Sezona | Datums | Notikums | 9 (69/112) | 2013-01-26 | Komandai ir piešķirts menedžeris - mohamadvaziri | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Komanda slēgta - mohamadvaziri | 9 (93/112) | 2013-02-19 | Komandai ir piešķirts menedžeris - danial75 | 10 (4/112) | 2013-03-14 | Komanda slēgta - danial75 | 10 (4/112) | 2013-03-14 | Komandai ir piešķirts menedžeris - FCESTEGHLAL | 10 (27/112) | 2013-04-06 | Komanda slēgta - FCESTEGHLAL | 10 (27/112) | 2013-04-06 | Komandai ir piešķirts menedžeris - sepehr22 | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Komanda slēgta - sepehr22 | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Komandai ir piešķirts menedžeris - kihan112 | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Komanda slēgta - kihan112 | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Komandai ir piešķirts menedžeris - teamali1 | 10 (96/112) | 2013-06-14 | Komanda slēgta - teamali1 | 10 (96/112) | 2013-06-14 | Komandai ir piešķirts menedžeris - aliakbari1 | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Komanda slēgta - aliakbari1 | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Komandai ir piešķirts menedžeris - ABOLFAZL56 | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Komanda slēgta - ABOLFAZL56 | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Komandai ir piešķirts menedžeris - mohammad1999 | 11 (54/112) | 2013-08-23 | Komanda slēgta - mohammad1999 | 11 (57/112) | 2013-08-26 | Komandai ir piešķirts menedžeris - ahmad25 | 11 (99/112) | 2013-10-07 | Komanda slēgta - ahmad25 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Komandai ir piešķirts menedžeris - alirezanikoosohbat | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Komanda slēgta - alirezanikoosohbat | 12 (38/112) | 2013-11-27 | Komandai ir piešķirts menedžeris - Elk Cloner | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Komanda slēgta - Elk Cloner | 12 (63/112) | 2013-12-22 | Komandai ir piešķirts menedžeris - MILAD3810 | 12 (86/112) | 2014-01-14 | Komanda slēgta - MILAD3810 | 12 (86/112) | 2014-01-14 | Komandai ir piešķirts menedžeris - m13781215 | 12 (109/112) | 2014-02-06 | Komanda slēgta - m13781215 | 12 (109/112) | 2014-02-06 | Komandai ir piešķirts menedžeris - majidm2 | 13 (20/112) | 2014-03-01 | Komanda slēgta - majidm2 | 13 (21/112) | 2014-03-02 | Komandai ir piešķirts menedžeris - bagh79 | 13 (44/112) | 2014-03-25 | Komanda slēgta - bagh79 | 13 (46/112) | 2014-03-27 | Komandai ir piešķirts menedžeris - mahyar rs | 13 (69/112) | 2014-04-19 | Komanda slēgta - mahyar rs | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Komandai ir piešķirts menedžeris - farhad10 | 13 (94/112) | 2014-05-14 | Komanda slēgta - farhad10 | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Komandai ir piešķirts menedžeris - armand000 | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Komanda slēgta - armand000 | 14 (7/112) | 2014-06-08 | Komandai ir piešķirts menedžeris - s313 | 14 (30/112) | 2014-07-01 | Komanda slēgta - s313 | 14 (30/112) | 2014-07-01 | Komandai ir piešķirts menedžeris - amirhoseindehnamaki | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Komanda slēgta - amirhoseindehnamaki | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Komandai ir piešķirts menedžeris - mahdi1371 | 14 (76/112) | 2014-08-16 | Komanda slēgta - mahdi1371 |
Sezona | Komandas nosaukums | Rezultāti |
46 | gorg kohestan† |
21.vieta IV.17.līgā. |
45 | gorg kohestan† |
Ieņēma 15 vietu Līgas kausā. |
13.vieta IV.17.līgā. |
||
44 | gorg kohestan† |
Ieņēma 14 vietu Līgas kausā. |
8.vieta IV.17.līgā. |
||
43 | gorg kohestan† |
Ieņēma 10 vietu Līgas kausā. |
6.vieta IV.17.līgā. |
||
42 | gorg kohestan† |
Ieņēma 7 vietu Līgas kausā. |
11.vieta IV.17.līgā. |
||
41 | gorg kohestan† |
Ieņēma 4 vietu Līgas kausā. |
6.vieta IV.17.līgā. |
||
40 | gorg kohestan† |
Ieņēma 13 vietu Līgas kausā. |
15.vieta IV.17.līgā. |
||
39 | gorg kohestan† |
Ieņēma 7 vietu Līgas kausā. |
8.vieta IV.17.līgā. |
||
38 | gorg kohestan† |
Ieņēma 5 vietu Līgas kausā. |
4.vieta IV.17.līgā. |
||
37 | gorg kohestan† |
Ieņēma 13 vietu Līgas kausā. |
15.vieta IV.17.līgā. |
||
36 | gorg kohestan† |
19.vieta IV.17.līgā. |
35 | gorg kohestan† |
Ieņēma 2 vietu Līgas kausā. |
2.vieta IV.17.līgā. |
||
34 | gorg kohestan† |
Ieņēma 5 vietu Līgas kausā. |
4.vieta IV.17.līgā. |
||
33 | gorg kohestan† |
Ieņēma 5 vietu Līgas kausā. |
7.vieta IV.17.līgā. |
||
32 | gorg kohestan† |
Ieņēma 12 vietu Līgas kausā. |
9.vieta IV.17.līgā. |
||
31 | gorg kohestan† |
Ieņēma 9 vietu Līgas kausā. |
8.vieta IV.17.līgā. |
||
30 | gorg kohestan† |
Ieņēma 12 vietu Līgas kausā. |
11.vieta IV.17.līgā. |
||
29 | gorg kohestan† |
Ieņēma 14 vietu Līgas kausā. |
10.vieta IV.17.līgā. |
||
28 | gorg kohestan† |
Ieņēma 13 vietu Līgas kausā. |
10.vieta IV.17.līgā. |
||
27 | gorg kohestan† |
Ieņēma 14 vietu Līgas kausā. |
16.vieta IV.17.līgā. |
||
26 | gorg kohestan† |
Ieņēma 15 vietu Līgas kausā. |
12.vieta IV.17.līgā. |
||
25 | gorg kohestan† |
Ieņēma 14 vietu Līgas kausā. |
14.vieta IV.17.līgā. |
||
24 | gorg kohestan† |
Ieņēma 16 vietu Līgas kausā. |
15.vieta IV.17.līgā. |
||
23 | gorg kohestan† |
22.vieta IV.17.līgā. |
22 | gorg kohestan† |
Ieņēma 15 vietu Līgas kausā. |
15.vieta IV.17.līgā. |
||
21 | gorg kohestan† |
Ieņēma 16 vietu Līgas kausā. |
13.vieta IV.17.līgā. |
||
20 | gorg kohestan† |
Ieņēma 15 vietu Līgas kausā. |
11.vieta IV.17.līgā. |
||
19 | gorg kohestan† |
18.vieta IV.17.līgā. |
18 | gorg kohestan† |
Ieņēma 15 vietu Līgas kausā. |
13.vieta IV.17.līgā. |
||
17 | gorg kohestan† |
17.vieta IV.17.līgā. |
16 | gorg kohestan† |
17.vieta IV.17.līgā. |
15 | gorg kohestan† |
21.vieta IV.17.līgā. |
14 | gorg kohestan† |
Izslēgta no Nacionālā kausa 2. kārtā. |
Ieņēma 11 vietu Līgas kausā. |
||
Futbola Asociācija ir pārvietojusi komandu uz IV.17 līgu. |
||
3.vieta III.8.līgā. |
||
13 | perian |
Izslēgta no Nacionālā kausa 3. kārtā. |
Ieņēma 15 vietu Līgas kausā. |
||
1024. vieta SuperLīgas kausā. |
||
11.vieta III.8.līgā. |
||
12 | m13781215 |
Ieņēma 1 vietu Līgas kausā. |
3.vieta III.8.līgā. |
||
11 | taybadreds |
Izslēgta no Nacionālā kausa 2. kārtā. |
Ieņēma 5 vietu Līgas kausā. |
||
8.vieta III.8.līgā. |
||
10 | my iran |
257. vieta Nacionālajā Kausā. |
Ieņēma 8 vietu Līgas kausā. |
||
8.vieta III.8.līgā. |