9 (6/112) |
2012-11-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - hili78 |
9 (35/112) |
2012-12-23 |
Tým zanikl - hili78 |
9 (42/112) |
2012-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - FMaverick |
9 (65/112) |
2013-01-22 |
Tým zanikl - FMaverick |
9 (66/112) |
2013-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - norbi3479 |
9 (89/112) |
2013-02-15 |
Tým zanikl - norbi3479 |
9 (92/112) |
2013-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - horváth b |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tým zanikl - horváth b |
10 (4/112) |
2013-03-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - massa1045 |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tým zanikl - massa1045 |
10 (54/112) |
2013-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - kittijó |
10 (77/112) |
2013-05-26 |
Tým zanikl - kittijó |
10 (78/112) |
2013-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - martingool6 |
10 (101/112) |
2013-06-19 |
Tým zanikl - martingool6 |
10 (108/112) |
2013-06-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - pluto5 |
11 (19/112) |
2013-07-19 |
Tým zanikl - pluto5 |
11 (20/112) |
2013-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Roka Mate |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým zanikl - Roka Mate |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - benyoka123 |
11 (66/112) |
2013-09-04 |
Tým zanikl - benyoka123 |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Monáld |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tým zanikl - Monáld |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Wolf785 |
12 (18/112) |
2013-11-07 |
Tým zanikl - Wolf785 |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - DaxLer |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým zanikl - DaxLer |
12 (76/112) |
2014-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thomx123 |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tým zanikl - Thomx123 |
12 (105/112) |
2014-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - vbftw |
13 (16/112) |
2014-02-25 |
Tým zanikl - vbftw |
13 (20/112) |
2014-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - boti567 |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým zanikl - boti567 |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - HansHund |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tým zanikl - HansHund |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Réka se |
13 (89/112) |
2014-05-09 |
Tým zanikl - Réka se |
13 (90/112) |
2014-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - nyazi |
14 (1/112) |
2014-06-02 |
Tým zanikl - nyazi |
14 (8/112) |
2014-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - kicsi szabi03 |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tým zanikl - kicsi szabi03 |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jozso Agócs |
14 (54/112) |
2014-07-25 |
Tým zanikl - Jozso Agócs |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Chamberlaine |
14 (91/112) |
2014-08-31 |
Tým zanikl - Chamberlaine |
14 (108/112) |
2014-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - hidegmisi |
15 (19/112) |
2014-10-10 |
Tým zanikl - hidegmisi |
15 (20/112) |
2014-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - akoska111 |
15 (43/112) |
2014-11-03 |
Tým zanikl - akoska111 |
15 (44/112) |
2014-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - spod1415 |
15 (67/112) |
2014-11-27 |
Tým zanikl - spod1415 |
15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Denike12 |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tým zanikl - Denike12 |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nagy Ancsuus |
16 (2/112) |
2015-01-13 |
Tým zanikl - Nagy Ancsuus |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Randír |
16 (48/112) |
2015-02-28 |
Tým zanikl - Randír |
16 (49/112) |
2015-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - szegecske |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tým zanikl - szegecske |
17 (13/112) |
2015-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - avidoln |
17 (36/112) |
2015-06-08 |
Tým zanikl - avidoln |
17 (37/112) |
2015-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - szhaci |
20 (76/112) |
2016-06-18 |
Tým zanikl - szhaci |