Sezóna | Datum | Událost | 7 (45/112) | 2012-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - cosmy cosmyn | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým zanikl - cosmy cosmyn | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - MarinCosmin | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým zanikl - MarinCosmin | 7 (77/112) | 2012-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Andrey Kyller | 7 (100/112) | 2012-07-17 | Tým zanikl - Andrey Kyller | 7 (102/112) | 2012-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Adrian Toni Neacsu | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým zanikl - Adrian Toni Neacsu | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - andreet55 | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým zanikl - andreet55 | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - BiroBalint | 8 (59/112) | 2012-09-26 | Tým zanikl - BiroBalint | 8 (59/112) | 2012-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - razvanalexandru | 8 (82/112) | 2012-10-19 | Tým zanikl - razvanalexandru | 8 (83/112) | 2012-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Brayan Dany | 8 (106/112) | 2012-11-12 | Tým zanikl - Brayan Dany | 8 (106/112) | 2012-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Cocolino00 | 9 (17/112) | 2012-12-05 | Tým zanikl - Cocolino00 | 9 (17/112) | 2012-12-05 | Tým byl přidělen manažerovi - baciuandrei | 9 (40/112) | 2012-12-28 | Tým zanikl - baciuandrei | 9 (40/112) | 2012-12-28 | Tým byl přidělen manažerovi - EduHotin | 9 (68/112) | 2013-01-25 | Tým zanikl - EduHotin | 9 (68/112) | 2013-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - strezavn | 9 (91/112) | 2013-02-17 | Tým zanikl - strezavn | 9 (91/112) | 2013-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - andyandr3y | 10 (2/112) | 2013-03-12 | Tým zanikl - andyandr3y | 10 (2/112) | 2013-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - costinel 890 | 10 (25/112) | 2013-04-04 | Tým zanikl - costinel 890 | 10 (25/112) | 2013-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - iosef stefan | 10 (48/112) | 2013-04-27 | Tým zanikl - iosef stefan | 10 (48/112) | 2013-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - gabriel45 | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým zanikl - gabriel45 | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - lenardka | 11 (16/112) | 2013-07-16 | Tým zanikl - lenardka | 11 (17/112) | 2013-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - marian0040 | 11 (40/112) | 2013-08-09 | Tým zanikl - marian0040 | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - radian999 | 11 (71/112) | 2013-09-09 | Tým zanikl - radian999 | 11 (74/112) | 2013-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - matei2222 | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým zanikl - matei2222 | 11 (97/112) | 2013-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Geanini | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým zanikl - Geanini | 12 (8/112) | 2013-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - moisescu | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým zanikl - moisescu | 12 (31/112) | 2013-11-20 | Tým byl přidělen manažerovi - pusculita | 12 (54/112) | 2013-12-13 | Tým zanikl - pusculita | 12 (54/112) | 2013-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - CR Andrei | 12 (77/112) | 2014-01-05 | Tým zanikl - CR Andrei | 12 (77/112) | 2014-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - rokbert | 12 (100/112) | 2014-01-28 | Tým zanikl - rokbert | 12 (100/112) | 2014-01-28 | Tým byl přidělen manažerovi - MaxwellConnor3 | 13 (16/112) | 2014-02-25 | Tým zanikl - MaxwellConnor3 | 13 (20/112) | 2014-03-01 | Tým byl přidělen manažerovi - zdravanell | 13 (43/112) | 2014-03-24 | Tým zanikl - zdravanell | 13 (56/112) | 2014-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - blajargon096 | 13 (79/112) | 2014-04-29 | Tým zanikl - blajargon096 | 13 (92/112) | 2014-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Ionutz1233 | 14 (3/112) | 2014-06-04 | Tým zanikl - Ionutz1233 | 14 (3/112) | 2014-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Gaby2001 | 14 (26/112) | 2014-06-27 | Tým zanikl - Gaby2001 | 14 (26/112) | 2014-06-27 | Tým byl přidělen manažerovi - wat74 | 14 (49/112) | 2014-07-20 | Tým zanikl - wat74 | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Asociația Mărginenii | 14 (79/112) | 2014-08-19 | Tým zanikl - Asociația Mărginenii | 15 (71/112) | 2014-12-01 | Tým byl přidělen manažerovi - florynfln | 15 (94/112) | 2014-12-24 | Tým zanikl - florynfln | 15 (99/112) | 2014-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Ionut z | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým zanikl - Ionut z | 16 (10/112) | 2015-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - piroicristi 24fb | 16 (33/112) | 2015-02-13 | Tým zanikl - piroicristi 24fb | 16 (50/112) | 2015-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Măruș Prisecaru | 16 (73/112) | 2015-03-25 | Tým zanikl - Măruș Prisecaru |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.5. |
||
45 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
20. místo v lize IV.5. |
44 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.5. |
||
43 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.5. |
||
42 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
20. místo v lize IV.5. |
41 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.5. |
||
40 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
22. místo v lize IV.5. |
39 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
18. místo v lize IV.5. |
38 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
37 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.5. |
||
36 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.5. |
||
35 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
34 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.5. |
||
33 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.5. |
||
32 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.5. |
||
31 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
30 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.5. |
||
29 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
28 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.5. |
||
27 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.5. |
||
26 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.5. |
||
25 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.5. |
||
24 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
23 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.5. |
||
22 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
15. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
21 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.5. |
||
20 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
7. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.5. |
||
19 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.5. |
||
18 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.5. |
||
17 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.5. |
||
16 | Fc Steaua Bucuresti 81951 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
18. místo v lize III.9. |
||
15 | JUVENTUS TORINO 81951 † |
10. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.9. |
||
10. místo v lize IV.17. |
||
14 | FC MĂRGINENII† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.17. |
||
18. místo v lize IV.6. |
||
13 | FC Craiova |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.6. |
||
12 | barselona10 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.6. |
||
11 | FC. PTM |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.6. |
||
10 | steaua 2 |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.6. |
||
9 | F.C. $t3@u@ Bucur3$ti |
1025. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.6. |
||
8 | Fc Kezdi United |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.6. |
||
7 | Steaua Kyller Serboeni |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.6. |
21. místo v lize IV.58. |