8 (87/112) |
2012-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - TANK2001 |
9 (9/112) |
2012-11-27 |
Tým zanikl - TANK2001 |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - maximov ivan |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tým zanikl - maximov ivan |
10 (20/112) |
2013-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - tasskas654 |
10 (43/112) |
2013-04-22 |
Tým zanikl - tasskas654 |
10 (91/112) |
2013-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rossk |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým zanikl - Rossk |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Skyliny |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým zanikl - Skyliny |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrey Khrenov |
11 (59/112) |
2013-08-28 |
Tým zanikl - Andrey Khrenov |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Isakoff |
11 (83/112) |
2013-09-21 |
Tým zanikl - Isakoff |
11 (84/112) |
2013-09-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - domchik |
12 (65/112) |
2013-12-24 |
Tým zanikl - domchik |
12 (81/112) |
2014-01-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - shar1998 |
12 (105/112) |
2014-02-02 |
Tým zanikl - shar1998 |
13 (7/112) |
2014-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Retyal |
13 (30/112) |
2014-03-11 |
Tým zanikl - Retyal |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Antro |
13 (97/112) |
2014-05-17 |
Tým zanikl - Antro |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - mukunka |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tým zanikl - mukunka |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sergey Levanchuk |
14 (35/112) |
2014-07-06 |
Tým zanikl - Sergey Levanchuk |
14 (35/112) |
2014-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rombik99 |
14 (58/112) |
2014-07-29 |
Tým zanikl - Rombik99 |
14 (60/112) |
2014-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - lyas |
14 (83/112) |
2014-08-23 |
Tým zanikl - lyas |
14 (84/112) |
2014-08-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - gloomkolomna |
14 (107/112) |
2014-09-16 |
Tým zanikl - gloomkolomna |
15 (30/112) |
2014-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - cvbh45 |
15 (55/112) |
2014-11-15 |
Tým zanikl - cvbh45 |
15 (64/112) |
2014-11-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - 19BURIK87 |
15 (87/112) |
2014-12-17 |
Tým zanikl - 19BURIK87 |
15 (108/112) |
2015-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - PaCTiIIIKa |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tým zanikl - PaCTiIIIKa |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - gadji001 |
16 (42/112) |
2015-02-22 |
Tým zanikl - gadji001 |
16 (42/112) |
2015-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - dairzayr |
16 (65/112) |
2015-03-17 |
Tým zanikl - dairzayr |
16 (65/112) |
2015-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Morfey23 |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým zanikl - Morfey23 |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alexandr Tambovtsev |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým zanikl - Alexandr Tambovtsev |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - oxion27 |
17 (22/112) |
2015-05-25 |
Tým zanikl - oxion27 |
17 (27/112) |
2015-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Konstantin400 |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tým zanikl - Konstantin400 |
17 (53/112) |
2015-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - paVLinh0 |
18 (54/112) |
2015-10-16 |
Tým zanikl - paVLinh0 |
18 (90/112) |
2015-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - KYLAGER |
19 (1/112) |
2015-12-14 |
Tým zanikl - KYLAGER |
19 (54/112) |
2016-02-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - damirka123 |
19 (77/112) |
2016-02-28 |
Tým zanikl - damirka123 |
19 (77/112) |
2016-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - romario1890 |
19 (100/112) |
2016-03-22 |
Tým zanikl - romario1890 |
19 (100/112) |
2016-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eroshik0301 |
20 (14/112) |
2016-04-17 |
Tým zanikl - Eroshik0301 |
20 (15/112) |
2016-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - leonid Slutsky |
20 (38/112) |
2016-05-11 |
Tým zanikl - leonid Slutsky |
20 (49/112) |
2016-05-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sergei Kurbatov |
20 (72/112) |
2016-06-14 |
Tým zanikl - Sergei Kurbatov |
20 (77/112) |
2016-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ansfer |
20 (100/112) |
2016-07-12 |
Tým zanikl - Ansfer |
20 (102/112) |
2016-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - GGFOX |
21 (27/112) |
2016-08-20 |
Tým zanikl - GGFOX |
21 (28/112) |
2016-08-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - o666o |
21 (32/112) |
2016-08-25 |
Tým zanikl - o666o |
21 (32/112) |
2016-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rusecka |
21 (55/112) |
2016-09-17 |
Tým zanikl - Rusecka |
21 (56/112) |
2016-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - ilyos0674 |
21 (79/112) |
2016-10-11 |
Tým zanikl - ilyos0674 |
21 (79/112) |
2016-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vyacheslav Fanyan |
21 (102/112) |
2016-11-03 |
Tým zanikl - Vyacheslav Fanyan |
21 (103/112) |
2016-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - mav68huyi |
22 (14/112) |
2016-11-27 |
Tým zanikl - mav68huyi |
22 (22/112) |
2016-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - sergei556 |
29 (93/112) |
2019-04-09 |
Tým zanikl - sergei556 |