Sezóna | Datum | Událost | 9 (76/112) | 2013-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - rouren | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým zanikl - rouren | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - pawlo0091 | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým zanikl - pawlo0091 | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Budix | 10 (38/112) | 2013-04-17 | Tým zanikl - Budix | 10 (38/112) | 2013-04-17 | Tým byl přidělen manažerovi - gordon765 | 10 (61/112) | 2013-05-10 | Tým zanikl - gordon765 | 10 (61/112) | 2013-05-10 | Tým byl přidělen manažerovi - arek889696 | 10 (84/112) | 2013-06-02 | Tým zanikl - arek889696 | 10 (84/112) | 2013-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - krzychu15422 | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým zanikl - krzychu15422 | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - pawelek84 | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým zanikl - pawelek84 | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - kacperkozak77 | 11 (27/112) | 2013-07-27 | Tým zanikl - kacperkozak77 | 11 (32/112) | 2013-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - RASOWYS | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým zanikl - RASOWYS | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - sqortzus | 11 (79/112) | 2013-09-17 | Tým zanikl - sqortzus | 11 (81/112) | 2013-09-19 | Tým byl přidělen manažerovi - ukisonik1982 | 11 (104/112) | 2013-10-12 | Tým zanikl - ukisonik1982 | 11 (108/112) | 2013-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - klaudiusz71 | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým zanikl - klaudiusz71 | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - filip123kox | 12 (42/112) | 2013-12-01 | Tým zanikl - filip123kox | 12 (42/112) | 2013-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Haber93 | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým zanikl - Haber93 | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Pietrasimowow | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým zanikl - Pietrasimowow | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - jaub2000 | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tým zanikl - jaub2000 | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - WIOLA125 | 13 (40/112) | 2014-03-21 | Tým zanikl - WIOLA125 | 13 (43/112) | 2014-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - przemekkot | 13 (66/112) | 2014-04-16 | Tým zanikl - przemekkot |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | widzewłodź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.31. |
||
45 | widzewłodź† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.31. |
||
44 | widzewłodź† |
22. místo v lize V.31. |
43 | widzewłodź† |
21. místo v lize V.31. |
42 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.31. |
||
41 | widzewłodź† |
19. místo v lize V.31. |
40 | widzewłodź† |
8. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
39 | widzewłodź† |
20. místo v lize V.31. |
38 | widzewłodź† |
4. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.31. |
||
37 | widzewłodź† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.31. |
||
36 | widzewłodź† |
11. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
35 | widzewłodź† |
19. místo v lize V.31. |
34 | widzewłodź† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.31. |
||
33 | widzewłodź† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.31. |
||
32 | widzewłodź† |
1. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.31. |
||
31 | widzewłodź† |
11. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.31. |
||
30 | widzewłodź† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.31. |
||
29 | widzewłodź† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.31. |
||
28 | widzewłodź† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.31. |
||
27 | widzewłodź† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
26 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
25 | widzewłodź† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
24 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
23 | widzewłodź† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
22 | widzewłodź† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
21 | widzewłodź† |
13. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
20 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
19 | widzewłodź† |
10. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
18 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
17 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.31. |
||
16 | widzewłodź† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
15 | widzewłodź† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
14 | widzewłodź† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.31. |
||
13 | widzewłodź† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.31. |
||
17. místo v lize IV.22. |
||
12 | ergo starogard pomorze |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.22. |
||
11 | FC Morcinka |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.22. |
||
16. místo v lize V.73. |
||
10 | firemany |
2049. místo v národním poháru. |
21. místo v lize V.73. |
||
9 | Team noname 96427 |
4097. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize V.73. |