1 (28/112) |
2010-07-04 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - paceto |
1 (50/112) |
2010-07-26 |
Komanda slēgta - paceto |
1 (58/112) |
2010-08-03 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - piqnicite |
1 (79/112) |
2010-08-24 |
Komanda slēgta - piqnicite |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - kuk93 |
2 (31/112) |
2010-10-27 |
Komanda slēgta - kuk93 |
3 (8/112) |
2011-01-24 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - 11092001 |
3 (31/112) |
2011-02-16 |
Komanda slēgta - 11092001 |
3 (48/112) |
2011-03-05 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - cecko8810 |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Komanda slēgta - cecko8810 |
4 (54/112) |
2011-07-01 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - me40oo0 |
4 (78/112) |
2011-07-25 |
Komanda slēgta - me40oo0 |
4 (106/112) |
2011-08-22 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - barabki |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Komanda slēgta - barabki |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - mitakabg81 |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Komanda slēgta - mitakabg81 |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - Aillereus |
5 (63/112) |
2011-10-30 |
Komanda slēgta - Aillereus |
5 (63/112) |
2011-10-30 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - dimitar00 |
5 (86/112) |
2011-11-22 |
Komanda slēgta - dimitar00 |
5 (86/112) |
2011-11-22 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - ico888 |
6 (6/112) |
2011-12-24 |
Komanda slēgta - ico888 |
6 (6/112) |
2011-12-24 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - denis35 |
6 (29/112) |
2012-01-16 |
Komanda slēgta - denis35 |
6 (32/112) |
2012-01-19 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - tifkata |
6 (57/112) |
2012-02-13 |
Komanda slēgta - tifkata |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - kapitanamerika |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Komanda slēgta - kapitanamerika |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - darkavenger |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Komanda slēgta - darkavenger |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - cesecarq |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Komanda slēgta - cesecarq |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - joroski |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Komanda slēgta - joroski |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - xazain |
7 (81/112) |
2012-06-28 |
Komanda slēgta - xazain |
7 (84/112) |
2012-07-01 |
Komandai ir piešķirts menedžeris - icco71 |
12 (95/112) |
2014-01-23 |
Komanda slēgta - icco71 |