Sezóna | Datum | Událost | 7 (52/112) | 2012-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Felipem | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým zanikl - Felipem | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - JeanGates | 7 (104/112) | 2012-07-21 | Tým zanikl - JeanGates | 7 (106/112) | 2012-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Tiago1 | 8 (18/112) | 2012-08-16 | Tým zanikl - Tiago1 | 8 (67/112) | 2012-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Gustavo Raposo | 8 (91/112) | 2012-10-28 | Tým zanikl - Gustavo Raposo | 8 (97/112) | 2012-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Edson Lazari | 9 (8/112) | 2012-11-26 | Tým zanikl - Edson Lazari | 9 (8/112) | 2012-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - sswesley | 9 (31/112) | 2012-12-19 | Tým zanikl - sswesley | 9 (31/112) | 2012-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - verissimo61 | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým zanikl - verissimo61 | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Eduardo888 | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým zanikl - Eduardo888 | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - italojuliano | 9 (103/112) | 2013-03-01 | Tým zanikl - italojuliano | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - juniorshubaka | 10 (39/112) | 2013-04-18 | Tým zanikl - juniorshubaka | 10 (48/112) | 2013-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - lyppealencar | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým zanikl - lyppealencar | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - smolder fc | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým zanikl - smolder fc | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - agustavo | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - agustavo | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Josué Escobar | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým zanikl - Josué Escobar | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - arthur 100 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - arthur 100 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabriel Jorge | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - Gabriel Jorge | 11 (84/112) | 2013-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Irãisculs | 11 (108/112) | 2013-10-16 | Tým zanikl - Irãisculs | 11 (108/112) | 2013-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - marcoslim | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým zanikl - marcoslim | 12 (19/112) | 2013-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - gabisinho | 12 (43/112) | 2013-12-02 | Tým zanikl - gabisinho | 12 (44/112) | 2013-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Jhonny Aparecido Ignacio | 12 (67/112) | 2013-12-26 | Tým zanikl - Jhonny Aparecido Ignacio | 12 (68/112) | 2013-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Lindoval Sousa | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým zanikl - Lindoval Sousa | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - sales157 | 13 (2/112) | 2014-02-11 | Tým zanikl - sales157 | 13 (2/112) | 2014-02-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Estevao Alves | 13 (25/112) | 2014-03-06 | Tým zanikl - Estevao Alves | 13 (25/112) | 2014-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - wesleydorb | 13 (48/112) | 2014-03-29 | Tým zanikl - wesleydorb | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Gustavo Cardoso | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým zanikl - Gustavo Cardoso | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - viylos | 13 (99/112) | 2014-05-19 | Tým zanikl - viylos | 13 (108/112) | 2014-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Fbioa | 14 (20/112) | 2014-06-21 | Tým zanikl - Fbioa | 14 (20/112) | 2014-06-21 | Tým byl přidělen manažerovi - myt | 14 (44/112) | 2014-07-15 | Tým zanikl - myt | 14 (44/112) | 2014-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - wbraga | 14 (67/112) | 2014-08-07 | Tým zanikl - wbraga | 15 (71/112) | 2014-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ian007 | 15 (94/112) | 2014-12-24 | Tým zanikl - ian007 | 15 (96/112) | 2014-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcelosouza | 16 (7/112) | 2015-01-18 | Tým zanikl - Marcelosouza | 16 (7/112) | 2015-01-18 | Tým byl přidělen manažerovi - leokanban | 16 (30/112) | 2015-02-10 | Tým zanikl - leokanban | 16 (30/112) | 2015-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcos Petroncare | 16 (53/112) | 2015-03-05 | Tým zanikl - Marcos Petroncare | 16 (53/112) | 2015-03-05 | Tým byl přidělen manažerovi - MatheusMiran | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tým zanikl - MatheusMiran | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Mr San | 16 (99/112) | 2015-04-20 | Tým zanikl - Mr San | 16 (100/112) | 2015-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - matcaste19 | 17 (11/112) | 2015-05-14 | Tým zanikl - matcaste19 | 17 (12/112) | 2015-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - jjjp204 | 17 (36/112) | 2015-06-08 | Tým zanikl - jjjp204 | 17 (36/112) | 2015-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Cosme34 | 17 (60/112) | 2015-07-02 | Tým zanikl - Cosme34 | 17 (61/112) | 2015-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - davidLUGANO | 17 (84/112) | 2015-07-26 | Tým zanikl - davidLUGANO | 17 (84/112) | 2015-07-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Deiverson Ferreira | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým zanikl - Deiverson Ferreira | 18 (21/112) | 2015-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Sabrina Odelligurski | 18 (44/112) | 2015-10-06 | Tým zanikl - Sabrina Odelligurski | 18 (45/112) | 2015-10-07 | Tým byl přidělen manažerovi - well367 | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým zanikl - well367 | 18 (68/112) | 2015-10-30 | Tým zanikl - well367 | 18 (83/112) | 2015-11-14 | Tým byl přidělen manažerovi - rafael153 | 18 (107/112) | 2015-12-08 | Tým zanikl - rafael153 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | real socio† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.33. |
||
45 | real socio† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.33. |
||
44 | real socio† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
43 | real socio† |
3. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.33. |
||
42 | real socio† |
7. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.33. |
||
41 | real socio† |
1. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.33. |
||
40 | real socio† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
39 | real socio† |
12. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
38 | real socio† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.33. |
||
37 | real socio† |
22. místo v lize IV.33. |
36 | real socio† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.33. |
||
35 | real socio† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.33. |
||
34 | real socio† |
13. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.33. |
||
33 | real socio† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.33. |
||
32 | real socio† |
7. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.33. |
||
31 | real socio† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.33. |
||
30 | real socio† |
10. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
29 | real socio† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.33. |
||
28 | real socio† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.33. |
||
27 | real socio† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
26 | real socio† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.33. |
||
25 | real socio† |
4. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.33. |
||
24 | real socio† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.33. |
||
23 | real socio† |
10. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.33. |
||
22 | real socio† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.33. |
||
21 | real socio† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.33. |
||
20 | real socio† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.33. |
||
19 | real socio† |
13. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.33. |
||
18 | real socio |
22. místo v lize IV.33. |
17 | brasil de farroupilha |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.33. |
||
16 | FC Bayern dla Matriz |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
22. místo v lize IV.45. |
||
15 | borussia dortman 04 |
1. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.45. |
||
7. místo v lize V.44. |
||
14 | Macuras Futebol Clube† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.44. |
||
6. místo v lize IV.11. |
||
13 | madrid fc |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.11. |
||
12 | Werder Bremen |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.11. |
||
11 | CAF Garrafão |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.11. |
||
10 | Team noname 84748 |
2049. místo v národním poháru. |
17. místo v lize IV.11. |
||
9 | Real - MG |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.11. |
||
8 | Team noname 84748 |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
22. místo v lize V.20. |
||
7 | AC Metalist |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.20. |