Sezóna | Datum | Událost | 8 (92/112) | 2012-10-29 | Tým byl přidělen manažerovi - malo76 | 9 (3/112) | 2012-11-21 | Tým zanikl - malo76 | 9 (5/112) | 2012-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Lavasik | 9 (28/112) | 2012-12-16 | Tým zanikl - Lavasik | 9 (29/112) | 2012-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Akin62 | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Tým zanikl - Akin62 | 9 (56/112) | 2013-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - BA Bruelles | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým zanikl - BA Bruelles | 9 (82/112) | 2013-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Pester78 | 17 (28/112) | 2015-05-31 | Tým zanikl - Pester78 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
17 | Kickers Offenbach† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.1. |
||
16 | Kickers Offenbach |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.1. |
||
15 | Kickers Offenbach |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.1. |
||
14 | Kickers Offenbach |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.1. |
||
13 | Kickers Offenbach |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.1. |
||
12 | Kickers Offenbach |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.1. |
||
1. místo v lize IV.17. |
||
11 | Kickers Offenbach |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.17. |
||
10 | Kickers Offenbach |
513. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.17. |
||
3. místo v lize IV.41. |
||
9 | TUS Blutgraetsche |
513. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.41. |