Sezóna | Datum | Událost | 7 (47/112) | 2012-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - eszx10000 | 7 (70/112) | 2012-06-17 | Tým zanikl - eszx10000 | 7 (70/112) | 2012-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - duba46 | 7 (93/112) | 2012-07-10 | Tým zanikl - duba46 | 7 (93/112) | 2012-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - musakrsnl | 8 (4/112) | 2012-08-02 | Tým zanikl - musakrsnl | 8 (4/112) | 2012-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - 05Mehmet05 | 8 (27/112) | 2012-08-25 | Tým zanikl - 05Mehmet05 | 8 (27/112) | 2012-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - erenx | 8 (50/112) | 2012-09-17 | Tým zanikl - erenx | 8 (51/112) | 2012-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - canlorenzo | 8 (74/112) | 2012-10-11 | Tým zanikl - canlorenzo | 8 (75/112) | 2012-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ekoado123 | 8 (98/112) | 2012-11-04 | Tým zanikl - ekoado123 | 8 (98/112) | 2012-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - aayye741 | 9 (9/112) | 2012-11-27 | Tým zanikl - aayye741 | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - mucdeba | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým zanikl - mucdeba | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - volkan0134 | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým zanikl - volkan0134 | 9 (58/112) | 2013-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - altugaga6 | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým zanikl - altugaga6 | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - eftaltrd | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým zanikl - eftaltrd | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - talhailhan222 | 10 (15/112) | 2013-03-25 | Tým zanikl - talhailhan222 | 10 (17/112) | 2013-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - kaan200 | 10 (40/112) | 2013-04-19 | Tým zanikl - kaan200 | 10 (44/112) | 2013-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - oguzhan2535 | 10 (67/112) | 2013-05-16 | Tým zanikl - oguzhan2535 | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - yasin606 | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - yasin606 | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ökkeş7 | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým zanikl - ökkeş7 | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan battal | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - furkan battal | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Expendable19 | 11 (51/112) | 2013-08-20 | Tým zanikl - Expendable19 | 11 (51/112) | 2013-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - mehmet5555 | 11 (74/112) | 2013-09-12 | Tým zanikl - mehmet5555 | 11 (74/112) | 2013-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Neymarxp | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým zanikl - Neymarxp | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - 2FIRAT5 | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým zanikl - 2FIRAT5 | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Sadık Aksu | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým zanikl - Sadık Aksu | 12 (34/112) | 2013-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - fabio5 | 12 (58/112) | 2013-12-17 | Tým zanikl - fabio5 | 14 (35/112) | 2014-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - This is K | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým zanikl - This is K | 14 (58/112) | 2014-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - gurkan061 | 14 (81/112) | 2014-08-21 | Tým zanikl - gurkan061 | 14 (82/112) | 2014-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - kıng66 | 14 (105/112) | 2014-09-14 | Tým zanikl - kıng66 | 14 (105/112) | 2014-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Bilal Sağır | 15 (16/112) | 2014-10-07 | Tým zanikl - Bilal Sağır | 15 (32/112) | 2014-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - diego1907FC | 15 (55/112) | 2014-11-15 | Tým zanikl - diego1907FC | 15 (55/112) | 2014-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - erayjr | 15 (78/112) | 2014-12-08 | Tým zanikl - erayjr | 15 (81/112) | 2014-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - enka | 15 (104/112) | 2015-01-03 | Tým zanikl - enka | 15 (105/112) | 2015-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - karizma27 | 16 (16/112) | 2015-01-27 | Tým zanikl - karizma27 | 16 (16/112) | 2015-01-27 | Tým byl přidělen manažerovi - dark27 | 16 (39/112) | 2015-02-19 | Tým zanikl - dark27 | 16 (64/112) | 2015-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - TC Sefa Aydın | 16 (87/112) | 2015-04-08 | Tým zanikl - TC Sefa Aydın | 16 (104/112) | 2015-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Irfan Deniz | 17 (15/112) | 2015-05-18 | Tým zanikl - Irfan Deniz | 17 (28/112) | 2015-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - kingcihat | 17 (51/112) | 2015-06-23 | Tým zanikl - kingcihat | 17 (58/112) | 2015-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - mckrall | 17 (81/112) | 2015-07-23 | Tým zanikl - mckrall |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | H SPOR KÜLÜB܆ |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
45 | H SPOR KÜLÜB܆ |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.11. |
||
44 | H SPOR KÜLÜB܆ |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
43 | H SPOR KÜLÜB܆ |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
42 | H SPOR KÜLÜB܆ |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
41 | H SPOR KÜLÜB܆ |
18. místo v lize IV.11. |
40 | H SPOR KÜLÜB܆ |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
39 | H SPOR KÜLÜB܆ |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
38 | H SPOR KÜLÜB܆ |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
37 | H SPOR KÜLÜB܆ |
6. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
36 | H SPOR KÜLÜB܆ |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
35 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
34 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
33 | H SPOR KÜLÜB܆ |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
32 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
31 | H SPOR KÜLÜB܆ |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
30 | H SPOR KÜLÜB܆ |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
29 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
28 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
27 | H SPOR KÜLÜB܆ |
6. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
26 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
25 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
24 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
23 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
22 | H SPOR KÜLÜB܆ |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
21 | H SPOR KÜLÜB܆ |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
20 | H SPOR KÜLÜB܆ |
6. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
19 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
18 | H SPOR KÜLÜB܆ |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.11. |
||
17 | H SPOR KÜLÜB܆ |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
14. místo v lize III.10. |
||
16 | Boraboy FC† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
Tým sestoupil do ligy IV.13. |
||
22. místo v lize III.13. |
||
15 | Piraspor |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
3. místo v lize IV.26. |
||
14 | buriso dortmund |
5. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.26. |
||
5. místo v lize IV.63. |
||
13 | TEKNİKSPOR† |
21. místo v lize IV.63. |
12 | TEKNİKSPOR† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.63. |
||
15. místo v lize IV.28. |
||
11 | ErzurumSpor FC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.28. |
||
8. místo v lize IV.57. |
||
10 | xxııdenizlispor |
2049. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.57. |
||
9 | OrduSpor01 |
1025. místo v národním poháru. |
17. místo v lize IV.57. |
||
8 | CNDN OZ |
513. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.57. |
||
7 | FENERBAHÇE PAF TAKIMI |
10. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.57. |