Sezóna | Datum | Událost | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - josef400 | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým zanikl - josef400 | 9 (39/112) | 2012-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - criss73 | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tým zanikl - criss73 | 9 (66/112) | 2013-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - pupinaam | 9 (89/112) | 2013-02-15 | Tým zanikl - pupinaam | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - gionathan | 10 (3/112) | 2013-03-13 | Tým zanikl - gionathan | 10 (8/112) | 2013-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - jacopo2002 | 10 (31/112) | 2013-04-10 | Tým zanikl - jacopo2002 | 10 (34/112) | 2013-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Xante II | 10 (57/112) | 2013-05-06 | Tým zanikl - Xante II | 10 (60/112) | 2013-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - mamo11 | 10 (90/112) | 2013-06-08 | Tým zanikl - mamo11 | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - alby97 | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým zanikl - alby97 | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - TrueJoker93 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým zanikl - TrueJoker93 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - victorie233 | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým zanikl - victorie233 | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Catalin Vladu | 12 (12/112) | 2013-11-01 | Tým zanikl - Catalin Vladu | 12 (12/112) | 2013-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - vilasio | 12 (66/112) | 2013-12-25 | Tým zanikl - vilasio | 12 (66/112) | 2013-12-25 | Tým byl přidělen manažerovi - vlarm94 | 12 (89/112) | 2014-01-17 | Tým zanikl - vlarm94 | 12 (96/112) | 2014-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - pastrulo | 13 (7/112) | 2014-02-16 | Tým zanikl - pastrulo | 13 (7/112) | 2014-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - winierwanted998 | 13 (30/112) | 2014-03-11 | Tým zanikl - winierwanted998 | 13 (30/112) | 2014-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - richicle91 | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým zanikl - richicle91 | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - seradus | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým zanikl - seradus | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Matteo Santarossa | 13 (100/112) | 2014-05-20 | Tým zanikl - Matteo Santarossa | 13 (101/112) | 2014-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Crisetig | 14 (12/112) | 2014-06-13 | Tým zanikl - Crisetig | 14 (13/112) | 2014-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Tinooh7 | 14 (36/112) | 2014-07-07 | Tým zanikl - Tinooh7 | 14 (36/112) | 2014-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - mattia321 | 14 (59/112) | 2014-07-30 | Tým zanikl - mattia321 | 14 (61/112) | 2014-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - flaviano52 | 14 (91/112) | 2014-08-31 | Tým zanikl - flaviano52 | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Bizio93 | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým zanikl - Bizio93 | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - gugo127 | 16 (54/112) | 2015-03-06 | Tým zanikl - gugo127 | 16 (54/112) | 2015-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Marco Fioravanti | 16 (77/112) | 2015-03-29 | Tým zanikl - Marco Fioravanti | 16 (77/112) | 2015-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - mine86 | 16 (100/112) | 2015-04-21 | Tým zanikl - mine86 | 16 (100/112) | 2015-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Sindaranda77 | 17 (11/112) | 2015-05-14 | Tým zanikl - Sindaranda77 | 17 (23/112) | 2015-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Mino61 | 17 (46/112) | 2015-06-18 | Tým zanikl - Mino61 | 17 (47/112) | 2015-06-19 | Tým byl přidělen manažerovi - pipita33 | 17 (70/112) | 2015-07-12 | Tým zanikl - pipita33 | 18 (13/112) | 2015-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Tom Cauli | 18 (36/112) | 2015-09-28 | Tým zanikl - Tom Cauli | 18 (37/112) | 2015-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Racaru Nicola Iulian | 18 (60/112) | 2015-10-22 | Tým zanikl - Racaru Nicola Iulian | 18 (73/112) | 2015-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - DAGDGDSG | 18 (96/112) | 2015-11-27 | Tým zanikl - DAGDGDSG | 18 (98/112) | 2015-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - basetta5000 | 19 (9/112) | 2015-12-22 | Tým zanikl - basetta5000 | 19 (39/112) | 2016-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - mikehalof | 19 (62/112) | 2016-02-13 | Tým zanikl - mikehalof | 19 (62/112) | 2016-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomas Olcese | 19 (85/112) | 2016-03-07 | Tým zanikl - Tomas Olcese | 19 (102/112) | 2016-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - peppefurnari | 20 (13/112) | 2016-04-16 | Tým zanikl - peppefurnari |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Randazzo† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
45 | Randazzo† |
6. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
44 | Randazzo† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
43 | Randazzo† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
42 | Randazzo† |
13. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.13. |
||
41 | Randazzo† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.13. |
||
40 | Randazzo† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
39 | Randazzo† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
38 | Randazzo† |
14. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.13. |
||
37 | Randazzo† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
36 | Randazzo† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
35 | Randazzo† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
34 | Randazzo† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.13. |
||
33 | Randazzo† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.13. |
||
32 | Randazzo† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.13. |
||
31 | Randazzo† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
30 | Randazzo† |
2. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
29 | Randazzo† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
28 | Randazzo† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
27 | Randazzo† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
26 | Randazzo† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
25 | Randazzo† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.13. |
||
24 | Randazzo† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.13. |
||
23 | Randazzo† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.13. |
||
22 | Randazzo† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
21 | Randazzo† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
20 | Randazzo† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
14. místo v lize III.7. |
||
19 | CSKA Pannesi† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.7. |
||
18 | Bronx Vigne |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
18. místo v lize III.14. |
||
17 | napoli soccer 96654 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize III.14. |
||
16 | cremona |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
5. místo v lize IV.1. |
||
15 | Castel Sant'Elia† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
16. místo v lize III.3. |
||
14 | Castel Sant'Elia† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.3. |
||
13 | Torre |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
3. místo v lize IV.8. |
||
12 | Bayer Monaco |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.8. |
||
11 | FCsoloINTERaMILANO |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
22. místo v lize IV.15. |
||
10 | s.s.c. napoli |
513. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.15. |
||
9 | Team noname 96654 |
513. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.15. |