Sezóna | Datum | Událost | 9 (48/112) | 2013-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan2135 | 9 (71/112) | 2013-01-28 | Tým zanikl - furkan2135 | 9 (71/112) | 2013-01-28 | Tým byl přidělen manažerovi - ömerç | 9 (94/112) | 2013-02-20 | Tým zanikl - ömerç | 9 (94/112) | 2013-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - emre ömer | 10 (5/112) | 2013-03-15 | Tým zanikl - emre ömer | 10 (9/112) | 2013-03-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Yüksel Sarıoğuz | 10 (32/112) | 2013-04-11 | Tým zanikl - Yüksel Sarıoğuz | 10 (35/112) | 2013-04-14 | Tým byl přidělen manažerovi - tetoman12 | 10 (58/112) | 2013-05-07 | Tým zanikl - tetoman12 | 10 (60/112) | 2013-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - hüseyin bülbül | 10 (83/112) | 2013-06-01 | Tým zanikl - hüseyin bülbül | 10 (91/112) | 2013-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - morınyox | 11 (2/112) | 2013-07-02 | Tým zanikl - morınyox | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - fatih7846 | 11 (27/112) | 2013-07-27 | Tým zanikl - fatih7846 | 11 (27/112) | 2013-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - harbuzi21 | 11 (50/112) | 2013-08-19 | Tým zanikl - harbuzi21 | 11 (51/112) | 2013-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - wertiyou | 11 (74/112) | 2013-09-12 | Tým zanikl - wertiyou | 11 (74/112) | 2013-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ismail159 | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým zanikl - ismail159 | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - xerciyes | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým zanikl - xerciyes | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - 78ronaldo78 | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým zanikl - 78ronaldo78 | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým byl přidělen manažerovi - tuncay1905 | 12 (54/112) | 2013-12-13 | Tým zanikl - tuncay1905 | 12 (55/112) | 2013-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - 19ömer03 | 12 (78/112) | 2014-01-06 | Tým zanikl - 19ömer03 | 12 (80/112) | 2014-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - ÇATKÖYSPOR | 12 (103/112) | 2014-01-31 | Tým zanikl - ÇATKÖYSPOR | 12 (108/112) | 2014-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - akgn | 13 (19/112) | 2014-02-28 | Tým zanikl - akgn | 13 (19/112) | 2014-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - xtyx | 13 (42/112) | 2014-03-23 | Tým zanikl - xtyx | 13 (48/112) | 2014-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - emre12345678 | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým zanikl - emre12345678 | 13 (74/112) | 2014-04-24 | Tým byl přidělen manažerovi - levent35 | 13 (97/112) | 2014-05-17 | Tým zanikl - levent35 | 13 (99/112) | 2014-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - samis222 | 14 (10/112) | 2014-06-11 | Tým zanikl - samis222 | 14 (10/112) | 2014-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - maruff | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým zanikl - maruff | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - kralbale | 14 (56/112) | 2014-07-27 | Tým zanikl - kralbale | 14 (56/112) | 2014-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - emin5461 | 14 (79/112) | 2014-08-19 | Tým zanikl - emin5461 | 14 (81/112) | 2014-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - fefkalade | 14 (104/112) | 2014-09-13 | Tým zanikl - fefkalade |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | LiderSancak† |
13. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.44. |
||
45 | LiderSancak† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.44. |
||
44 | LiderSancak† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.44. |
||
43 | LiderSancak† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.44. |
||
42 | LiderSancak† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.44. |
||
41 | LiderSancak† |
12. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.44. |
||
40 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.44. |
||
39 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.44. |
||
38 | LiderSancak† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.44. |
||
37 | LiderSancak† |
19. místo v lize IV.44. |
36 | LiderSancak† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.44. |
||
35 | LiderSancak† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.44. |
||
34 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.44. |
||
33 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.44. |
||
32 | LiderSancak† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.44. |
||
31 | LiderSancak† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.44. |
||
30 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.44. |
||
29 | LiderSancak† |
11. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.44. |
||
28 | LiderSancak† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.44. |
||
27 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.44. |
||
26 | LiderSancak† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.44. |
||
25 | LiderSancak† |
5. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.44. |
||
24 | LiderSancak† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.44. |
||
23 | LiderSancak† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.44. |
||
22 | LiderSancak† |
8. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.44. |
||
21 | LiderSancak† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.44. |
||
20 | LiderSancak† |
7. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.44. |
||
19 | LiderSancak† |
9. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.44. |
||
18 | LiderSancak† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.44. |
||
17 | LiderSancak† |
15. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.44. |
||
16 | LiderSancak† |
8. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.44. |
||
15 | LiderSancak† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.44. |
||
14 | LiderSancak |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.44. |
||
5. místo v lize IV.31. |
||
13 | levent† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.31. |
||
12 | ÇATKÖYSPOR |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.31. |
||
11 | bingöl spor |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.31. |
||
10 | 4b spor |
2049. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.31. |
||
21. místo v lize V.10. |