7 (46/112) |
2012-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marius970 |
7 (69/112) |
2012-06-16 |
Tým zanikl - Marius970 |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - robert2222222222222222222 |
7 (95/112) |
2012-07-12 |
Tým zanikl - robert2222222222222222222 |
7 (96/112) |
2012-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andreiutzu01 |
8 (8/112) |
2012-08-06 |
Tým zanikl - Andreiutzu01 |
8 (8/112) |
2012-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - florynalyn |
8 (31/112) |
2012-08-29 |
Tým zanikl - florynalyn |
8 (31/112) |
2012-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - icewow |
8 (54/112) |
2012-09-21 |
Tým zanikl - icewow |
8 (54/112) |
2012-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - ciokkoo |
8 (77/112) |
2012-10-14 |
Tým zanikl - ciokkoo |
8 (77/112) |
2012-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Blondu94 |
8 (100/112) |
2012-11-06 |
Tým zanikl - Blondu94 |
8 (100/112) |
2012-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - neamtu89 |
9 (11/112) |
2012-11-29 |
Tým zanikl - neamtu89 |
9 (11/112) |
2012-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - ioadrian25 |
9 (34/112) |
2012-12-22 |
Tým zanikl - ioadrian25 |
9 (34/112) |
2012-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - erdesz |
9 (76/112) |
2013-02-02 |
Tým zanikl - erdesz |
9 (76/112) |
2013-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - raulk99 |
9 (99/112) |
2013-02-25 |
Tým zanikl - raulk99 |
9 (107/112) |
2013-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - paulzic |
10 (18/112) |
2013-03-28 |
Tým zanikl - paulzic |
10 (20/112) |
2013-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Denissal2 |
10 (43/112) |
2013-04-22 |
Tým zanikl - Denissal2 |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tina Augustina |
10 (82/112) |
2013-05-31 |
Tým zanikl - Tina Augustina |
10 (85/112) |
2013-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - screwyy |
10 (108/112) |
2013-06-26 |
Tým zanikl - screwyy |
10 (108/112) |
2013-06-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - sava ionut |
11 (19/112) |
2013-07-19 |
Tým zanikl - sava ionut |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - DonTui |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tým zanikl - DonTui |
11 (110/112) |
2013-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - alin980 |
12 (21/112) |
2013-11-10 |
Tým zanikl - alin980 |
12 (21/112) |
2013-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - steaua2013 |
12 (44/112) |
2013-12-03 |
Tým zanikl - steaua2013 |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Liviuss |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tým zanikl - Liviuss |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Radu Dobri |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tým zanikl - Radu Dobri |
12 (108/112) |
2014-02-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - nolan23 |
13 (35/112) |
2014-03-16 |
Tým zanikl - nolan23 |
13 (49/112) |
2014-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bush10 |
13 (72/112) |
2014-04-22 |
Tým zanikl - Bush10 |
13 (74/112) |
2014-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - eduarde38 |
13 (97/112) |
2014-05-17 |
Tým zanikl - eduarde38 |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Psyler |
15 (9/112) |
2014-09-30 |
Tým zanikl - Psyler |