Sezóna | Datum | Událost | 7 (44/112) | 2012-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - alexandre segura pato | 7 (67/112) | 2012-06-14 | Tým zanikl - alexandre segura pato | 7 (67/112) | 2012-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - ramires246 | 7 (112/112) | 2012-07-29 | Tým zanikl - ramires246 | 8 (2/112) | 2012-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Paulo Machado Junior | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým zanikl - Paulo Machado Junior | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Diamantte32 | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým zanikl - Diamantte32 | 8 (81/112) | 2012-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - BRUNODUROK | 8 (104/112) | 2012-11-10 | Tým zanikl - BRUNODUROK | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - guilherme alboz | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým zanikl - guilherme alboz | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - xlasr | 9 (59/112) | 2013-01-16 | Tým zanikl - xlasr | 9 (59/112) | 2013-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - conradoJJ | 9 (82/112) | 2013-02-08 | Tým zanikl - conradoJJ | 9 (82/112) | 2013-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Fodao123 | 9 (105/112) | 2013-03-03 | Tým zanikl - Fodao123 | 9 (105/112) | 2013-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - bako05 | 10 (29/112) | 2013-04-08 | Tým zanikl - bako05 | 10 (34/112) | 2013-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - chuck straker | 10 (58/112) | 2013-05-07 | Tým zanikl - chuck straker | 10 (58/112) | 2013-05-07 | Tým byl přidělen manažerovi - alberto magno | 10 (82/112) | 2013-05-31 | Tým zanikl - alberto magno | 10 (82/112) | 2013-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - adriel324 | 10 (105/112) | 2013-06-23 | Tým zanikl - adriel324 | 10 (105/112) | 2013-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Thiago zikados | 11 (16/112) | 2013-07-16 | Tým zanikl - Thiago zikados | 11 (16/112) | 2013-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - lucasharo | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tým zanikl - lucasharo | 11 (45/112) | 2013-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - TheMizz | 11 (68/112) | 2013-09-06 | Tým zanikl - TheMizz | 11 (69/112) | 2013-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - AURYCK 45 | 11 (93/112) | 2013-10-01 | Tým zanikl - AURYCK 45 | 11 (93/112) | 2013-10-01 | Tým byl přidělen manažerovi - DDTANK1 | 12 (4/112) | 2013-10-24 | Tým zanikl - DDTANK1 | 12 (4/112) | 2013-10-24 | Tým byl přidělen manažerovi - dezavoniarkievicz | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tým zanikl - dezavoniarkievicz | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - bartes 1268 | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým zanikl - bartes 1268 | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - ferew | 12 (73/112) | 2014-01-01 | Tým zanikl - ferew | 12 (73/112) | 2014-01-01 | Tým byl přidělen manažerovi - srdiegoleandro | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým zanikl - srdiegoleandro | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Iury Azevedo | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým zanikl - Iury Azevedo | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - cezzar12 | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým zanikl - cezzar12 | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Holiod | 13 (54/112) | 2014-04-04 | Tým zanikl - Holiod | 13 (54/112) | 2014-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - paulolisboa | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým zanikl - paulolisboa | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - gabrielbe | 14 (4/112) | 2014-06-05 | Tým zanikl - gabrielbe | 14 (4/112) | 2014-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Kamarinho | 14 (28/112) | 2014-06-29 | Tým zanikl - Kamarinho | 14 (28/112) | 2014-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Jepogo | 14 (53/112) | 2014-07-24 | Tým zanikl - Jepogo | 15 (74/112) | 2014-12-04 | Tým byl přidělen manažerovi - matheus santos santana | 15 (97/112) | 2014-12-27 | Tým zanikl - matheus santos santana | 15 (101/112) | 2014-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - fabio matheus frutuoso | 16 (12/112) | 2015-01-23 | Tým zanikl - fabio matheus frutuoso | 16 (12/112) | 2015-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - player damasio | 16 (35/112) | 2015-02-15 | Tým zanikl - player damasio | 16 (35/112) | 2015-02-15 | Tým byl přidělen manažerovi - samuel alagoano | 16 (58/112) | 2015-03-10 | Tým zanikl - samuel alagoano | 16 (58/112) | 2015-03-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Marlon Gonçalves | 16 (81/112) | 2015-04-02 | Tým zanikl - Marlon Gonçalves | 16 (81/112) | 2015-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Keltsu | 16 (104/112) | 2015-04-25 | Tým zanikl - Keltsu | 16 (104/112) | 2015-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - edinaldo junio | 17 (15/112) | 2015-05-18 | Tým zanikl - edinaldo junio | 17 (15/112) | 2015-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - DeanWiinchester | 17 (38/112) | 2015-06-10 | Tým zanikl - DeanWiinchester | 17 (42/112) | 2015-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Treinador Nick | 17 (66/112) | 2015-07-08 | Tým zanikl - Treinador Nick | 17 (69/112) | 2015-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Gabriel Dos Santos Matos | 17 (93/112) | 2015-08-04 | Tým zanikl - Gabriel Dos Santos Matos | 17 (98/112) | 2015-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedrimhra | 18 (10/112) | 2015-09-02 | Tým zanikl - Pedrimhra | 18 (10/112) | 2015-09-02 | Tým byl přidělen manažerovi - jltomatis | 18 (34/112) | 2015-09-26 | Tým zanikl - jltomatis | 18 (34/112) | 2015-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - bruno vinicius aguiar | 18 (57/112) | 2015-10-19 | Tým zanikl - bruno vinicius aguiar | 18 (58/112) | 2015-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Eriic santos 007 | 18 (82/112) | 2015-11-13 | Tým zanikl - Eriic santos 007 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | crislandia† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.21. |
||
45 | crislandia† |
1. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.21. |
||
44 | crislandia† |
2. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.21. |
||
43 | crislandia† |
18. místo v lize IV.21. |
42 | crislandia† |
5. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.21. |
||
41 | crislandia† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.21. |
||
40 | crislandia† |
3. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.21. |
||
39 | crislandia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.21. |
||
38 | crislandia† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.21. |
||
37 | crislandia† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.21. |
||
36 | crislandia† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.21. |
||
35 | crislandia† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.21. |
||
34 | crislandia† |
14. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.21. |
||
33 | crislandia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.21. |
||
32 | crislandia† |
10. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.21. |
||
31 | crislandia† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.21. |
||
30 | crislandia† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.21. |
||
29 | crislandia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.21. |
||
28 | crislandia† |
14. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.21. |
||
27 | crislandia† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.21. |
||
26 | crislandia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.21. |
||
25 | crislandia† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.21. |
||
24 | crislandia† |
17. místo v lize IV.21. |
23 | crislandia† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.21. |
||
22 | crislandia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.21. |
||
21 | crislandia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.21. |
||
20 | crislandia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.21. |
||
19 | crislandia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.21. |
||
18 | crislandia† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.21. |
||
3. místo v lize IV.5. |
||
17 | Cannabis |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.5. |
||
16 | Palestra Italia15 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize IV.5. |
||
15 | matheus fc† |
14. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
15. místo v lize V.11. |
||
14 | Pro Esporte 81441 † |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.11. |
||
20. místo v lize IV.64. |
||
13 | Blue Drangons |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.64. |
||
12 | Macabu F.C |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.64. |
||
11 | PIRRALHOS F.C |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.64. |
||
10 | Bastardos |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.64. |
||
9 | Team noname 81441 |
1025. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.64. |
||
8 | Cometa Rio |
1025. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.64. |
||
7 | camaragibense |
4. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.64. |