Sezóna | Datum | Událost | 9 (75/112) | 2013-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - umut utku | 9 (98/112) | 2013-02-24 | Tým zanikl - umut utku | 9 (98/112) | 2013-02-24 | Tým byl přidělen manažerovi - thondor | 10 (9/112) | 2013-03-19 | Tým zanikl - thondor | 10 (11/112) | 2013-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - ceyhun444 | 10 (34/112) | 2013-04-13 | Tým zanikl - ceyhun444 | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - ferhatjr | 10 (64/112) | 2013-05-13 | Tým zanikl - ferhatjr | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - qatliam1907 | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - qatliam1907 | 10 (95/112) | 2013-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - yılo | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým zanikl - yılo | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - fth 2929 | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým zanikl - fth 2929 | 11 (30/112) | 2013-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Cotanak | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - Cotanak | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - kalaftati31 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým zanikl - kalaftati31 | 11 (83/112) | 2013-09-21 | Tým byl přidělen manažerovi - vyslg | 11 (106/112) | 2013-10-14 | Tým zanikl - vyslg | 11 (106/112) | 2013-10-14 | Tým byl přidělen manažerovi - batuvanrecep | 12 (17/112) | 2013-11-06 | Tým zanikl - batuvanrecep | 12 (17/112) | 2013-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - onur avci | 12 (40/112) | 2013-11-29 | Tým zanikl - onur avci | 12 (46/112) | 2013-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - uASerdarGsLi | 12 (69/112) | 2013-12-28 | Tým zanikl - uASerdarGsLi | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - azarav | 12 (99/112) | 2014-01-27 | Tým zanikl - azarav | 14 (16/112) | 2014-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - esmer1221 | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým zanikl - esmer1221 | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - kaya119 | 14 (62/112) | 2014-08-02 | Tým zanikl - kaya119 | 14 (62/112) | 2014-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Fatih Enes | 14 (86/112) | 2014-08-26 | Tým zanikl - Fatih Enes | 14 (90/112) | 2014-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Beşiktaş sk | 15 (1/112) | 2014-09-22 | Tým zanikl - Beşiktaş sk | 15 (50/112) | 2014-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Hakan6333 | 15 (73/112) | 2014-12-03 | Tým zanikl - Hakan6333 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Şanlıurfas† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.30. |
||
45 | Şanlıurfas† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.30. |
||
44 | Şanlıurfas† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.30. |
||
43 | Şanlıurfas† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
42 | Şanlıurfas† |
18. místo v lize IV.30. |
41 | Şanlıurfas† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
40 | Şanlıurfas† |
22. místo v lize IV.30. |
39 | Şanlıurfas† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.30. |
||
38 | Şanlıurfas† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.30. |
||
37 | Şanlıurfas† |
20. místo v lize IV.30. |
36 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
35 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
34 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
33 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
32 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
31 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
30 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
29 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
28 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
27 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
26 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
25 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
24 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
23 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
22 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.30. |
||
21 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
20 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
19 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.30. |
||
18 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.30. |
||
17 | Şanlıurfas† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.30. |
||
16 | Şanlıurfas† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.30. |
||
15 | Şanlıurfas† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.30. |
||
14. místo v lize IV.7. |
||
14 | Beşiktaş jk |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.7. |
18. místo v lize IV.48. |
||
13 | baburfc† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.48. |
||
12. místo v lize III.1. |
||
12 | baburfc |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.1. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy III.1. |
||
2. místo v lize IV.1. |
||
11 | Güngören SK |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
17. místo v lize IV.47. |
||
10 | Jaximus |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.47. |
||
17. místo v lize V.21. |