Sezóna | Datum | Událost | 7 (48/112) | 2012-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Eugen Lupu | 7 (86/112) | 2012-07-03 | Tým zanikl - Eugen Lupu | 7 (104/112) | 2012-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - cito32 | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tým zanikl - cito32 | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - stanaemanuel | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým zanikl - stanaemanuel | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - cristipopicu99 | 8 (66/112) | 2012-10-03 | Tým zanikl - cristipopicu99 | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - ciubotasebi | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým zanikl - ciubotasebi | 8 (96/112) | 2012-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Jar12 | 9 (7/112) | 2012-11-25 | Tým zanikl - Jar12 | 9 (9/112) | 2012-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - SORIN2 | 9 (32/112) | 2012-12-20 | Tým zanikl - SORIN2 | 9 (33/112) | 2012-12-21 | Tým byl přidělen manažerovi - eduard20 | 9 (56/112) | 2013-01-13 | Tým zanikl - eduard20 | 9 (64/112) | 2013-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - bogdanc | 9 (87/112) | 2013-02-13 | Tým zanikl - bogdanc | 9 (94/112) | 2013-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - jonnaso | 10 (5/112) | 2013-03-15 | Tým zanikl - jonnaso | 10 (9/112) | 2013-03-19 | Tým byl přidělen manažerovi - georgelaurentiu | 10 (32/112) | 2013-04-11 | Tým zanikl - georgelaurentiu | 10 (32/112) | 2013-04-11 | Tým byl přidělen manažerovi - fier | 10 (55/112) | 2013-05-04 | Tým zanikl - fier | 10 (62/112) | 2013-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Andrey Cosmyn | 10 (85/112) | 2013-06-03 | Tým zanikl - Andrey Cosmyn | 10 (87/112) | 2013-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - gigi225 | 10 (110/112) | 2013-06-28 | Tým zanikl - gigi225 | 10 (110/112) | 2013-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - robert1978 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým zanikl - robert1978 | 11 (23/112) | 2013-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Gigi8999999999 | 11 (46/112) | 2013-08-15 | Tým zanikl - Gigi8999999999 | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - BNorby | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým zanikl - BNorby | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Crisstian21 | 11 (99/112) | 2013-10-07 | Tým zanikl - Crisstian21 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Petrolul Ploiesti 1924† |
5. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.38. |
||
45 | Petrolul Ploiesti 1924† |
8. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.38. |
||
44 | Petrolul Ploiesti 1924† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.38. |
||
43 | Petrolul Ploiesti 1924† |
7. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.38. |
||
42 | Petrolul Ploiesti 1924† |
9. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.38. |
||
41 | Petrolul Ploiesti 1924† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.38. |
||
40 | Petrolul Ploiesti 1924† |
13. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.38. |
||
39 | Petrolul Ploiesti 1924† |
17. místo v lize IV.38. |
38 | Petrolul Ploiesti 1924† |
2. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.38. |
||
37 | Petrolul Ploiesti 1924† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.38. |
||
36 | Petrolul Ploiesti 1924† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.38. |
||
35 | Petrolul Ploiesti 1924† |
5. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.38. |
||
34 | Petrolul Ploiesti 1924† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.38. |
||
33 | Petrolul Ploiesti 1924† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.38. |
||
32 | Petrolul Ploiesti 1924† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.38. |
||
31 | Petrolul Ploiesti 1924† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.38. |
||
30 | Petrolul Ploiesti 1924† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
29 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
28 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
27 | Petrolul Ploiesti 1924† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.38. |
||
26 | Petrolul Ploiesti 1924† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.38. |
||
25 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
24 | Petrolul Ploiesti 1924† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.38. |
||
23 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
22 | Petrolul Ploiesti 1924† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.38. |
||
21 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.38. |
||
20 | Petrolul Ploiesti 1924† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
19 | Petrolul Ploiesti 1924† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
18 | Petrolul Ploiesti 1924† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
17 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.38. |
||
16 | Petrolul Ploiesti 1924† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
15 | Petrolul Ploiesti 1924† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.38. |
||
14 | Petrolul Ploiesti 1924† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.38. |
||
13 | Petrolul Ploiesti 1924† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.38. |
||
12 | Petrolul Ploiesti 1924† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.38. |
||
11 | Petrolul Ploiesti 1924 |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.38. |
||
19. místo v lize IV.22. |
||
10 | MM UNIVERs |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.22. |
||
9 | Manchester Portugal |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.22. |
||
8 | FC steaua stefanesti |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.22. |
||
7 | Team noname 83582 |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.22. |
21. místo v lize IV.63. |