10 (81/112) |
2013-05-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Beto Bueno |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tím zanikol - Beto Bueno |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ewerton Ramos |
11 (15/112) |
2013-07-15 |
Tím zanikol - Ewerton Ramos |
11 (15/112) |
2013-07-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vila Sonia |
11 (39/112) |
2013-08-08 |
Tím zanikol - Vila Sonia |
11 (39/112) |
2013-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - emanoel7 |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tím zanikol - emanoel7 |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - bruno99i |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tím zanikol - bruno99i |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - brunopiller |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tím zanikol - brunopiller |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - ygytgiytu |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím zanikol - ygytgiytu |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daniel157vl |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tím zanikol - Daniel157vl |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - leo1020 |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tím zanikol - leo1020 |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - andre luiz da cunha |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tím zanikol - andre luiz da cunha |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - robinhosenna22 |
13 (2/112) |
2014-02-11 |
Tím zanikol - robinhosenna22 |
13 (2/112) |
2014-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - joao147 |
13 (25/112) |
2014-03-06 |
Tím zanikol - joao147 |
13 (25/112) |
2014-03-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rodrigo Rezende |
13 (48/112) |
2014-03-29 |
Tím zanikol - Rodrigo Rezende |
13 (48/112) |
2014-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Douglas 2014 |
13 (71/112) |
2014-04-21 |
Tím zanikol - Douglas 2014 |
13 (71/112) |
2014-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luiz Eduardo Lourenço |
13 (94/112) |
2014-05-14 |
Tím zanikol - Luiz Eduardo Lourenço |
13 (94/112) |
2014-05-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedro ree |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tím zanikol - pedro ree |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - onithui |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tím zanikol - onithui |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Allan Eduardo da Silva |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tím zanikol - Allan Eduardo da Silva |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipe107 |
14 (75/112) |
2014-08-15 |
Tím zanikol - felipe107 |
15 (67/112) |
2014-11-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - tataka |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tím zanikol - tataka |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rafael Batistta |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tím zanikol - Rafael Batistta |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - rodrigo mendess |
16 (26/112) |
2015-02-06 |
Tím zanikol - rodrigo mendess |
16 (26/112) |
2015-02-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - betto joga |
16 (50/112) |
2015-03-02 |
Tím zanikol - betto joga |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - alland |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tím zanikol - alland |
16 (106/112) |
2015-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Deivisson Paixão |
17 (17/112) |
2015-05-20 |
Tím zanikol - Deivisson Paixão |
17 (17/112) |
2015-05-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - ennry |
17 (40/112) |
2015-06-12 |
Tím zanikol - ennry |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - MatthausZnZ |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tím zanikol - MatthausZnZ |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Macrodantina100 |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tím zanikol - Macrodantina100 |
17 (93/112) |
2015-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - luizzzzzzzz |
18 (4/112) |
2015-08-27 |
Tím zanikol - luizzzzzzzz |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedro t olivera |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tím zanikol - pedro t olivera |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - proprio |
20 (93/112) |
2016-07-05 |
Tím zanikol - proprio |
20 (93/112) |
2016-07-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - johngrenn |
21 (4/112) |
2016-07-28 |
Tím zanikol - johngrenn |
21 (4/112) |
2016-07-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vinidegree |
21 (27/112) |
2016-08-20 |
Tím zanikol - Vinidegree |
21 (27/112) |
2016-08-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Brendo1705 |
21 (54/112) |
2016-09-16 |
Tím zanikol - Brendo1705 |
21 (54/112) |
2016-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - brunope |
21 (78/112) |
2016-10-10 |
Tím zanikol - brunope |
21 (79/112) |
2016-10-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - joao benicio |
21 (102/112) |
2016-11-03 |
Tím zanikol - joao benicio |
21 (103/112) |
2016-11-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - vitorsa |
22 (15/112) |
2016-11-28 |
Tím zanikol - vitorsa |
22 (23/112) |
2016-12-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joao otavi |
22 (46/112) |
2016-12-29 |
Tím zanikol - Joao otavi |
22 (57/112) |
2017-01-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - cruzLS |
22 (80/112) |
2017-02-01 |
Tím zanikol - cruzLS |
22 (80/112) |
2017-02-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - marllonlo |
22 (104/112) |
2017-02-25 |
Tím zanikol - marllonlo |
22 (104/112) |
2017-02-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - jose st |
23 (15/112) |
2017-03-20 |
Tím zanikol - jose st |
23 (15/112) |
2017-03-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andrdy |
23 (38/112) |
2017-04-12 |
Tím zanikol - Andrdy |
23 (38/112) |
2017-04-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Talisson Henrique |
23 (61/112) |
2017-05-05 |
Tím zanikol - Talisson Henrique |
23 (62/112) |
2017-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - luiz felipe souza |
23 (85/112) |
2017-05-29 |
Tím zanikol - luiz felipe souza |
23 (85/112) |
2017-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Malagoni |
23 (109/112) |
2017-06-22 |
Tím zanikol - Malagoni |
23 (110/112) |
2017-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - mrlordx |
24 (21/112) |
2017-07-16 |
Tím zanikol - mrlordx |
24 (22/112) |
2017-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Juan Aguiar |
24 (46/112) |
2017-08-10 |
Tím zanikol - Juan Aguiar |
24 (47/112) |
2017-08-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Brenon Viana |
24 (71/112) |
2017-09-04 |
Tím zanikol - Brenon Viana |
24 (71/112) |
2017-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - ReinaldoFreitas |
24 (95/112) |
2017-09-28 |
Tím zanikol - ReinaldoFreitas |
24 (107/112) |
2017-10-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bernardo Gomes |
25 (19/112) |
2017-11-03 |
Tím zanikol - Bernardo Gomes |
25 (19/112) |
2017-11-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mafly |
25 (43/112) |
2017-11-27 |
Tím zanikol - Mafly |
25 (43/112) |
2017-11-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - William B A Lima |
25 (66/112) |
2017-12-20 |
Tím zanikol - William B A Lima |
25 (67/112) |
2017-12-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - zxvinizx |
25 (91/112) |
2018-01-14 |
Tím zanikol - zxvinizx |
25 (91/112) |
2018-01-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - sapoti |
26 (2/112) |
2018-02-06 |
Tím zanikol - sapoti |
26 (4/112) |
2018-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bruno Ribeiro 123 |
26 (27/112) |
2018-03-03 |
Tím zanikol - Bruno Ribeiro 123 |
26 (27/112) |
2018-03-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - charlles nikolas1 |
26 (51/112) |
2018-03-27 |
Tím zanikol - charlles nikolas1 |
26 (60/112) |
2018-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Juliano Aliatar |
26 (84/112) |
2018-04-29 |
Tím zanikol - Juliano Aliatar |
26 (86/112) |
2018-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - luistiagojs |
26 (109/112) |
2018-05-24 |
Tím zanikol - luistiagojs |
26 (111/112) |
2018-05-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - konectar |
28 (96/112) |
2018-12-21 |
Tím zanikol - konectar |