11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - bufonn |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím zanikol - bufonn |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - CaTa Yohh Dodel |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tím zanikol - CaTa Yohh Dodel |
12 (45/112) |
2013-12-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - bourceanu |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tím zanikol - bourceanu |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Narcis Oficials |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím zanikol - Narcis Oficials |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - mazare ady |
13 (5/112) |
2014-02-14 |
Tím zanikol - mazare ady |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Steavu |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tím zanikol - Steavu |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - nhl94 |
13 (53/112) |
2014-04-03 |
Tím zanikol - nhl94 |
13 (53/112) |
2014-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gaby 09 |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím zanikol - Gaby 09 |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - dualcv |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím zanikol - dualcv |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ionuuut |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím zanikol - Ionuuut |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Quaress |
14 (97/112) |
2014-09-06 |
Tím zanikol - Quaress |
14 (106/112) |
2014-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - steaua20 |
15 (17/112) |
2014-10-08 |
Tím zanikol - steaua20 |
15 (17/112) |
2014-10-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - ocfp2006 |
15 (41/112) |
2014-11-01 |
Tím zanikol - ocfp2006 |
15 (45/112) |
2014-11-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sportul Livezile |
15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tím zanikol - Sportul Livezile |
15 (75/112) |
2014-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - AsSaSinOfKiLeR |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tím zanikol - AsSaSinOfKiLeR |
16 (30/112) |
2015-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - tyka1994 |
16 (53/112) |
2015-03-05 |
Tím zanikol - tyka1994 |
16 (53/112) |
2015-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - George Dannyel |
16 (76/112) |
2015-03-28 |
Tím zanikol - George Dannyel |
16 (76/112) |
2015-03-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Botosani FC |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tím zanikol - Botosani FC |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - attika977 |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím zanikol - attika977 |
17 (15/112) |
2015-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - cristianolo |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tím zanikol - cristianolo |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - torja |
17 (61/112) |
2015-07-03 |
Tím zanikol - torja |
17 (62/112) |
2015-07-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Carpiuc Robert |
17 (85/112) |
2015-07-27 |
Tím zanikol - Carpiuc Robert |
17 (87/112) |
2015-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Flavius Valentin |
17 (110/112) |
2015-08-21 |
Tím zanikol - Flavius Valentin |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fency |
18 (23/112) |
2015-09-15 |
Tím zanikol - Fency |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - mariusz94 |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím zanikol - mariusz94 |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - nima2 |
18 (73/112) |
2015-11-04 |
Tím zanikol - nima2 |
18 (79/112) |
2015-11-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Navas da Silva |
18 (102/112) |
2015-12-03 |
Tím zanikol - Navas da Silva |
18 (104/112) |
2015-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Darius Ceserean |
19 (15/112) |
2015-12-28 |
Tím zanikol - Darius Ceserean |
19 (15/112) |
2015-12-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - razvi2013 |
19 (38/112) |
2016-01-20 |
Tím zanikol - razvi2013 |
19 (38/112) |
2016-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - dragoscristian |
19 (61/112) |
2016-02-12 |
Tím zanikol - dragoscristian |
19 (61/112) |
2016-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - ionut94 |
23 (36/112) |
2017-04-10 |
Tím zanikol - ionut94 |