7 (47/112) |
2012-05-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - milton1818 |
7 (71/112) |
2012-06-18 |
Tým zanikl - milton1818 |
7 (71/112) |
2012-06-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - MrSaymon |
8 (7/112) |
2012-08-05 |
Tým zanikl - MrSaymon |
8 (7/112) |
2012-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - osvaldo de morais eustach |
8 (30/112) |
2012-08-28 |
Tým zanikl - osvaldo de morais eustach |
8 (34/112) |
2012-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Junior Grinder |
8 (72/112) |
2012-10-09 |
Tým zanikl - Junior Grinder |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - FELIPE123654 |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým zanikl - FELIPE123654 |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - vagner reoli |
9 (25/112) |
2012-12-13 |
Tým zanikl - vagner reoli |
9 (25/112) |
2012-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ivoxsantos |
9 (48/112) |
2013-01-05 |
Tým zanikl - ivoxsantos |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Calvin Oliveira |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tým zanikl - Calvin Oliveira |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - fernando andre |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tým zanikl - fernando andre |
9 (98/112) |
2013-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - miau231 |
10 (10/112) |
2013-03-20 |
Tým zanikl - miau231 |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - prrfousado |
10 (35/112) |
2013-04-14 |
Tým zanikl - prrfousado |
10 (36/112) |
2013-04-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedro orlandin |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tým zanikl - pedro orlandin |
10 (60/112) |
2013-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel fé |
10 (83/112) |
2013-06-01 |
Tým zanikl - gabriel fé |
10 (83/112) |
2013-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - caiobarreto98 |
10 (106/112) |
2013-06-24 |
Tým zanikl - caiobarreto98 |
10 (106/112) |
2013-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - danilohenrq |
11 (17/112) |
2013-07-17 |
Tým zanikl - danilohenrq |
11 (23/112) |
2013-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - GABRIEL LOPES AMARAL |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tým zanikl - GABRIEL LOPES AMARAL |
11 (47/112) |
2013-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - alcantra |
11 (70/112) |
2013-09-08 |
Tým zanikl - alcantra |
11 (71/112) |
2013-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - vinnyparma |
11 (95/112) |
2013-10-03 |
Tým zanikl - vinnyparma |
11 (96/112) |
2013-10-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Matheus Araujo |
12 (7/112) |
2013-10-27 |
Tým zanikl - Vitor Matheus Araujo |
12 (7/112) |
2013-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - KitabuXBr |
12 (30/112) |
2013-11-19 |
Tým zanikl - KitabuXBr |
12 (30/112) |
2013-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - EduardoAlves |
16 (22/112) |
2015-02-02 |
Tým zanikl - EduardoAlves |