Sezóna | Datum | Událost | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - puppeteer120 | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým zanikl - puppeteer120 | 7 (78/112) | 2012-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - dudu73 | 8 (24/112) | 2012-08-22 | Tým zanikl - dudu73 | 8 (24/112) | 2012-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - buzoianu | 8 (47/112) | 2012-09-14 | Tým zanikl - buzoianu | 8 (49/112) | 2012-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - attiii | 8 (73/112) | 2012-10-10 | Tým zanikl - attiii | 8 (73/112) | 2012-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Dani Stefan | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým zanikl - Dani Stefan | 8 (97/112) | 2012-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Schipinio | 9 (10/112) | 2012-11-28 | Tým zanikl - Schipinio | 9 (10/112) | 2012-11-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Nicusor Ciortan | 9 (33/112) | 2012-12-21 | Tým zanikl - Nicusor Ciortan | 9 (37/112) | 2012-12-25 | Tým byl přidělen manažerovi - JailBreak12 | 9 (60/112) | 2013-01-17 | Tým zanikl - JailBreak12 | 9 (70/112) | 2013-01-27 | Tým byl přidělen manažerovi - eugen28 | 9 (93/112) | 2013-02-19 | Tým zanikl - eugen28 | 9 (110/112) | 2013-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - dragoselesc | 10 (21/112) | 2013-03-31 | Tým zanikl - dragoselesc | 10 (22/112) | 2013-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - carost | 10 (45/112) | 2013-04-24 | Tým zanikl - carost | 10 (48/112) | 2013-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Cornel Javes | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým zanikl - Cornel Javes | 10 (74/112) | 2013-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - mirelamarius | 10 (97/112) | 2013-06-15 | Tým zanikl - mirelamarius | 10 (97/112) | 2013-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - razvipecariu2 | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým zanikl - razvipecariu2 | 11 (11/112) | 2013-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - albertosonic123 | 11 (50/112) | 2013-08-19 | Tým zanikl - albertosonic123 | 11 (99/112) | 2013-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Dragos Heslop | 12 (10/112) | 2013-10-30 | Tým zanikl - Dragos Heslop | 12 (11/112) | 2013-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - George Mirica | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým zanikl - George Mirica | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - interlopul | 12 (57/112) | 2013-12-16 | Tým zanikl - interlopul | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - alex ucv | 12 (82/112) | 2014-01-10 | Tým zanikl - alex ucv | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - marinadrian | 12 (107/112) | 2014-02-04 | Tým zanikl - marinadrian |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | ACS Covasna† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
45 | ACS Covasna† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.37. |
||
44 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.37. |
||
43 | ACS Covasna† |
17. místo v lize IV.37. |
42 | ACS Covasna† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.37. |
||
41 | ACS Covasna† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.37. |
||
40 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.37. |
||
39 | ACS Covasna† |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.37. |
||
38 | ACS Covasna† |
21. místo v lize IV.37. |
37 | ACS Covasna† |
17. místo v lize IV.37. |
36 | ACS Covasna† |
7. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.37. |
||
35 | ACS Covasna† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.37. |
||
34 | ACS Covasna† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.37. |
||
33 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.37. |
||
32 | ACS Covasna† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.37. |
||
31 | ACS Covasna† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.37. |
||
30 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.37. |
||
29 | ACS Covasna† |
10. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.37. |
||
28 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
27 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.37. |
||
26 | ACS Covasna† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
25 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
24 | ACS Covasna† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
23 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
22 | ACS Covasna† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.37. |
||
21 | ACS Covasna† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
20 | ACS Covasna† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.37. |
||
19 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.37. |
||
18 | ACS Covasna† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.37. |
||
17 | ACS Covasna† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.37. |
||
16 | ACS Covasna† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.37. |
||
15 | ACS Covasna† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.37. |
||
14 | ACS Covasna† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.37. |
||
13 | ACS Covasna† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.37. |
||
12 | ACS Covasna |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.37. |
||
8. místo v lize IV.13. |
||
11 | FC Steaua Siret† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.13. |
||
10 | fc ilfov |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.13. |
||
9 | FC Steaua Focsani |
257. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.13. |
||
8 | sarmasag 233 |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.13. |
||
7 | STEAUA BUC |
5. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
10. místo v lize V.7. |