7 (23/112) |
2012-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - ivantb2003 |
7 (46/112) |
2012-05-24 |
Tým zanikl - ivantb2003 |
7 (46/112) |
2012-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - victor0347 |
7 (69/112) |
2012-06-16 |
Tým zanikl - victor0347 |
7 (73/112) |
2012-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - JordiOriola |
7 (96/112) |
2012-07-13 |
Tým zanikl - JordiOriola |
7 (100/112) |
2012-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - alfonset |
8 (42/112) |
2012-09-09 |
Tým zanikl - alfonset |
8 (112/112) |
2012-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - damasco |
9 (8/112) |
2012-11-26 |
Tým zanikl - damasco |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - grg1995 |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tým zanikl - grg1995 |
9 (111/112) |
2013-03-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - javier2186 |
10 (22/112) |
2013-04-01 |
Tým zanikl - javier2186 |
10 (66/112) |
2013-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - alvis2000 |
10 (89/112) |
2013-06-07 |
Tým zanikl - alvis2000 |
10 (93/112) |
2013-06-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - seragg |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým zanikl - seragg |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - rober7illo |
11 (29/112) |
2013-07-29 |
Tým zanikl - rober7illo |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - gonzalo soldevilla gomez |
11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tým zanikl - gonzalo soldevilla gomez |
11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - ccffmm |
11 (87/112) |
2013-09-25 |
Tým zanikl - ccffmm |
11 (100/112) |
2013-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - magyk99 |
12 (11/112) |
2013-10-31 |
Tým zanikl - magyk99 |
12 (11/112) |
2013-10-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - jeremi10 |
12 (34/112) |
2013-11-23 |
Tým zanikl - jeremi10 |
12 (34/112) |
2013-11-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - brandomoreno |
12 (57/112) |
2013-12-16 |
Tým zanikl - brandomoreno |
12 (57/112) |
2013-12-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - davo79 |
12 (80/112) |
2014-01-08 |
Tým zanikl - davo79 |
12 (80/112) |
2014-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - ngs2000 |
12 (103/112) |
2014-01-31 |
Tým zanikl - ngs2000 |
12 (103/112) |
2014-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pablo Pabli |
13 (14/112) |
2014-02-23 |
Tým zanikl - Pablo Pabli |
13 (14/112) |
2014-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - joserally |
13 (56/112) |
2014-04-06 |
Tým zanikl - joserally |
13 (56/112) |
2014-04-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - piris4 |
13 (79/112) |
2014-04-29 |
Tým zanikl - piris4 |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - chase7244 |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tým zanikl - chase7244 |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yacine Diallo |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tým zanikl - Yacine Diallo |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - perhar |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tým zanikl - perhar |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Balbontin |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tým zanikl - Balbontin |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - joseburgos |
14 (84/112) |
2014-08-24 |
Tým zanikl - joseburgos |
14 (88/112) |
2014-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Javi888 |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tým zanikl - Javi888 |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - shado88 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tým zanikl - shado88 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - BossStar |
15 (47/112) |
2014-11-07 |
Tým zanikl - BossStar |
15 (51/112) |
2014-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - juuleen |
15 (74/112) |
2014-12-04 |
Tým zanikl - juuleen |
15 (78/112) |
2014-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - mawasmawas2 |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým zanikl - mawasmawas2 |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - ancor07 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým zanikl - ancor07 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - minecraftvege |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tým zanikl - minecraftvege |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - skyler21 |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tým zanikl - skyler21 |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - jofjskd |
16 (81/112) |
2015-04-02 |
Tým zanikl - jofjskd |
16 (83/112) |
2015-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - paula2 |
16 (106/112) |
2015-04-27 |
Tým zanikl - paula2 |
16 (106/112) |
2015-04-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - hectorett17 |
17 (17/112) |
2015-05-20 |
Tým zanikl - hectorett17 |
17 (17/112) |
2015-05-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - vlla |
17 (40/112) |
2015-06-12 |
Tým zanikl - vlla |
17 (42/112) |
2015-06-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - alvaromnz |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tým zanikl - alvaromnz |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jesus Morales Gonzalez |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tým zanikl - Jesus Morales Gonzalez |
17 (90/112) |
2015-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - david041199 |
18 (1/112) |
2015-08-24 |
Tým zanikl - david041199 |
18 (1/112) |
2015-08-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - cqlp8 |
18 (25/112) |
2015-09-17 |
Tým zanikl - cqlp8 |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - manueldios |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tým zanikl - manueldios |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - gorogoro |
18 (73/112) |
2015-11-04 |
Tým zanikl - gorogoro |
18 (77/112) |
2015-11-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - AntooCrack |
18 (100/112) |
2015-12-01 |
Tým zanikl - AntooCrack |
18 (102/112) |
2015-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marc Corby |
19 (14/112) |
2015-12-27 |
Tým zanikl - Marc Corby |
19 (14/112) |
2015-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafarc97 |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tým zanikl - rafarc97 |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - oriolpozocompany |
19 (60/112) |
2016-02-11 |
Tým zanikl - oriolpozocompany |
19 (60/112) |
2016-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pabizqbla21 |
19 (83/112) |
2016-03-05 |
Tým zanikl - Pabizqbla21 |
19 (88/112) |
2016-03-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kyrylo |
19 (111/112) |
2016-04-02 |
Tým zanikl - Kyrylo |
20 (46/112) |
2016-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alejandro Ramirez |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tým zanikl - Alejandro Ramirez |
20 (69/112) |
2016-06-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - barcelonista333 |
20 (92/112) |
2016-07-04 |
Tým zanikl - barcelonista333 |
20 (92/112) |
2016-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - magheb |
29 (59/112) |
2019-03-06 |
Tým zanikl - magheb |