345 |
18 (99/112) |
2015-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - camacho32 |
19 (10/112) |
2015-12-23 |
Tím zanikol - camacho32 |
19 (16/112) |
2015-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - MouGaal |
19 (39/112) |
2016-01-21 |
Tím zanikol - MouGaal |
19 (42/112) |
2016-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bernas444 |
19 (65/112) |
2016-02-16 |
Tím zanikol - Bernas444 |
19 (69/112) |
2016-02-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - vascoYOLO |
19 (92/112) |
2016-03-14 |
Tím zanikol - vascoYOLO |
19 (95/112) |
2016-03-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - gongas valente |
20 (6/112) |
2016-04-09 |
Tím zanikol - gongas valente |
20 (7/112) |
2016-04-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Telmotk |
20 (31/112) |
2016-05-04 |
Tím zanikol - Telmotk |
20 (34/112) |
2016-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - mc cris |
20 (57/112) |
2016-05-30 |
Tím zanikol - mc cris |
20 (71/112) |
2016-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - LobinhoPT |
20 (95/112) |
2016-07-07 |
Tím zanikol - LobinhoPT |
20 (97/112) |
2016-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - M Caju |
23 (55/112) |
2017-04-29 |
Tím zanikol - M Caju |