Sezóna | Datum | Událost | 7 (45/112) | 2012-05-23 | Tým byl přidělen manažerovi - wickenzboii | 7 (68/112) | 2012-06-15 | Tým zanikl - wickenzboii | 7 (71/112) | 2012-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - ten22 | 7 (94/112) | 2012-07-11 | Tým zanikl - ten22 | 7 (97/112) | 2012-07-14 | Tým byl přidělen manažerovi - hppalma | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým zanikl - hppalma | 8 (14/112) | 2012-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - FRC | 8 (37/112) | 2012-09-04 | Tým zanikl - FRC | 9 (56/112) | 2013-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - pedropaot | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým zanikl - pedropaot | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - paió gui | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým zanikl - paió gui | 9 (105/112) | 2013-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Pacheco | 10 (16/112) | 2013-03-26 | Tým zanikl - Pedro Pacheco | 10 (16/112) | 2013-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - miguel borralho1 | 10 (39/112) | 2013-04-18 | Tým zanikl - miguel borralho1 | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Andreia2811 | 10 (64/112) | 2013-05-13 | Tým zanikl - Andreia2811 | 10 (68/112) | 2013-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - LuisViegas | 10 (91/112) | 2013-06-09 | Tým zanikl - LuisViegas | 10 (91/112) | 2013-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - josé gomes | 11 (2/112) | 2013-07-02 | Tým zanikl - josé gomes | 11 (2/112) | 2013-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - joaopardelinha | 11 (25/112) | 2013-07-25 | Tým zanikl - joaopardelinha | 11 (25/112) | 2013-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - kakinho02 | 11 (49/112) | 2013-08-18 | Tým zanikl - kakinho02 | 11 (49/112) | 2013-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - nogueir | 11 (105/112) | 2013-10-13 | Tým zanikl - nogueir | 11 (112/112) | 2013-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - carvalho123 | 12 (23/112) | 2013-11-12 | Tým zanikl - carvalho123 | 12 (48/112) | 2013-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Couto | 12 (81/112) | 2014-01-09 | Tým zanikl - Bruno Couto | 13 (71/112) | 2014-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - miguelneca | 13 (94/112) | 2014-05-14 | Tým zanikl - miguelneca | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - dannyjom | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým zanikl - dannyjom | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Rssilva | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým zanikl - Rssilva | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - LRosado | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým zanikl - LRosado | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - tinopateta29 | 14 (75/112) | 2014-08-15 | Tým zanikl - tinopateta29 | 14 (75/112) | 2014-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - treestars | 14 (98/112) | 2014-09-07 | Tým zanikl - treestars |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Loureiros† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.11. |
||
45 | Loureiros† |
4. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.11. |
||
44 | Loureiros† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
43 | Loureiros† |
18. místo v lize IV.11. |
42 | Loureiros† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.11. |
||
41 | Loureiros† |
20. místo v lize IV.11. |
40 | Loureiros† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
39 | Loureiros† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.11. |
||
38 | Loureiros† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.11. |
||
37 | Loureiros† |
12. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
36 | Loureiros† |
15. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.11. |
||
35 | Loureiros† |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.11. |
||
34 | Loureiros† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
33 | Loureiros† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.11. |
||
32 | Loureiros† |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
31 | Loureiros† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
30 | Loureiros† |
5. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
29 | Loureiros† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
28 | Loureiros† |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
27 | Loureiros† |
13. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
26 | Loureiros† |
11. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.11. |
||
25 | Loureiros† |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.11. |
||
24 | Loureiros† |
3. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.11. |
||
23 | Loureiros† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
22 | Loureiros† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
21 | Loureiros† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
20 | Loureiros† |
15. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
19 | Loureiros† |
6. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.11. |
||
18 | Loureiros† |
8. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
17 | Loureiros† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.11. |
||
16 | Loureiros† |
8. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
15 | Loureiros† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
14 | Loureiros† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.11. |
||
13 | Eugaria F.C. |
17. místo v lize IV.11. |
12 | Sport Lisboa e Atitude† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
17. místo v lize III.13. |
||
11 | argoncilhe |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
8. místo v lize IV.20. |
||
10 | Real Kings |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.20. |
||
9 | Team noname 78679 |
513. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.20. |
||
8 | Team noname 78679 |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.20. |
||
7 | belém |
1025. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.20. |