Sezóna | Datum | Událost | 7 (44/112) | 2012-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - vastho | 7 (68/112) | 2012-06-15 | Tým zanikl - vastho | 7 (69/112) | 2012-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - revolt97 | 7 (92/112) | 2012-07-09 | Tým zanikl - revolt97 | 7 (93/112) | 2012-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - mainata93 | 8 (4/112) | 2012-08-02 | Tým zanikl - mainata93 | 8 (9/112) | 2012-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - jojo266 | 8 (32/112) | 2012-08-30 | Tým zanikl - jojo266 | 8 (34/112) | 2012-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - danchosi | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým zanikl - danchosi | 9 (105/112) | 2013-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - didodio | 10 (16/112) | 2013-03-26 | Tým zanikl - didodio | 10 (20/112) | 2013-03-30 | Tým byl přidělen manažerovi - pavitoni | 10 (43/112) | 2013-04-22 | Tým zanikl - pavitoni | 10 (47/112) | 2013-04-26 | Tým byl přidělen manažerovi - cageee | 10 (70/112) | 2013-05-19 | Tým zanikl - cageee | 10 (74/112) | 2013-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - ATOM AEC | 10 (98/112) | 2013-06-16 | Tým zanikl - ATOM AEC | 10 (100/112) | 2013-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - georgi47 | 11 (11/112) | 2013-07-11 | Tým zanikl - georgi47 | 11 (11/112) | 2013-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - cskarcheto | 11 (49/112) | 2013-08-18 | Tým zanikl - cskarcheto | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - mata98 | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - mata98 | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým byl přidělen manažerovi - tokito | 11 (100/112) | 2013-10-08 | Tým zanikl - tokito | 12 (74/112) | 2014-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - stefananator | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým zanikl - stefananator | 12 (97/112) | 2014-01-25 | Tým byl přidělen manažerovi - samir40 | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým zanikl - samir40 | 13 (8/112) | 2014-02-17 | Tým byl přidělen manažerovi - blajoniy | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým zanikl - blajoniy | 13 (31/112) | 2014-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexandyr Tsvetkov | 13 (54/112) | 2014-04-04 | Tým zanikl - Alexandyr Tsvetkov | 13 (54/112) | 2014-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Hristo Markov | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým zanikl - Hristo Markov | 13 (77/112) | 2014-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - danhin17 | 13 (100/112) | 2014-05-20 | Tým zanikl - danhin17 | 13 (105/112) | 2014-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Mite Mastikata | 14 (16/112) | 2014-06-17 | Tým zanikl - Mite Mastikata | 14 (24/112) | 2014-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - kasidi | 14 (50/112) | 2014-07-21 | Tým zanikl - kasidi | 14 (66/112) | 2014-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - ludaku | 14 (89/112) | 2014-08-29 | Tým zanikl - ludaku | 14 (97/112) | 2014-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - mark1322 | 15 (8/112) | 2014-09-29 | Tým zanikl - mark1322 | 15 (9/112) | 2014-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - diralo | 21 (76/112) | 2016-10-08 | Tým zanikl - diralo |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | FC Diralo† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v lize II.4. |
||
20 | FC Diralo |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize II.4. |
||
19 | FC Diralo |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.4. |
||
1. místo v lize III.4. |
||
18 | FC Diralo |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
Tým sestoupil do ligy III.10. |
||
20. místo v lize II.2. |
||
17 | FC Diralo |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.2. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy II.2. |
||
2. místo v lize III.10. |
||
16 | FC Diralo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.10. |
||
15 | FC Diralo |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.10. |
||
14 | Bulgaria681 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
21. místo v lize III.10. |
||
13 | drakonite |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
13. místo v lize IV.5. |
||
12 | ludogoreci |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.5. |
||
11 | shumanburg |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.5. |
||
18. místo v lize III.11. |
||
10 | didoks |
257. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
10. místo v lize IV.15. |
||
9 | pirin bl gramada |
513. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.15. |
||
8 | pirin bl gramada |
513. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.15. |
||
7 | Maznite_kosi |
18. místo v lize IV.15. |