Sezóna | Datum | Událost | 9 (72/112) | 2013-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - bazdaa | 9 (95/112) | 2013-02-21 | Tým zanikl - bazdaa | 9 (95/112) | 2013-02-21 | Tým byl přidělen manažerovi - ABUKER | 10 (6/112) | 2013-03-16 | Tým zanikl - ABUKER | 10 (8/112) | 2013-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - 0246810 | 10 (31/112) | 2013-04-10 | Tým zanikl - 0246810 | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - yavuzturk03 | 10 (64/112) | 2013-05-13 | Tým zanikl - yavuzturk03 | 10 (70/112) | 2013-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - muhammederaslan | 10 (93/112) | 2013-06-11 | Tým zanikl - muhammederaslan | 10 (95/112) | 2013-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - ekara14 | 11 (6/112) | 2013-07-06 | Tým zanikl - ekara14 | 11 (10/112) | 2013-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - KOBE X24 | 11 (33/112) | 2013-08-02 | Tým zanikl - KOBE X24 | 11 (36/112) | 2013-08-05 | Tým byl přidělen manažerovi - musti65 | 11 (59/112) | 2013-08-28 | Tým zanikl - musti65 | 11 (61/112) | 2013-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Mert Gürz | 11 (85/112) | 2013-09-23 | Tým zanikl - Mert Gürz | 11 (85/112) | 2013-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - ozan09 | 11 (108/112) | 2013-10-16 | Tým zanikl - ozan09 | 11 (108/112) | 2013-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Uğur Beyy | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým zanikl - Uğur Beyy | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - enesx007 | 12 (42/112) | 2013-12-01 | Tým zanikl - enesx007 | 12 (42/112) | 2013-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ncth | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým zanikl - ncth | 12 (68/112) | 2013-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - yakut73 | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým zanikl - yakut73 | 12 (103/112) | 2014-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - nihat8 | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tým zanikl - nihat8 | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - DiegoCosta7 | 13 (37/112) | 2014-03-18 | Tým zanikl - DiegoCosta7 | 13 (42/112) | 2014-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - kobe2424 | 13 (65/112) | 2014-04-15 | Tým zanikl - kobe2424 | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - BRKVM | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Tým zanikl - BRKVM | 14 (7/112) | 2014-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - sv012016 | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tým zanikl - sv012016 | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - enes2578 | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým zanikl - enes2578 | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - sanane56 | 14 (77/112) | 2014-08-17 | Tým zanikl - sanane56 | 14 (103/112) | 2014-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - iceut123 | 15 (14/112) | 2014-10-05 | Tým zanikl - iceut123 | 15 (26/112) | 2014-10-17 | Tým byl přidělen manažerovi - semih123456789 | 15 (49/112) | 2014-11-09 | Tým zanikl - semih123456789 | 15 (49/112) | 2014-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Anıl İlmaz | 15 (72/112) | 2014-12-02 | Tým zanikl - Anıl İlmaz | 15 (73/112) | 2014-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - brueraks | 15 (96/112) | 2014-12-26 | Tým zanikl - brueraks | 15 (99/112) | 2014-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan94 | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým zanikl - furkan94 | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - İsmail Turan | 16 (33/112) | 2015-02-13 | Tým zanikl - İsmail Turan | 16 (33/112) | 2015-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Burak23132 | 16 (56/112) | 2015-03-08 | Tým zanikl - Burak23132 | 16 (68/112) | 2015-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Beytullah Kocaçonduk | 16 (91/112) | 2015-04-12 | Tým zanikl - Beytullah Kocaçonduk | 16 (98/112) | 2015-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - emreaydın | 17 (9/112) | 2015-05-12 | Tým zanikl - emreaydın | 17 (10/112) | 2015-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - vlkn123 | 17 (33/112) | 2015-06-05 | Tým zanikl - vlkn123 | 24 (74/112) | 2017-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - uuqur33 | 24 (97/112) | 2017-09-30 | Tým zanikl - uuqur33 | 24 (99/112) | 2017-10-02 | Tým byl přidělen manažerovi - dankek434 | 25 (11/112) | 2017-10-26 | Tým zanikl - dankek434 | 25 (12/112) | 2017-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - osavas99 | 25 (35/112) | 2017-11-19 | Tým zanikl - osavas99 | 25 (37/112) | 2017-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - ibrahimde | 25 (60/112) | 2017-12-14 | Tým zanikl - ibrahimde | 25 (61/112) | 2017-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - enes7haziran | 25 (84/112) | 2018-01-07 | Tým zanikl - enes7haziran | 25 (88/112) | 2018-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - sanssommeil | 26 (12/112) | 2018-02-16 | Tým zanikl - sanssommeil | 26 (18/112) | 2018-02-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Özlem Kaya Tıngıroğlu | 26 (22/112) | 2018-02-26 | Tým zanikl - Özlem Kaya Tıngıroğlu |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | KIRAT† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.14. |
||
45 | KIRAT† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.14. |
||
44 | KIRAT† |
11. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.14. |
||
43 | KIRAT† |
18. místo v lize III.14. |
42 | KIRAT† |
19. místo v lize III.14. |
41 | KIRAT† |
20. místo v lize III.14. |
40 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
39 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
38 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
37 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
36 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
35 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
34 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
33 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
32 | KIRAT† |
19. místo v lize III.14. |
31 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
30 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
29 | KIRAT† |
20. místo v lize III.14. |
28 | KIRAT† |
20. místo v lize III.14. |
27 | KIRAT† |
21. místo v lize III.14. |
26 | KIRAT† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
19. místo v lize III.2. |
||
25 | SaNSoMMeiL FK |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.2. |
||
24 | OSMANLI D.C† |
12. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.2. |
||
11. místo v lize III.16. |
||
23 | TVÇÜ SK† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.16. |
||
22 | TVÇÜ SK† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.16. |
||
21 | TVÇÜ SK† |
13. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.16. |
||
20 | TVÇÜ SK† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.16. |
||
19 | TVÇÜ SK† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.16. |
||
18 | TVÇÜ SK† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.16. |
||
17 | TVÇÜ SK† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.16. |
||
5. místo v lize III.7. |
||
16 | malkaraspor |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.7. |
||
15 | SırtlanSK† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
3. místo v lize IV.11. |
||
14 | roma fc† |
7. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
3. místo v lize IV.41. |
||
13 | ASLAN |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.41. |
||
12 | YAKUTSPOR† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.41. |
||
11 | Beşiktaş.J.K |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.41. |
||
10 | ABUKER FC |
513. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.41. |
||
11. místo v lize V.17. |