1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - inidor |
1 (47/112) |
2010-07-23 |
Tím zanikol - inidor |
1 (71/112) |
2010-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - EzioAuditore |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tím zanikol - EzioAuditore |
1 (101/112) |
2010-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - asdfh |
2 (12/112) |
2010-10-08 |
Tím zanikol - asdfh |
2 (12/112) |
2010-10-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jan Zampach |
3 (20/112) |
2011-02-05 |
Tím zanikol - Jan Zampach |
3 (20/112) |
2011-02-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Strongmax |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tím zanikol - Strongmax |
3 (52/112) |
2011-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - apophiser |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tím zanikol - apophiser |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - atomix3152 |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tím zanikol - atomix3152 |
4 (57/112) |
2011-07-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - soupír |
4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tím zanikol - soupír |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - FC Vracov |
6 (17/112) |
2012-01-04 |
Tím zanikol - FC Vracov |