Sezóna | Datum | Událost | 9 (78/112) | 2013-02-04 | Tým byl přidělen manažerovi - bLack EaqLe | 9 (102/112) | 2013-02-28 | Tým zanikl - bLack EaqLe | 9 (102/112) | 2013-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - karlkoc | 10 (13/112) | 2013-03-23 | Tým zanikl - karlkoc | 10 (14/112) | 2013-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - orhan258 | 10 (37/112) | 2013-04-16 | Tým zanikl - orhan258 | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - emrehülya1905 | 11 (18/112) | 2013-07-18 | Tým zanikl - emrehülya1905 | 11 (23/112) | 2013-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - CanerSow7 | 11 (46/112) | 2013-08-15 | Tým zanikl - CanerSow7 | 11 (63/112) | 2013-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - yavuz3387 | 11 (87/112) | 2013-09-25 | Tým zanikl - yavuz3387 | 11 (98/112) | 2013-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - GMEG | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým zanikl - GMEG | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - kamiller52 | 12 (33/112) | 2013-11-22 | Tým zanikl - kamiller52 | 12 (33/112) | 2013-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - denizkurt | 12 (71/112) | 2013-12-30 | Tým zanikl - denizkurt | 12 (82/112) | 2014-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Abdülaziz Acar | 12 (106/112) | 2014-02-03 | Tým zanikl - Abdülaziz Acar | 12 (108/112) | 2014-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - HeLLFoRcEs | 13 (19/112) | 2014-02-28 | Tým zanikl - HeLLFoRcEs | 13 (20/112) | 2014-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Ynsglnc | 13 (43/112) | 2014-03-24 | Tým zanikl - Ynsglnc | 13 (50/112) | 2014-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - mmelih | 13 (73/112) | 2014-04-23 | Tým zanikl - mmelih | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - berat gezmis | 13 (100/112) | 2014-05-20 | Tým zanikl - berat gezmis | 13 (109/112) | 2014-05-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Kawel | 14 (20/112) | 2014-06-21 | Tým zanikl - Kawel | 14 (20/112) | 2014-06-21 | Tým byl přidělen manažerovi - GhostTeam06 | 14 (43/112) | 2014-07-14 | Tým zanikl - GhostTeam06 | 14 (46/112) | 2014-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - onryg33 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým zanikl - onryg33 | 14 (72/112) | 2014-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - cemolxxx | 14 (95/112) | 2014-09-04 | Tým zanikl - cemolxxx | 14 (100/112) | 2014-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - ALa10 | 15 (11/112) | 2014-10-02 | Tým zanikl - ALa10 | 15 (15/112) | 2014-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Murat Alada | 15 (38/112) | 2014-10-29 | Tým zanikl - Murat Alada | 15 (40/112) | 2014-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - SelcuKral | 15 (63/112) | 2014-11-23 | Tým zanikl - SelcuKral | 15 (67/112) | 2014-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - mck54 | 15 (90/112) | 2014-12-20 | Tým zanikl - mck54 | 15 (93/112) | 2014-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - kimulhun | 16 (4/112) | 2015-01-15 | Tým zanikl - kimulhun | 16 (6/112) | 2015-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Erdotürk | 16 (33/112) | 2015-02-13 | Tým zanikl - Erdotürk | 16 (42/112) | 2015-02-22 | Tým byl přidělen manažerovi - devilmantürkiye | 16 (65/112) | 2015-03-17 | Tým zanikl - devilmantürkiye |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Devilmans† |
20. místo v lize IV.4. |
45 | Devilmans† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.4. |
||
44 | Devilmans† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.4. |
||
43 | Devilmans† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.4. |
||
42 | Devilmans† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.4. |
||
41 | Devilmans† |
17. místo v lize IV.4. |
40 | Devilmans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.4. |
||
39 | Devilmans† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.4. |
||
38 | Devilmans† |
21. místo v lize IV.4. |
37 | Devilmans† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.4. |
||
36 | Devilmans† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.4. |
||
35 | Devilmans† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
34 | Devilmans† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.4. |
||
33 | Devilmans† |
2. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
32 | Devilmans† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.4. |
||
31 | Devilmans† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.4. |
||
30 | Devilmans† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
29 | Devilmans† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
28 | Devilmans† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.4. |
||
27 | Devilmans† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.4. |
||
26 | Devilmans† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.4. |
||
25 | Devilmans† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.4. |
||
24 | Devilmans† |
11. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
23 | Devilmans† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
22 | Devilmans† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
21 | Devilmans† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.4. |
||
20 | Devilmans† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
19 | Devilmans† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.4. |
||
18 | Devilmans† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.4. |
||
17 | Devilmans† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.4. |
||
16 | Devilmans† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.4. |
||
13. místo v lize III.11. |
||
15 | kimulhun |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
7. místo v lize IV.8. |
||
14 | ankaragücü1910 98437 † |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.8. |
||
13 | fc berat |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.8. |
||
12 | ANKARA FC |
Tým vypadl v 4. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.8. |
||
11 | Garziya City |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.8. |
||
10 | REAL MADRİD3207 |
2049. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
17. místo v lize V.29. |