Sezóna | Datum | Událost | 9 (45/112) | 2013-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - eusoucool123 | 9 (68/112) | 2013-01-25 | Tým zanikl - eusoucool123 | 9 (68/112) | 2013-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - coimbra98 | 9 (91/112) | 2013-02-17 | Tým zanikl - coimbra98 | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - astrin | 10 (3/112) | 2013-03-13 | Tým zanikl - astrin | 10 (6/112) | 2013-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - jmaster1 | 10 (29/112) | 2013-04-08 | Tým zanikl - jmaster1 | 10 (51/112) | 2013-04-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Vasco Carvalho 1974 | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tým zanikl - Vasco Carvalho 1974 | 10 (81/112) | 2013-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - rafareis82 | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým zanikl - rafareis82 | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ruibalde | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým zanikl - ruibalde | 11 (16/112) | 2013-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - kiko8475pt499 | 11 (39/112) | 2013-08-08 | Tým zanikl - kiko8475pt499 | 11 (40/112) | 2013-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - AGonçalves | 11 (63/112) | 2013-09-01 | Tým zanikl - AGonçalves | 11 (64/112) | 2013-09-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Zedopipo | 11 (87/112) | 2013-09-25 | Tým zanikl - Zedopipo | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - rubenmoita17 | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým zanikl - rubenmoita17 | 12 (7/112) | 2013-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - smtd26 | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým zanikl - smtd26 | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - luispereira07 | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým zanikl - luispereira07 | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Filipe Major | 12 (82/112) | 2014-01-10 | Tým zanikl - Filipe Major | 12 (89/112) | 2014-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - benficaflausino | 12 (112/112) | 2014-02-09 | Tým zanikl - benficaflausino | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Pierrr | 13 (94/112) | 2014-05-14 | Tým zanikl - Pierrr | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - LeandRodrigues | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým zanikl - LeandRodrigues | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - miguel 124 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým zanikl - miguel 124 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - xDiogoSantosx | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým zanikl - xDiogoSantosx | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - powercoringa | 14 (75/112) | 2014-08-15 | Tým zanikl - powercoringa | 14 (75/112) | 2014-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexndre Pereira | 14 (99/112) | 2014-09-08 | Tým zanikl - Alexndre Pereira |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Sporting Clube Belinho† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
45 | Sporting Clube Belinho† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.11. |
||
44 | Sporting Clube Belinho† |
1. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.11. |
||
43 | Sporting Clube Belinho† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
42 | Sporting Clube Belinho† |
16. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
41 | Sporting Clube Belinho† |
5. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.11. |
||
40 | Sporting Clube Belinho† |
13. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.11. |
||
39 | Sporting Clube Belinho† |
16. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
38 | Sporting Clube Belinho† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
37 | Sporting Clube Belinho† |
10. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
36 | Sporting Clube Belinho† |
20. místo v lize IV.11. |
35 | Sporting Clube Belinho† |
15. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.11. |
||
34 | Sporting Clube Belinho† |
18. místo v lize IV.11. |
33 | Sporting Clube Belinho† |
20. místo v lize IV.11. |
32 | Sporting Clube Belinho† |
22. místo v lize IV.11. |
31 | Sporting Clube Belinho† |
22. místo v lize IV.11. |
30 | Sporting Clube Belinho† |
20. místo v lize IV.11. |
29 | Sporting Clube Belinho† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
28 | Sporting Clube Belinho† |
21. místo v lize IV.11. |
27 | Sporting Clube Belinho† |
20. místo v lize IV.11. |
26 | Sporting Clube Belinho† |
17. místo v lize IV.11. |
25 | Sporting Clube Belinho† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
24 | Sporting Clube Belinho† |
10. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
23 | Sporting Clube Belinho† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
22 | Sporting Clube Belinho† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.11. |
||
21 | Sporting Clube Belinho† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.11. |
||
20 | Sporting Clube Belinho† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
19 | Sporting Clube Belinho† |
12. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.11. |
||
18 | Sporting Clube Belinho† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.11. |
||
17 | Sporting Clube Belinho† |
14. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.11. |
||
16 | Sporting Clube Belinho† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
15 | Sporting Clube Belinho† |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.11. |
||
14 | Sporting Clube Belinho |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.11. |
||
13 | AD Lage |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.11. |
||
12 | bençalo |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
12. místo v lize III.14. |
||
11 | ruben futebol clube |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
7. místo v lize IV.14. |
||
10 | Elite Tuga |
1025. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.14. |
||
9 | Team noname 95027 |
1025. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.14. |