Sezóna | Datum | Událost | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - robsongg38 | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým zanikl - robsongg38 | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - wendel11 | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým zanikl - wendel11 | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - REALMADRIFE | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým zanikl - REALMADRIFE | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - LEONARDOMONBUCA | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým zanikl - LEONARDOMONBUCA | 10 (17/112) | 2013-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - joao henrique donner | 10 (40/112) | 2013-04-19 | Tým zanikl - joao henrique donner | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Lucas Scapinelli | 10 (65/112) | 2013-05-14 | Tým zanikl - Lucas Scapinelli | 10 (65/112) | 2013-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Beatriz de Oliveira | 10 (88/112) | 2013-06-06 | Tým zanikl - Beatriz de Oliveira | 10 (88/112) | 2013-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - douglascabelao2011 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým zanikl - douglascabelao2011 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Ricardo2111 | 11 (22/112) | 2013-07-22 | Tým zanikl - Ricardo2111 | 11 (33/112) | 2013-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabrielribeiro | 11 (56/112) | 2013-08-25 | Tým zanikl - Gabrielribeiro | 11 (57/112) | 2013-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - warleyc | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým zanikl - warleyc | 11 (82/112) | 2013-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - jeronimo neto | 11 (105/112) | 2013-10-13 | Tým zanikl - jeronimo neto | 11 (107/112) | 2013-10-15 | Tým byl přidělen manažerovi - steinheuser | 12 (18/112) | 2013-11-07 | Tým zanikl - steinheuser | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Lucas BM | 12 (42/112) | 2013-12-01 | Tým zanikl - Lucas BM | 12 (43/112) | 2013-12-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Gnaldin | 12 (78/112) | 2014-01-06 | Tým zanikl - Gnaldin | 13 (64/112) | 2014-04-14 | Tým byl přidělen manažerovi - madsonqueiroz25 | 13 (88/112) | 2014-05-08 | Tým zanikl - madsonqueiroz25 | 13 (88/112) | 2014-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - vinesco | 13 (111/112) | 2014-05-31 | Tým zanikl - vinesco | 13 (111/112) | 2014-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - carlos gabriel123 | 14 (22/112) | 2014-06-23 | Tým zanikl - carlos gabriel123 | 14 (22/112) | 2014-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - otoniel e rhuan | 14 (46/112) | 2014-07-17 | Tým zanikl - otoniel e rhuan | 14 (46/112) | 2014-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - flavioargolo | 14 (73/112) | 2014-08-13 | Tým zanikl - flavioargolo |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Guerreiros da Luz† |
21. místo v lize V.73. |
45 | Guerreiros da Luz† |
19. místo v lize V.73. |
44 | Guerreiros da Luz† |
17. místo v lize V.73. |
43 | Guerreiros da Luz† |
21. místo v lize V.73. |
42 | Guerreiros da Luz† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.73. |
||
41 | Guerreiros da Luz† |
22. místo v lize V.73. |
40 | Guerreiros da Luz† |
22. místo v lize V.73. |
39 | Guerreiros da Luz† |
20. místo v lize V.73. |
38 | Guerreiros da Luz† |
16. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.73. |
||
37 | Guerreiros da Luz† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.73. |
||
36 | Guerreiros da Luz† |
20. místo v lize V.73. |
35 | Guerreiros da Luz† |
20. místo v lize V.73. |
34 | Guerreiros da Luz† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.73. |
||
33 | Guerreiros da Luz† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.73. |
||
32 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
31 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
30 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
29 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
28 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
27 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
26 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
25 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
24 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
23 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
22 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
21 | Guerreiros da Luz† |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
20 | Guerreiros da Luz† |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
19 | Guerreiros da Luz† |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
18 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
17 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
16 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
15 | Guerreiros da Luz† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.73. |
||
14 | Guerreiros da Luz† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.73. |
||
21. místo v lize IV.9. |
||
13 | bayer |
6. místo v Ligovém poháru. |
Tým postoupil do ligy IV.9. |
||
1. místo v lize V.9. |
||
12 | C.R Vasco da Gama† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.9. |
||
Prohra v baráži o záchranu v lize IV.9. |
||
21. místo v lize IV.9. |
||
11 | barça e real |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.9. |
||
10 | FC JAVINIS |
1025. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy IV.9. |
||
1. místo v lize V.9. |
||
9 | Team noname 95401 |
2049. místo v národním poháru. |
20. místo v lize V.9. |