Sezóna | Datum | Událost | 7 (43/112) | 2012-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Ovidiu Herea | 7 (66/112) | 2012-06-13 | Tým zanikl - Ovidiu Herea | 7 (69/112) | 2012-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - frystyle1 | 7 (92/112) | 2012-07-09 | Tým zanikl - frystyle1 | 7 (94/112) | 2012-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - bossunicul | 8 (5/112) | 2012-08-03 | Tým zanikl - bossunicul | 8 (8/112) | 2012-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - szabolcssa | 8 (31/112) | 2012-08-29 | Tým zanikl - szabolcssa | 8 (31/112) | 2012-08-29 | Tým byl přidělen manažerovi - madalin1923 | 8 (54/112) | 2012-09-21 | Tým zanikl - madalin1923 | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ady34 | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým zanikl - ady34 | 8 (88/112) | 2012-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexandru Cristea | 8 (111/112) | 2012-11-17 | Tým zanikl - Alexandru Cristea | 8 (111/112) | 2012-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Cheetosh | 9 (22/112) | 2012-12-10 | Tým zanikl - Cheetosh | 9 (23/112) | 2012-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - chiulian | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým zanikl - chiulian | 9 (47/112) | 2013-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - dragos dark | 9 (70/112) | 2013-01-27 | Tým zanikl - dragos dark | 9 (72/112) | 2013-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - DENIS NECULA | 9 (95/112) | 2013-02-21 | Tým zanikl - DENIS NECULA | 9 (97/112) | 2013-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - costi453 | 10 (8/112) | 2013-03-18 | Tým zanikl - costi453 | 10 (10/112) | 2013-03-20 | Tým byl přidělen manažerovi - danut16 | 10 (33/112) | 2013-04-12 | Tým zanikl - danut16 | 10 (33/112) | 2013-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - ghitaabel | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým zanikl - ghitaabel | 10 (86/112) | 2013-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - tamasovi98 | 11 (2/112) | 2013-07-02 | Tým zanikl - tamasovi98 | 11 (27/112) | 2013-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - underground86 | 11 (50/112) | 2013-08-19 | Tým zanikl - underground86 | 11 (52/112) | 2013-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - fendike00 | 11 (75/112) | 2013-09-13 | Tým zanikl - fendike00 | 11 (107/112) | 2013-10-15 | Tým byl přidělen manažerovi - tavy octavian | 12 (18/112) | 2013-11-07 | Tým zanikl - tavy octavian | 12 (18/112) | 2013-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Lorenzo989 | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým zanikl - Lorenzo989 | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - bogdan serban | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým zanikl - bogdan serban | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - George8412 | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým zanikl - George8412 | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - alinmgdr | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým zanikl - alinmgdr | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Danutz 21 | 13 (21/112) | 2014-03-02 | Tým zanikl - Danutz 21 | 13 (22/112) | 2014-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - popacosta10 | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým zanikl - popacosta10 | 13 (48/112) | 2014-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - gogoheii | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým zanikl - gogoheii | 13 (72/112) | 2014-04-22 | Tým byl přidělen manažerovi - alex aleex | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Tým zanikl - alex aleex | 13 (102/112) | 2014-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - vali123123 | 13 (107/112) | 2014-05-27 | Tým zanikl - vali123123 | 13 (111/112) | 2014-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Florin Visoiu Florin | 14 (22/112) | 2014-06-23 | Tým zanikl - Florin Visoiu Florin | 14 (22/112) | 2014-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Trifan Paul 12 | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým zanikl - Trifan Paul 12 | 14 (63/112) | 2014-08-03 | Tým byl přidělen manažerovi - maha46 | 14 (86/112) | 2014-08-26 | Tým zanikl - maha46 | 14 (96/112) | 2014-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - mihaita111 | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým zanikl - mihaita111 | 15 (7/112) | 2014-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - adevarat | 15 (30/112) | 2014-10-21 | Tým zanikl - adevarat | 15 (41/112) | 2014-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Dianu Loredana | 15 (65/112) | 2014-11-25 | Tým zanikl - Dianu Loredana | 15 (67/112) | 2014-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Sami Ilinca | 15 (90/112) | 2014-12-20 | Tým zanikl - Sami Ilinca | 15 (93/112) | 2014-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Auras | 16 (4/112) | 2015-01-15 | Tým zanikl - Auras | 16 (6/112) | 2015-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - YsaWtp | 16 (29/112) | 2015-02-09 | Tým zanikl - YsaWtp | 16 (61/112) | 2015-03-13 | Tým byl přidělen manažerovi - antonita | 16 (84/112) | 2015-04-05 | Tým zanikl - antonita |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | spania barcelona† |
18. místo v lize IV.3. |
45 | spania barcelona† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.3. |
||
44 | spania barcelona† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.3. |
||
43 | spania barcelona† |
19. místo v lize IV.3. |
42 | spania barcelona† |
21. místo v lize IV.3. |
41 | spania barcelona† |
1. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.3. |
||
40 | spania barcelona† |
3. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.3. |
||
39 | spania barcelona† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.3. |
||
38 | spania barcelona† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.3. |
||
37 | spania barcelona† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.3. |
||
36 | spania barcelona† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.3. |
||
35 | spania barcelona† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.3. |
||
34 | spania barcelona† |
11. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.3. |
||
33 | spania barcelona† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.3. |
||
32 | spania barcelona† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.3. |
||
31 | spania barcelona† |
7. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.3. |
||
30 | spania barcelona† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.3. |
||
29 | spania barcelona† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.3. |
||
28 | spania barcelona† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.3. |
||
27 | spania barcelona† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.3. |
||
26 | spania barcelona† |
2. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.3. |
||
25 | spania barcelona† |
15. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.3. |
||
24 | spania barcelona† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.3. |
||
23 | spania barcelona† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.3. |
||
22 | spania barcelona† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.3. |
||
21 | spania barcelona† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.3. |
||
20 | spania barcelona† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.3. |
||
19 | spania barcelona† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.3. |
||
18 | spania barcelona† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.3. |
||
17 | spania barcelona† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.3. |
||
16 | spania barcelona† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
19. místo v lize III.14. |
||
15 | Avantul Facaeni |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
10. místo v lize IV.7. |
||
14 | FC STEAUA bucur |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.7. |
||
13 | Fc DinamoOo† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.7. |
||
12. místo v lize IV.25. |
||
12 | Vointa Mogador |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.25. |
||
11 | Endre CF† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.25. |
||
10 | costi453 |
513. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.25. |
||
9 | F.C. Hurezani |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.25. |
||
8 | faru constanta |
513. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.25. |
||
7 | fcs dinamo |
14. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.25. |
||
12. místo v lize IV.55. |