9 (5/112) |
2012-11-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - vvvvvvvvvrt |
9 (28/112) |
2012-12-16 |
Tým zanikl - vvvvvvvvvrt |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - carbo10 |
9 (62/112) |
2013-01-19 |
Tým zanikl - carbo10 |
9 (65/112) |
2013-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - fc agaMennone |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tým zanikl - fc agaMennone |
9 (106/112) |
2013-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ElGreco90 |
10 (17/112) |
2013-03-27 |
Tým zanikl - ElGreco90 |
10 (53/112) |
2013-05-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andreafruzz |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tým zanikl - Andreafruzz |
10 (91/112) |
2013-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Scilux |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tým zanikl - Scilux |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - IL Leo |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tým zanikl - IL Leo |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - lindatiamo23 |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tým zanikl - lindatiamo23 |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - MikeleCap |
11 (104/112) |
2013-10-12 |
Tým zanikl - MikeleCap |
11 (104/112) |
2013-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - MarioWario Cicero |
12 (15/112) |
2013-11-04 |
Tým zanikl - MarioWario Cicero |
12 (15/112) |
2013-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sofia00 |
12 (38/112) |
2013-11-27 |
Tým zanikl - Sofia00 |
12 (39/112) |
2013-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Leonardo Genta |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tým zanikl - Leonardo Genta |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - ChrisDOC |
12 (86/112) |
2014-01-14 |
Tým zanikl - ChrisDOC |
13 (1/112) |
2014-02-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - cazzodigomma1999 |
13 (24/112) |
2014-03-05 |
Tým zanikl - cazzodigomma1999 |
13 (24/112) |
2014-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - andrearau2002 |
13 (47/112) |
2014-03-28 |
Tým zanikl - andrearau2002 |
13 (47/112) |
2014-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - gercom |
13 (70/112) |
2014-04-20 |
Tým zanikl - gercom |
13 (72/112) |
2014-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Visconti Peppe |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tým zanikl - Visconti Peppe |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sacchetti |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým zanikl - Sacchetti |
14 (6/112) |
2014-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Stiube Junioru |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým zanikl - Stiube Junioru |
14 (29/112) |
2014-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - amico11 |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tým zanikl - amico11 |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - swiubqdiu4 |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tým zanikl - swiubqdiu4 |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - davidmaes |
14 (99/112) |
2014-09-08 |
Tým zanikl - davidmaes |
14 (100/112) |
2014-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - sasy92 |
15 (11/112) |
2014-10-02 |
Tým zanikl - sasy92 |
15 (12/112) |
2014-10-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giovanni Falasca |
15 (35/112) |
2014-10-26 |
Tým zanikl - Giovanni Falasca |
15 (35/112) |
2014-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - claudiu787 |
15 (58/112) |
2014-11-18 |
Tým zanikl - claudiu787 |
15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - troppo |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tým zanikl - troppo |
15 (96/112) |
2014-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giuseppe Bonamonte |
16 (7/112) |
2015-01-18 |
Tým zanikl - Giuseppe Bonamonte |
16 (64/112) |
2015-03-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrea Blandi |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým zanikl - Andrea Blandi |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - pgbdoc |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým zanikl - pgbdoc |
18 (18/112) |
2015-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - dandy76 |
18 (44/112) |
2015-10-06 |
Tým zanikl - dandy76 |
20 (62/112) |
2016-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - dogghy80 |
20 (85/112) |
2016-06-27 |
Tým zanikl - dogghy80 |
20 (86/112) |
2016-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ambrosi |
20 (109/112) |
2016-07-21 |
Tým zanikl - Ambrosi |
20 (110/112) |
2016-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - mattia435661 |
21 (21/112) |
2016-08-14 |
Tým zanikl - mattia435661 |
21 (26/112) |
2016-08-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fantagalfio |
21 (49/112) |
2016-09-11 |
Tým zanikl - Fantagalfio |
21 (79/112) |
2016-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Olimpik51 |
21 (102/112) |
2016-11-03 |
Tým zanikl - Olimpik51 |
23 (37/112) |
2017-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - taddeus72 |
23 (74/112) |
2017-05-18 |
Tým zanikl - taddeus72 |
23 (74/112) |
2017-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giorgio1793 |
23 (97/112) |
2017-06-10 |
Tým zanikl - Giorgio1793 |
23 (100/112) |
2017-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - EGIDIO JJ |
24 (11/112) |
2017-07-06 |
Tým zanikl - EGIDIO JJ |
24 (13/112) |
2017-07-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mustafa Veliev |
24 (36/112) |
2017-07-31 |
Tým zanikl - Mustafa Veliev |
24 (48/112) |
2017-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - pido1994 |
24 (71/112) |
2017-09-04 |
Tým zanikl - pido1994 |
24 (75/112) |
2017-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabbiaaa |
24 (99/112) |
2017-10-02 |
Tým zanikl - gabbiaaa |
24 (109/112) |
2017-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - V Entella |
25 (20/112) |
2017-11-04 |
Tým zanikl - V Entella |
25 (22/112) |
2017-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucastau |
25 (45/112) |
2017-11-29 |
Tým zanikl - lucastau |
25 (47/112) |
2017-12-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - tonymanero |
31 (109/112) |
2019-12-05 |
Tým zanikl - tonymanero |