11 (48/112) |
2013-08-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Phantom81 |
11 (71/112) |
2013-09-09 |
Tým zanikl - Phantom81 |
11 (72/112) |
2013-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - VIRYZ |
11 (78/112) |
2013-09-16 |
Tým zanikl - VIRYZ |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Magmell21 |
11 (104/112) |
2013-10-12 |
Tým zanikl - Magmell21 |
11 (104/112) |
2013-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - djony07 |
12 (15/112) |
2013-11-04 |
Tým zanikl - djony07 |
12 (15/112) |
2013-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - masim77 |
12 (38/112) |
2013-11-27 |
Tým zanikl - masim77 |
12 (39/112) |
2013-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - 45serega45 |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tým zanikl - 45serega45 |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ramil98 |
12 (85/112) |
2014-01-13 |
Tým zanikl - Ramil98 |
12 (87/112) |
2014-01-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Crator |
12 (110/112) |
2014-02-07 |
Tým zanikl - Crator |
12 (110/112) |
2014-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Artemman |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým zanikl - Artemman |
13 (26/112) |
2014-03-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - lowesan |
13 (49/112) |
2014-03-30 |
Tým zanikl - lowesan |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - schastlivui951 |
13 (73/112) |
2014-04-23 |
Tým zanikl - schastlivui951 |
13 (87/112) |
2014-05-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - andreo12557 |
13 (110/112) |
2014-05-30 |
Tým zanikl - andreo12557 |
13 (110/112) |
2014-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Keedz |
14 (21/112) |
2014-06-22 |
Tým zanikl - Keedz |
14 (21/112) |
2014-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - paul17 |
14 (44/112) |
2014-07-15 |
Tým zanikl - paul17 |
14 (44/112) |
2014-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - bezplavok |
14 (67/112) |
2014-08-07 |
Tým zanikl - bezplavok |
15 (2/112) |
2014-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Riddik |
17 (105/112) |
2015-08-16 |
Tým zanikl - Riddik |