Sezóna | Datum | Událost | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - P1p0camacho | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým zanikl - P1p0camacho | 9 (59/112) | 2013-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Pereskuya | 9 (82/112) | 2013-02-08 | Tým zanikl - Pereskuya | 9 (83/112) | 2013-02-09 | Tým byl přidělen manažerovi - david forever | 9 (106/112) | 2013-03-04 | Tým zanikl - david forever | 10 (3/112) | 2013-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - cmcmcarlosmendes | 10 (26/112) | 2013-04-05 | Tým zanikl - cmcmcarlosmendes | 10 (27/112) | 2013-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Rafaelkta | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Tým zanikl - Rafaelkta | 10 (55/112) | 2013-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - flavio goçalves | 10 (78/112) | 2013-05-27 | Tým zanikl - flavio goçalves | 10 (88/112) | 2013-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - jaide04 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým zanikl - jaide04 | 10 (112/112) | 2013-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Marco Shaarawy | 11 (23/112) | 2013-07-23 | Tým zanikl - Marco Shaarawy | 14 (24/112) | 2014-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Izzy Costa | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým zanikl - Izzy Costa | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - g99 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým zanikl - g99 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Gonçalo55 | 14 (93/112) | 2014-09-02 | Tým zanikl - Gonçalo55 | 14 (93/112) | 2014-09-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Diogo Simões | 15 (4/112) | 2014-09-25 | Tým zanikl - Diogo Simões | 15 (4/112) | 2014-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - joãoluís03 | 15 (27/112) | 2014-10-18 | Tým zanikl - joãoluís03 | 15 (27/112) | 2014-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - jacksonmartin | 15 (50/112) | 2014-11-10 | Tým zanikl - jacksonmartin | 15 (51/112) | 2014-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Samucka | 15 (74/112) | 2014-12-04 | Tým zanikl - Bruno Samucka | 15 (75/112) | 2014-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ShellTocks | 15 (109/112) | 2015-01-08 | Tým zanikl - ShellTocks | 15 (109/112) | 2015-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - hustlenando | 16 (21/112) | 2015-02-01 | Tým zanikl - hustlenando | 16 (21/112) | 2015-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Boss Msu | 16 (44/112) | 2015-02-24 | Tým zanikl - Vitor Boss Msu | 16 (47/112) | 2015-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - bananasrei | 16 (70/112) | 2015-03-22 | Tým zanikl - bananasrei | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Marco11Soares | 16 (100/112) | 2015-04-21 | Tým zanikl - Marco11Soares |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | A.A.C Team† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
45 | A.A.C Team† |
11. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
44 | A.A.C Team† |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
43 | A.A.C Team† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
42 | A.A.C Team† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.13. |
||
41 | A.A.C Team† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
40 | A.A.C Team† |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.13. |
||
39 | A.A.C Team† |
17. místo v lize III.13. |
38 | A.A.C Team† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
37 | A.A.C Team† |
3. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
36 | A.A.C Team† |
19. místo v lize III.13. |
35 | A.A.C Team† |
9. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
34 | A.A.C Team† |
11. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
33 | A.A.C Team† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
32 | A.A.C Team† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
31 | A.A.C Team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
30 | A.A.C Team† |
16. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
29 | A.A.C Team† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
28 | A.A.C Team† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.13. |
||
27 | A.A.C Team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
26 | A.A.C Team† |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
25 | A.A.C Team† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
24 | A.A.C Team† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
23 | A.A.C Team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
22 | A.A.C Team† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
21 | A.A.C Team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
20 | A.A.C Team† |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
19 | A.A.C Team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
18 | A.A.C Team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.13. |
||
17 | A.A.C Team† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
16 | A.A.C Team |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
14. místo v lize III.2. |
||
15 | Real ShellTocks |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.2. |
||
15. místo v lize IV.5. |
||
14 | Fc Viseu |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
17. místo v lize IV.15. |
||
13 | São Vicente de Pereira† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.15. |
||
12 | São Vicente de Pereira† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.15. |
||
11 | São Vicente de Pereira† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.15. |
||
13. místo v lize III.1. |
||
10 | Team noname 95028 |
513. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
7. místo v lize IV.9. |
||
9 | Team noname 95028 |
513. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.9. |