Sezóna | Datum | Událost | 9 (68/112) | 2013-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet kara | 9 (91/112) | 2013-02-17 | Tým zanikl - ahmet kara | 9 (91/112) | 2013-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - promande | 10 (2/112) | 2013-03-12 | Tým zanikl - promande | 10 (6/112) | 2013-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - ogzszr | 10 (29/112) | 2013-04-08 | Tým zanikl - ogzszr | 10 (42/112) | 2013-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Doğukan Çoban | 10 (65/112) | 2013-05-14 | Tým zanikl - Doğukan Çoban | 10 (70/112) | 2013-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Tpckleee | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým zanikl - Tpckleee | 10 (97/112) | 2013-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - yavuzhanars | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým zanikl - yavuzhanars | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - cagribicak | 11 (38/112) | 2013-08-07 | Tým zanikl - cagribicak | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - barkinking | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - barkinking | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Ahmet Erdem Çoban | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým zanikl - Ahmet Erdem Çoban | 11 (110/112) | 2013-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - taki46 | 12 (21/112) | 2013-11-10 | Tým zanikl - taki46 | 12 (21/112) | 2013-11-10 | Tým byl přidělen manažerovi - karayem | 12 (44/112) | 2013-12-03 | Tým zanikl - karayem | 12 (45/112) | 2013-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - yusufkqul | 12 (69/112) | 2013-12-28 | Tým zanikl - yusufkqul | 12 (78/112) | 2014-01-06 | Tým byl přidělen manažerovi - kopla | 12 (101/112) | 2014-01-29 | Tým zanikl - kopla | 12 (109/112) | 2014-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmetbkavuk | 13 (20/112) | 2014-03-01 | Tým zanikl - ahmetbkavuk | 13 (22/112) | 2014-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - mrtert | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým zanikl - mrtert | 13 (48/112) | 2014-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Uğur13 | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým zanikl - Uğur13 | 13 (75/112) | 2014-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Aykut Alan | 13 (98/112) | 2014-05-18 | Tým zanikl - Aykut Alan | 13 (99/112) | 2014-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - arazburak10 | 14 (10/112) | 2014-06-11 | Tým zanikl - arazburak10 | 14 (10/112) | 2014-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Kescc | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým zanikl - Kescc | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Şenol Canbaz | 14 (56/112) | 2014-07-27 | Tým zanikl - Şenol Canbaz | 14 (71/112) | 2014-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Ahmet Faruk Orhan | 14 (94/112) | 2014-09-03 | Tým zanikl - Ahmet Faruk Orhan | 14 (97/112) | 2014-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - veysel88 | 15 (8/112) | 2014-09-29 | Tým zanikl - veysel88 | 15 (9/112) | 2014-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - offlinez | 15 (13/112) | 2014-10-04 | Tým zanikl - offlinez | 15 (35/112) | 2014-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Ahmet Durmuş | 15 (58/112) | 2014-11-18 | Tým zanikl - Ahmet Durmuş | 15 (71/112) | 2014-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - anthony144 | 15 (95/112) | 2014-12-25 | Tým zanikl - anthony144 | 15 (96/112) | 2014-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - paftalife | 16 (7/112) | 2015-01-18 | Tým zanikl - paftalife | 16 (11/112) | 2015-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - eren5255 | 16 (34/112) | 2015-02-14 | Tým zanikl - eren5255 | 16 (38/112) | 2015-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - 7ronaldo184 | 16 (61/112) | 2015-03-13 | Tým zanikl - 7ronaldo184 | 16 (65/112) | 2015-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Fatih Çakallıoğlu | 16 (88/112) | 2015-04-09 | Tým zanikl - Fatih Çakallıoğlu | 16 (109/112) | 2015-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Azim Yıldız | 17 (20/112) | 2015-05-23 | Tým zanikl - Azim Yıldız | 17 (34/112) | 2015-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - batukanege | 17 (57/112) | 2015-06-29 | Tým zanikl - batukanege | 17 (102/112) | 2015-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Emre AKYILDIZ | 18 (13/112) | 2015-09-05 | Tým zanikl - Emre AKYILDIZ | 18 (20/112) | 2015-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Mert Uluçınar | 18 (51/112) | 2015-10-13 | Tým zanikl - Mert Uluçınar | 18 (97/112) | 2015-11-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Orkunkerim1 | 19 (8/112) | 2015-12-21 | Tým zanikl - Orkunkerim1 | 19 (9/112) | 2015-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - dizdar28 | 19 (32/112) | 2016-01-14 | Tým zanikl - dizdar28 | 19 (34/112) | 2016-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - euysal | 19 (57/112) | 2016-02-08 | Tým zanikl - euysal | 19 (57/112) | 2016-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Burak Okşar | 19 (80/112) | 2016-03-02 | Tým zanikl - Burak Okşar | 19 (91/112) | 2016-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - mustafa0373 | 20 (2/112) | 2016-04-05 | Tým zanikl - mustafa0373 | 22 (99/112) | 2017-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - lengard | 23 (10/112) | 2017-03-15 | Tým zanikl - lengard | 23 (11/112) | 2017-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Erhan Denizli | 23 (35/112) | 2017-04-09 | Tým zanikl - Erhan Denizli | 23 (39/112) | 2017-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - masai50 | 23 (62/112) | 2017-05-06 | Tým zanikl - masai50 | 23 (65/112) | 2017-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - alperen121 | 23 (88/112) | 2017-06-01 | Tým zanikl - alperen121 | 23 (93/112) | 2017-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - atadam67 | 24 (4/112) | 2017-06-29 | Tým zanikl - atadam67 | 24 (6/112) | 2017-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Xched Tuna | 24 (29/112) | 2017-07-24 | Tým zanikl - Xched Tuna | 24 (31/112) | 2017-07-26 | Tým byl přidělen manažerovi - brkfkr95 | 24 (54/112) | 2017-08-18 | Tým zanikl - brkfkr95 | 24 (55/112) | 2017-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - barış7 | 24 (78/112) | 2017-09-11 | Tým zanikl - barış7 | 24 (78/112) | 2017-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Fetihh | 24 (101/112) | 2017-10-04 | Tým zanikl - Fetihh | 24 (103/112) | 2017-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - GS FC 1905 | 25 (14/112) | 2017-10-29 | Tým zanikl - GS FC 1905 | 25 (14/112) | 2017-10-29 | Tým byl přidělen manažerovi - mehmedov | 25 (37/112) | 2017-11-21 | Tým zanikl - mehmedov | 25 (39/112) | 2017-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Hakan Kutlukaya | 25 (62/112) | 2017-12-16 | Tým zanikl - Hakan Kutlukaya | 25 (62/112) | 2017-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - bar2bzkrt | 25 (85/112) | 2018-01-08 | Tým zanikl - bar2bzkrt | 25 (85/112) | 2018-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - bjkurt | 26 (109/112) | 2018-05-24 | Tým zanikl - bjkurt |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Kartalpençesi 98033 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
45 | Kartalpençesi 98033 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
44 | Kartalpençesi 98033 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
43 | Kartalpençesi 98033 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.6. |
||
42 | Kartalpençesi 98033 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.6. |
||
41 | Kartalpençesi 98033 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
40 | Kartalpençesi 98033 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
39 | Kartalpençesi 98033 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
38 | Kartalpençesi 98033 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.6. |
||
37 | Kartalpençesi 98033 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.6. |
||
36 | Kartalpençesi 98033 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.6. |
||
35 | Kartalpençesi 98033 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.6. |
||
34 | Kartalpençesi 98033 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.6. |
||
33 | Kartalpençesi 98033 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.6. |
||
32 | Kartalpençesi 98033 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.6. |
||
31 | Kartalpençesi 98033 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.6. |
||
30 | Kartalpençesi 98033 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.6. |
||
29 | Kartalpençesi 98033 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.6. |
||
28 | Kartalpençesi 98033 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.6. |
||
27 | Kartalpençesi 98033 † |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.6. |
||
14. místo v lize II.1. |
||
26 | Kartalpençesi |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.1. |
||
1. místo v lize III.9. |
||
25 | Kartalpençesi |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.9. |
||
24 | Fenerbahççe |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize III.9. |
||
23 | attt55 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.9. |
||
22 | alparslan† |
6. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.9. |
||
21 | alparslan† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy III.9. |
||
20. místo v lize II.1. |
||
20 | alparslan† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize II.1. |
||
19 | alparslan |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.1. |
||
9. místo v lize III.3. |
||
18 | Anamurspor |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.3. |
||
17 | İstanbul İçerenköy SK† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.3. |
||
16 | şanlıurfaspor 98033 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
19. místo v lize IV.4. |
||
15 | F.O. Aesthetics |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.4. |
||
20. místo v lize IV.21. |
||
14 | muhafız |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.21. |
||
13 | Laraspor† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.21. |
||
13. místo v lize IV.36. |
||
12 | siverek |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.36. |
||
11 | erdemrio fc |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.36. |
||
18. místo v lize IV.59. |
||
10 | Team noname 98033 |
2049. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.59. |
||
4. místo v lize V.14. |