9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - TurboKocour |
9 (14/112) |
2012-12-02 |
Tým zanikl - TurboKocour |
9 (14/112) |
2012-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jan Mikulecký |
9 (37/112) |
2012-12-25 |
Tým zanikl - Jan Mikulecký |
9 (37/112) |
2012-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Miramaster |
9 (60/112) |
2013-01-17 |
Tým zanikl - Miramaster |
9 (78/112) |
2013-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ulmo9 |
9 (101/112) |
2013-02-27 |
Tým zanikl - Ulmo9 |
9 (101/112) |
2013-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - TurBo4FUN |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tým zanikl - TurBo4FUN |
10 (16/112) |
2013-03-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mechlik |
10 (39/112) |
2013-04-18 |
Tým zanikl - Mechlik |
10 (39/112) |
2013-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - KomaxD |
10 (62/112) |
2013-05-11 |
Tým zanikl - KomaxD |
10 (62/112) |
2013-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - timak |
10 (85/112) |
2013-06-03 |
Tým zanikl - timak |
10 (85/112) |
2013-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - FreoON |
12 (3/112) |
2013-10-23 |
Tým zanikl - FreoON |