Sezóna | Datum | Událost | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - khsaricay | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - khsaricay | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - mert akçadaşoğlu | 10 (14/112) | 2013-03-24 | Tým zanikl - mert akçadaşoğlu | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabriel009 | 10 (38/112) | 2013-04-17 | Tým zanikl - Gabriel009 | 10 (40/112) | 2013-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet19051 | 10 (63/112) | 2013-05-12 | Tým zanikl - ahmet19051 | 10 (67/112) | 2013-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - dewrim33 | 10 (93/112) | 2013-06-11 | Tým zanikl - dewrim33 | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - loqitech | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - loqitech | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - tayfun bjk | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým zanikl - tayfun bjk | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Ferhat1903 | 11 (54/112) | 2013-08-23 | Tým zanikl - Ferhat1903 | 11 (57/112) | 2013-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - aliosmann | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým zanikl - aliosmann | 11 (82/112) | 2013-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Mert Elif Sönmez | 11 (105/112) | 2013-10-13 | Tým zanikl - Mert Elif Sönmez | 11 (105/112) | 2013-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Erken55 | 12 (16/112) | 2013-11-05 | Tým zanikl - Erken55 | 12 (16/112) | 2013-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - deli0 | 12 (39/112) | 2013-11-28 | Tým zanikl - deli0 | 12 (46/112) | 2013-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - tarik08 | 12 (69/112) | 2013-12-28 | Tým zanikl - tarik08 | 12 (78/112) | 2014-01-06 | Tým byl přidělen manažerovi - kuskonmaz | 12 (101/112) | 2014-01-29 | Tým zanikl - kuskonmaz | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - GKGKFK | 13 (21/112) | 2014-03-02 | Tým zanikl - GKGKFK | 13 (21/112) | 2014-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Essovius | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým zanikl - Essovius | 13 (48/112) | 2014-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - ibrahim985 | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým zanikl - ibrahim985 | 13 (74/112) | 2014-04-24 | Tým byl přidělen manažerovi - lazioo61 | 13 (97/112) | 2014-05-17 | Tým zanikl - lazioo61 | 13 (99/112) | 2014-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Ahmet Tahsin Öden | 14 (10/112) | 2014-06-11 | Tým zanikl - Ahmet Tahsin Öden |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | ÖDEN F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.42. |
||
45 | ÖDEN F.C† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.42. |
||
44 | ÖDEN F.C† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.42. |
||
43 | ÖDEN F.C† |
8. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.42. |
||
42 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
41 | ÖDEN F.C† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.42. |
||
40 | ÖDEN F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
39 | ÖDEN F.C† |
20. místo v lize IV.42. |
38 | ÖDEN F.C† |
18. místo v lize IV.42. |
37 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
36 | ÖDEN F.C† |
20. místo v lize IV.42. |
35 | ÖDEN F.C† |
13. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.42. |
||
34 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
33 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
32 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
31 | ÖDEN F.C† |
21. místo v lize IV.42. |
30 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
29 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
28 | ÖDEN F.C† |
22. místo v lize IV.42. |
27 | ÖDEN F.C† |
18. místo v lize IV.42. |
26 | ÖDEN F.C† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.42. |
||
25 | ÖDEN F.C† |
11. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.42. |
||
24 | ÖDEN F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
23 | ÖDEN F.C† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.42. |
||
22 | ÖDEN F.C† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.42. |
||
21 | ÖDEN F.C† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.42. |
||
20 | ÖDEN F.C† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
19 | ÖDEN F.C† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
18 | ÖDEN F.C† |
20. místo v lize IV.42. |
17 | ÖDEN F.C† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
16 | ÖDEN F.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.42. |
||
15 | ÖDEN F.C† |
15. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.42. |
||
14 | ÖDEN F.C† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.42. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.3. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize III.3. |
||
18. místo v lize III.3. |
||
13 | Laziooo† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
6. místo v lize IV.36. |
||
12 | pamukkale |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.36. |
||
11 | G.Saray FC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.36. |
||
8. místo v lize IV.44. |
||
10 | İSTANBULSPOR |
513. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.44. |
||
11. místo v lize V.32. |