Sezóna | Datum | Událost | 9 (80/112) | 2013-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - metegold | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - metegold | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Kerim Aras | 10 (14/112) | 2013-03-24 | Tým zanikl - Kerim Aras | 10 (16/112) | 2013-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - efb549efb | 10 (39/112) | 2013-04-18 | Tým zanikl - efb549efb | 10 (44/112) | 2013-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Eyüp Çapkan | 10 (68/112) | 2013-05-17 | Tým zanikl - Eyüp Çapkan | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - asfgas | 10 (95/112) | 2013-06-13 | Tým zanikl - asfgas | 10 (101/112) | 2013-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - josekadriano | 11 (12/112) | 2013-07-12 | Tým zanikl - josekadriano | 11 (18/112) | 2013-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - velezmostar | 11 (47/112) | 2013-08-16 | Tým zanikl - velezmostar | 11 (49/112) | 2013-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Byrules | 11 (72/112) | 2013-09-10 | Tým zanikl - Byrules | 11 (72/112) | 2013-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - mobile1 | 11 (95/112) | 2013-10-03 | Tým zanikl - mobile1 | 11 (96/112) | 2013-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - gladyatörhurşit | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým zanikl - gladyatörhurşit | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - yunus cacaron | 12 (33/112) | 2013-11-22 | Tým zanikl - yunus cacaron | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - başar 54 | 12 (57/112) | 2013-12-16 | Tým zanikl - başar 54 | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - mujoo39 | 12 (107/112) | 2014-02-04 | Tým zanikl - mujoo39 | 14 (35/112) | 2014-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - alibela | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým zanikl - alibela | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - fbomonti | 14 (81/112) | 2014-08-21 | Tým zanikl - fbomonti | 14 (82/112) | 2014-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - eren2003 1903 | 14 (105/112) | 2014-09-14 | Tým zanikl - eren2003 1903 | 14 (105/112) | 2014-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - beşiktaşş1903 | 15 (16/112) | 2014-10-07 | Tým zanikl - beşiktaşş1903 | 15 (25/112) | 2014-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - ABDUL MELİK ÖZDEMİR | 15 (48/112) | 2014-11-08 | Tým zanikl - ABDUL MELİK ÖZDEMİR | 15 (48/112) | 2014-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - menajer98 | 15 (71/112) | 2014-12-01 | Tým zanikl - menajer98 | 15 (78/112) | 2014-12-08 | Tým byl přidělen manažerovi - oomerakdeniz | 15 (101/112) | 2014-12-31 | Tým zanikl - oomerakdeniz |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Adana Spor† |
22. místo v lize IV.22. |
45 | Adana Spor† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.22. |
||
44 | Adana Spor† |
21. místo v lize IV.22. |
43 | Adana Spor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
42 | Adana Spor† |
21. místo v lize IV.22. |
41 | Adana Spor† |
17. místo v lize IV.22. |
40 | Adana Spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
39 | Adana Spor† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.22. |
||
38 | Adana Spor† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
37 | Adana Spor† |
19. místo v lize IV.22. |
36 | Adana Spor† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.22. |
||
35 | Adana Spor† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
34 | Adana Spor† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.22. |
||
33 | Adana Spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.22. |
||
32 | Adana Spor† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.22. |
||
31 | Adana Spor† |
17. místo v lize IV.22. |
30 | Adana Spor† |
17. místo v lize IV.22. |
29 | Adana Spor† |
13. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |
||
28 | Adana Spor† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.22. |
||
27 | Adana Spor† |
20. místo v lize IV.22. |
26 | Adana Spor† |
14. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
25 | Adana Spor† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
24 | Adana Spor† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.22. |
||
23 | Adana Spor† |
17. místo v lize IV.22. |
22 | Adana Spor† |
17. místo v lize IV.22. |
21 | Adana Spor† |
16. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.22. |
||
20 | Adana Spor† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.22. |
||
19 | Adana Spor† |
13. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.22. |
||
18 | Adana Spor† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.22. |
||
17 | Adana Spor† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.22. |
||
16 | Adana Spor† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.22. |
||
15 | Adana Spor |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.22. |
||
14 | BEŞİKTAŞ JK 1903 2003 |
16. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.22. |
||
15. místo v lize IV.63. |
||
13 | mujoronse† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.63. |
||
12 | mujoronse |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.63. |
||
22. místo v lize IV.11. |
||
11 | GLADYATOR |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.11. |
||
10 | Aras FC |
513. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
6. místo v lize V.31. |