Sezóna | Datum | Událost | 7 (49/112) | 2012-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - hriskata | 7 (72/112) | 2012-06-19 | Tým zanikl - hriskata | 7 (73/112) | 2012-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - buffon1991 | 7 (96/112) | 2012-07-13 | Tým zanikl - buffon1991 | 7 (98/112) | 2012-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - ATOM AEC | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým zanikl - ATOM AEC | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - STOQN GERGOV | 8 (35/112) | 2012-09-02 | Tým zanikl - STOQN GERGOV | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - goteniq | 8 (59/112) | 2012-09-26 | Tým zanikl - goteniq | 8 (63/112) | 2012-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - ivailomalevo | 8 (86/112) | 2012-10-23 | Tým zanikl - ivailomalevo | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - K1LaTa | 9 (1/112) | 2012-11-19 | Tým zanikl - K1LaTa | 9 (19/112) | 2012-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - stoiidveee | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým zanikl - stoiidveee | 9 (51/112) | 2013-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - mindweep | 9 (74/112) | 2013-01-31 | Tým zanikl - mindweep | 9 (77/112) | 2013-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - sahko8408 | 9 (100/112) | 2013-02-26 | Tým zanikl - sahko8408 | 10 (9/112) | 2013-03-19 | Tým byl přidělen manažerovi - koko048 | 10 (32/112) | 2013-04-11 | Tým zanikl - koko048 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - ne4o | 11 (22/112) | 2013-07-22 | Tým zanikl - ne4o | 11 (23/112) | 2013-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - chefko | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým zanikl - chefko | 12 (74/112) | 2014-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - wokar | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým zanikl - wokar | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Apotin | 13 (29/112) | 2014-03-10 | Tým zanikl - Apotin | 13 (29/112) | 2014-03-10 | Tým byl přidělen manažerovi - sasho asenov | 13 (52/112) | 2014-04-02 | Tým zanikl - sasho asenov | 13 (52/112) | 2014-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - gopeto1981 | 13 (75/112) | 2014-04-25 | Tým zanikl - gopeto1981 | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - kaloyan ivanov | 13 (99/112) | 2014-05-19 | Tým zanikl - kaloyan ivanov | 13 (105/112) | 2014-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - bebeto7777 | 14 (16/112) | 2014-06-17 | Tým zanikl - bebeto7777 | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - suares21 | 14 (55/112) | 2014-07-26 | Tým zanikl - suares21 | 15 (2/112) | 2014-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - jorkuuu | 15 (25/112) | 2014-10-16 | Tým zanikl - jorkuuu | 15 (26/112) | 2014-10-17 | Tým byl přidělen manažerovi - nepbedimiq | 15 (49/112) | 2014-11-09 | Tým zanikl - nepbedimiq | 15 (51/112) | 2014-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ico18 | 15 (74/112) | 2014-12-04 | Tým zanikl - ico18 | 15 (74/112) | 2014-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - respec7a | 16 (82/112) | 2015-04-03 | Tým zanikl - respec7a | 16 (82/112) | 2015-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Selin Syuleyman | 16 (105/112) | 2015-04-26 | Tým zanikl - Selin Syuleyman | 16 (106/112) | 2015-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - kostadinco | 17 (17/112) | 2015-05-20 | Tým zanikl - kostadinco | 17 (18/112) | 2015-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Nedev | 17 (41/112) | 2015-06-13 | Tým zanikl - Nedev | 17 (48/112) | 2015-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - DragonsBrother | 17 (71/112) | 2015-07-13 | Tým zanikl - DragonsBrother | 17 (72/112) | 2015-07-14 | Tým byl přidělen manažerovi - dikraniyo | 17 (95/112) | 2015-08-06 | Tým zanikl - dikraniyo | 17 (97/112) | 2015-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - coolx123 | 18 (8/112) | 2015-08-31 | Tým zanikl - coolx123 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | lefski† |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.11. |
||
45 | lefski† |
13. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.11. |
||
44 | lefski† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.11. |
||
43 | lefski† |
2. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.11. |
||
42 | lefski† |
8. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.11. |
||
41 | lefski† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.11. |
||
40 | lefski† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.11. |
||
39 | lefski† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.11. |
||
38 | lefski† |
19. místo v lize III.11. |
37 | lefski† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.11. |
||
36 | lefski† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.11. |
||
35 | lefski† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.11. |
||
34 | lefski† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.11. |
||
33 | lefski† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.11. |
||
32 | lefski† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.11. |
||
31 | lefski† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.11. |
||
30 | lefski† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.11. |
||
29 | lefski† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.11. |
||
28 | lefski† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.11. |
||
27 | lefski† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.11. |
||
26 | lefski† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.11. |
||
25 | lefski† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.11. |
||
24 | lefski† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.11. |
||
23 | lefski† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.11. |
||
22 | lefski† |
10. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.11. |
||
21 | lefski† |
10. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.11. |
||
20 | lefski† |
7. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.11. |
||
19 | lefski† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.11. |
||
18 | lefski† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
15. místo v lize III.1. |
||
17 | lefski |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.1. |
||
16 | Liverpool2 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
4. místo v lize III.15. |
||
15 | Shiver City FC |
5. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.15. |
||
14 | inazuma11† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.15. |
||
20. místo v lize III.3. |
||
13 | LSKA bulgaria |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
14. místo v lize IV.5. |
||
12 | Vasville Sky |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
11 | chefkovci 82276 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
17. místo v lize III.14. |
||
10 | Team noname 82276 |
513. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
15. místo v lize IV.18. |
||
9 | Team noname 82276 |
513. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.18. |
||
8 | LOLKINSKITE JUJETA |
257. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.18. |
||
7 | FK AEC |
11. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.18. |