Sezóna | Datum | Událost | 7 (54/112) | 2012-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - victiinho456 | 7 (78/112) | 2012-06-25 | Tým zanikl - victiinho456 | 7 (84/112) | 2012-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - dsafsadfdsfsda | 7 (108/112) | 2012-07-25 | Tým zanikl - dsafsadfdsfsda | 7 (108/112) | 2012-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - richard jeriva | 8 (19/112) | 2012-08-17 | Tým zanikl - richard jeriva | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Wheller | 8 (75/112) | 2012-10-12 | Tým zanikl - Wheller | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - 56553359 | 9 (7/112) | 2012-11-25 | Tým zanikl - 56553359 | 9 (7/112) | 2012-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Igor Rodrigues | 9 (31/112) | 2012-12-19 | Tým zanikl - Igor Rodrigues | 9 (31/112) | 2012-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Joohnnie | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým zanikl - Joohnnie | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Romoliver | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým zanikl - Romoliver | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - elvio33 | 9 (102/112) | 2013-02-28 | Tým zanikl - elvio33 | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - bobosi | 10 (18/112) | 2013-03-28 | Tým zanikl - bobosi | 10 (40/112) | 2013-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - yuri fla | 10 (63/112) | 2013-05-12 | Tým zanikl - yuri fla | 10 (63/112) | 2013-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Yuji41 | 10 (86/112) | 2013-06-04 | Tým zanikl - Yuji41 | 10 (86/112) | 2013-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Victor Neves | 11 (11/112) | 2013-07-11 | Tým zanikl - Victor Neves | 11 (24/112) | 2013-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - HodelGennaro | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým zanikl - HodelGennaro | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - kaioenzo | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým zanikl - kaioenzo | 11 (73/112) | 2013-09-11 | Tým byl přidělen manažerovi - diegof | 11 (96/112) | 2013-10-04 | Tým zanikl - diegof | 11 (98/112) | 2013-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - samuelandrade | 12 (9/112) | 2013-10-29 | Tým zanikl - samuelandrade | 12 (12/112) | 2013-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Poderoso Castiga | 12 (35/112) | 2013-11-24 | Tým zanikl - Poderoso Castiga | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - ThorocoBala | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - ThorocoBala | 12 (112/112) | 2014-02-09 | Tým byl přidělen manažerovi - lindomar viana | 13 (23/112) | 2014-03-04 | Tým zanikl - lindomar viana | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - waldekabenevides | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým zanikl - waldekabenevides | 13 (56/112) | 2014-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Toxic 04 | 13 (80/112) | 2014-04-30 | Tým zanikl - Toxic 04 | 13 (82/112) | 2014-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - matheus908 | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým zanikl - matheus908 | 14 (12/112) | 2014-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - fabricio95 | 14 (35/112) | 2014-07-06 | Tým zanikl - fabricio95 | 14 (35/112) | 2014-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Lipi Samurai123 | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým zanikl - Lipi Samurai123 | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - aberto | 14 (81/112) | 2014-08-21 | Tým zanikl - aberto | 14 (83/112) | 2014-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - KELCIO JUNIOR | 14 (106/112) | 2014-09-15 | Tým zanikl - KELCIO JUNIOR | 15 (63/112) | 2014-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - akirinha | 15 (86/112) | 2014-12-16 | Tým zanikl - akirinha | 15 (90/112) | 2014-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Guilherme Daniel S | 16 (1/112) | 2015-01-12 | Tým zanikl - Guilherme Daniel S | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - gianofrigini | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým zanikl - gianofrigini | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - kaic10 | 16 (48/112) | 2015-02-28 | Tým zanikl - kaic10 | 16 (49/112) | 2015-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - vitordbv | 16 (72/112) | 2015-03-24 | Tým zanikl - vitordbv | 16 (73/112) | 2015-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - maico douglas | 16 (96/112) | 2015-04-17 | Tým zanikl - maico douglas | 16 (96/112) | 2015-04-17 | Tým byl přidělen manažerovi - joao gabriel gonçalves | 17 (8/112) | 2015-05-11 | Tým zanikl - joao gabriel gonçalves | 17 (8/112) | 2015-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - jailsonmendes | 17 (31/112) | 2015-06-03 | Tým zanikl - jailsonmendes | 17 (31/112) | 2015-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - gree 38 | 17 (54/112) | 2015-06-26 | Tým zanikl - gree 38 | 17 (55/112) | 2015-06-27 | Tým byl přidělen manažerovi - thiago19 | 17 (78/112) | 2015-07-20 | Tým zanikl - thiago19 | 17 (83/112) | 2015-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Victor Jaeger Santos | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým zanikl - Victor Jaeger Santos | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Magno Souza | 18 (18/112) | 2015-09-10 | Tým zanikl - Magno Souza | 18 (18/112) | 2015-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - RodrigoSousa123 | 18 (41/112) | 2015-10-03 | Tým zanikl - RodrigoSousa123 | 18 (54/112) | 2015-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - trezetu | 18 (77/112) | 2015-11-08 | Tým zanikl - trezetu | 19 (79/112) | 2016-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - lutyanne | 20 (4/112) | 2016-04-07 | Tým zanikl - lutyanne | 20 (4/112) | 2016-04-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Lulão | 21 (18/112) | 2016-08-11 | Tým zanikl - Lulão | 21 (35/112) | 2016-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Brenno Macedo | 21 (58/112) | 2016-09-20 | Tým zanikl - Brenno Macedo | 21 (68/112) | 2016-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - edvald | 21 (91/112) | 2016-10-23 | Tým zanikl - edvald |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | danger 85269 † |
8. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.9. |
||
45 | danger 85269 † |
19. místo v lize IV.9. |
44 | danger 85269 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
43 | danger 85269 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
42 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.9. |
||
41 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.9. |
||
40 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
39 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
38 | danger 85269 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
37 | danger 85269 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
36 | danger 85269 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.9. |
||
35 | danger 85269 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
34 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.9. |
||
33 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.9. |
||
32 | danger 85269 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.9. |
||
31 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.9. |
||
30 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.9. |
||
29 | danger 85269 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
28 | danger 85269 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
27 | danger 85269 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.9. |
||
26 | danger 85269 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.9. |
||
25 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.9. |
||
24 | danger 85269 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.9. |
||
23 | danger 85269 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.9. |
||
22 | danger 85269 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.9. |
||
21 | danger 85269 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.9. |
||
17. místo v lize III.10. |
||
20 | Cruzeiro RS |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.10. |
||
1. místo v lize IV.10. |
||
19 | estrela azul |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.10. |
||
18 | Sociedade Pessoense† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.10. |
||
17 | vitinho 04 |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.10. |
||
16 | fabraciofc |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.10. |
||
15 | BarcelonaPE |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.10. |
20. místo v lize V.27. |
||
14 | FLAMENGO/RN |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.27. |
||
13 | loz zikas |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.27. |
||
19. místo v lize IV.39. |
||
12 | Remo FC† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.39. |
||
11 | Titans xd |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.39. |
||
10 | ghdghgfhnfghfdgh |
513. místo v národním poháru. |
17. místo v lize IV.39. |
||
9 | marcio |
1025. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.39. |
||
8 | Grêmio Real |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.39. |
||
21. místo v lize V.23. |
||
7 | sadfsa\f |
22. místo v lize V.23. |