Sezóna | Datum | Událost | 7 (54/112) | 2012-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Luancccl | 7 (77/112) | 2012-06-24 | Tým zanikl - Luancccl | 7 (78/112) | 2012-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - dickloko | 7 (101/112) | 2012-07-18 | Tým zanikl - dickloko | 7 (101/112) | 2012-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - santo f c | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým zanikl - santo f c | 8 (14/112) | 2012-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Leandru | 8 (37/112) | 2012-09-04 | Tým zanikl - Leandru | 8 (39/112) | 2012-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - rafaelsq | 8 (62/112) | 2012-09-29 | Tým zanikl - rafaelsq | 8 (64/112) | 2012-10-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Wesley Anicezio Souza | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým zanikl - Wesley Anicezio Souza | 8 (112/112) | 2012-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Dvieira19 | 9 (25/112) | 2012-12-13 | Tým zanikl - Dvieira19 | 9 (25/112) | 2012-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - gio423 | 9 (49/112) | 2013-01-06 | Tým zanikl - gio423 | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Lucas lii | 9 (78/112) | 2013-02-04 | Tým zanikl - Lucas lii | 10 (17/112) | 2013-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - williamcbm | 10 (40/112) | 2013-04-19 | Tým zanikl - williamcbm | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Alisson Bernardo | 10 (65/112) | 2013-05-14 | Tým zanikl - Alisson Bernardo | 10 (65/112) | 2013-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - AntonioLima | 10 (88/112) | 2013-06-06 | Tým zanikl - AntonioLima | 10 (88/112) | 2013-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - IgorNicolas11 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým zanikl - IgorNicolas11 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Buchecha Dias | 11 (22/112) | 2013-07-22 | Tým zanikl - Buchecha Dias | 11 (24/112) | 2013-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - wdrenan | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým zanikl - wdrenan | 11 (91/112) | 2013-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - hsecc | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým zanikl - hsecc | 12 (7/112) | 2013-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - zacardo | 12 (30/112) | 2013-11-19 | Tým zanikl - zacardo | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým byl přidělen manažerovi - melhor do mundo | 12 (54/112) | 2013-12-13 | Tým zanikl - melhor do mundo | 12 (58/112) | 2013-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcelo Kanieski | 12 (81/112) | 2014-01-09 | Tým zanikl - Marcelo Kanieski | 12 (86/112) | 2014-01-14 | Tým byl přidělen manažerovi - phenixbr | 12 (109/112) | 2014-02-06 | Tým zanikl - phenixbr | 13 (65/112) | 2014-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - 2Daniel silva2 | 13 (88/112) | 2014-05-08 | Tým zanikl - 2Daniel silva2 | 13 (88/112) | 2014-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - vini45 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým zanikl - vini45 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - lucasamaral 1234 | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým zanikl - lucasamaral 1234 | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - alololp | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým zanikl - alololp | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Mizuki Masura | 14 (86/112) | 2014-08-26 | Tým zanikl - Mizuki Masura | 14 (95/112) | 2014-09-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedrozaack | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým zanikl - Pedrozaack | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - neimarhexa | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým zanikl - neimarhexa | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - guilherme1914 | 15 (53/112) | 2014-11-13 | Tým zanikl - guilherme1914 | 15 (53/112) | 2014-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - alexandre ljhul | 15 (76/112) | 2014-12-06 | Tým zanikl - alexandre ljhul | 15 (81/112) | 2014-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - marcos paulo12 | 15 (104/112) | 2015-01-03 | Tým zanikl - marcos paulo12 | 15 (111/112) | 2015-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Erika Alves | 16 (33/112) | 2015-02-13 | Tým zanikl - Erika Alves | 16 (50/112) | 2015-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - saraivinhas | 16 (73/112) | 2015-03-25 | Tým zanikl - saraivinhas | 16 (75/112) | 2015-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Pelo Reino | 16 (98/112) | 2015-04-19 | Tým zanikl - Pelo Reino | 16 (100/112) | 2015-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Henrique 013 | 17 (11/112) | 2015-05-14 | Tým zanikl - Vitor Henrique 013 | 18 (21/112) | 2015-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Keven123456 | 18 (44/112) | 2015-10-06 | Tým zanikl - Keven123456 | 18 (45/112) | 2015-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - JURANDY SUZARTE | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým zanikl - JURANDY SUZARTE | 18 (82/112) | 2015-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Flash15 | 18 (106/112) | 2015-12-07 | Tým zanikl - Flash15 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | progresso fc† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.33. |
||
45 | progresso fc† |
17. místo v lize IV.33. |
44 | progresso fc† |
14. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.33. |
||
43 | progresso fc† |
2. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.33. |
||
42 | progresso fc† |
22. místo v lize IV.33. |
41 | progresso fc† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.33. |
||
40 | progresso fc† |
19. místo v lize IV.33. |
39 | progresso fc† |
21. místo v lize IV.33. |
38 | progresso fc† |
18. místo v lize IV.33. |
37 | progresso fc† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.33. |
||
36 | progresso fc† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
35 | progresso fc† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.33. |
||
34 | progresso fc† |
10. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
33 | progresso fc† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.33. |
||
32 | progresso fc† |
17. místo v lize IV.33. |
31 | progresso fc† |
17. místo v lize IV.33. |
30 | progresso fc† |
17. místo v lize IV.33. |
29 | progresso fc† |
21. místo v lize IV.33. |
28 | progresso fc† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.33. |
||
27 | progresso fc† |
21. místo v lize IV.33. |
26 | progresso fc† |
17. místo v lize IV.33. |
25 | progresso fc† |
22. místo v lize IV.33. |
24 | progresso fc† |
21. místo v lize IV.33. |
23 | progresso fc† |
17. místo v lize IV.33. |
22 | progresso fc† |
22. místo v lize IV.33. |
21 | progresso fc† |
19. místo v lize IV.33. |
20 | progresso fc† |
19. místo v lize IV.33. |
19 | progresso fc† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.33. |
||
18 | progresso fc |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.33. |
||
17 | dog's fc† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
12. místo v lize III.14. |
||
16 | PeloReino† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
7. místo v lize IV.9. |
||
15 | cheusea fc |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.9. |
||
14 | SportCity |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.9. |
||
9. místo v lize V.9. |
||
13 | palmeiras social clube |
21. místo v lize V.9. |
12 | Chaos F.C |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize V.9. |
||
11 | cainanmas |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize V.9. |
||
10 | Team noname 85246 |
2049. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize V.9. |
||
9 | .Q LoucoS. |
1025. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.9. |
||
22. místo v lize IV.3. |
||
8 | Canoas F.C |
2049. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
2049. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
9. místo v lize V.22. |
||
7 | Eagles Ac |
1. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.22. |