Sezóna | Datum | Událost | 7 (49/112) | 2012-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Rafaelmota30 | 7 (73/112) | 2012-06-20 | Tým zanikl - Rafaelmota30 | 7 (73/112) | 2012-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - leotup | 7 (96/112) | 2012-07-13 | Tým zanikl - leotup | 7 (97/112) | 2012-07-14 | Tým byl přidělen manažerovi - vicvinicius | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým zanikl - vicvinicius | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - gaaltre | 8 (34/112) | 2012-09-01 | Tým zanikl - gaaltre | 8 (37/112) | 2012-09-04 | Tým byl přidělen manažerovi - lorran felipe | 8 (60/112) | 2012-09-27 | Tým zanikl - lorran felipe | 8 (67/112) | 2012-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - henriquepablo13 | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým zanikl - henriquepablo13 | 8 (94/112) | 2012-10-31 | Tým byl přidělen manažerovi - NATAN220 | 9 (5/112) | 2012-11-23 | Tým zanikl - NATAN220 | 9 (5/112) | 2012-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - JDantas | 9 (29/112) | 2012-12-17 | Tým zanikl - JDantas | 9 (29/112) | 2012-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Bruninhow | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Tým zanikl - Bruninhow | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Tým byl přidělen manažerovi - kdulols | 9 (76/112) | 2013-02-02 | Tým zanikl - kdulols | 9 (76/112) | 2013-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - paivinha | 9 (99/112) | 2013-02-25 | Tým zanikl - paivinha | 9 (99/112) | 2013-02-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Ynot | 10 (11/112) | 2013-03-21 | Tým zanikl - Ynot | 10 (11/112) | 2013-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - BrunoPSM | 10 (21/112) | 2013-03-31 | Tým zanikl - BrunoPSM | 10 (23/112) | 2013-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - je4268dos | 10 (46/112) | 2013-04-25 | Tým zanikl - je4268dos | 10 (46/112) | 2013-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Hibare | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým zanikl - Hibare | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Renan Perini | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - Renan Perini | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - lore farias | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým zanikl - lore farias | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým byl přidělen manažerovi - otavio16 | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - otavio16 | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Thor4456 | 11 (51/112) | 2013-08-20 | Tým zanikl - Thor4456 | 11 (52/112) | 2013-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - lucaspega | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - lucaspega | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - fabricio milech | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým zanikl - fabricio milech | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - sequelasot | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým zanikl - sequelasot | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - talysson | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým zanikl - talysson | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - joao pedro cr7 | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým zanikl - joao pedro cr7 | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - xxtdiegoloco | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým zanikl - xxtdiegoloco | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - marcos alencar de lemos | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým zanikl - marcos alencar de lemos | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - italo gabriel | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým zanikl - italo gabriel | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Douglas da silva gomes | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým zanikl - Douglas da silva gomes | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - kiler 98 | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým zanikl - kiler 98 | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Gustavo Mourinho | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým zanikl - Gustavo Mourinho | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - guilherme souza dias | 13 (78/112) | 2014-04-28 | Tým zanikl - guilherme souza dias | 13 (78/112) | 2014-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - JOAO VITOR ALVES | 13 (82/112) | 2014-05-02 | Tým zanikl - JOAO VITOR ALVES | 13 (82/112) | 2014-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - kreyos00 | 13 (105/112) | 2014-05-25 | Tým zanikl - kreyos00 | 13 (105/112) | 2014-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - guismmoraes | 14 (16/112) | 2014-06-17 | Tým zanikl - guismmoraes | 14 (16/112) | 2014-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - os cu | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým zanikl - os cu | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - biadeoliveira | 14 (62/112) | 2014-08-02 | Tým zanikl - biadeoliveira | 15 (61/112) | 2014-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Eryck Ronald | 15 (84/112) | 2014-12-14 | Tým zanikl - Eryck Ronald | 15 (87/112) | 2014-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Eduardo843 | 15 (110/112) | 2015-01-09 | Tým zanikl - Eduardo843 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Alviverde† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.15. |
||
45 | Alviverde† |
6. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
44 | Alviverde† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.15. |
||
43 | Alviverde† |
6. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.15. |
||
42 | Alviverde† |
21. místo v lize V.15. |
41 | Alviverde† |
10. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.15. |
||
40 | Alviverde† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.15. |
||
39 | Alviverde† |
16. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
38 | Alviverde† |
7. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.15. |
||
37 | Alviverde† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.15. |
||
36 | Alviverde† |
22. místo v lize V.15. |
35 | Alviverde† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.15. |
||
34 | Alviverde† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.15. |
||
33 | Alviverde† |
7. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.15. |
||
32 | Alviverde† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.15. |
||
31 | Alviverde† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.15. |
||
30 | Alviverde† |
3. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
29 | Alviverde† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.15. |
||
28 | Alviverde† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.15. |
||
27 | Alviverde† |
3. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.15. |
||
26 | Alviverde† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
25 | Alviverde† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.15. |
||
24 | Alviverde† |
13. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.15. |
||
23 | Alviverde† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
22 | Alviverde† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
21 | Alviverde† |
21. místo v lize V.15. |
20 | Alviverde† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.15. |
||
19 | Alviverde† |
16. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.15. |
||
18 | Alviverde† |
17. místo v lize V.15. |
17 | Alviverde† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.15. |
||
16 | Alviverde† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.15. |
||
15 | Alviverde |
2. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.15. |
||
14 | one direction baby† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.15. |
||
8. místo v lize IV.52. |
||
13 | Baraúnas F.C |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.52. |
||
12 | time guerreiro c.r.f |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.52. |
||
11 | palermo |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.52. |
||
10 | F.C plus |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.52. |
||
9 | Galaticos Vzp |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.52. |
||
8 | palmeiras fc |
2049. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.52. |
||
18. místo v lize V.13. |
||
7 | Victor FC |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.13. |