Sezóna | Datum | Událost | 7 (1/112) | 2012-04-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedobear88 | 7 (24/112) | 2012-05-02 | Tým zanikl - Pedobear88 | 7 (24/112) | 2012-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - cipryan | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým zanikl - cipryan | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - alexviziteu | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým zanikl - alexviziteu | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Blaj11 | 8 (101/112) | 2012-11-07 | Tým zanikl - Blaj11 | 8 (101/112) | 2012-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - cali calin | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým zanikl - cali calin | 9 (12/112) | 2012-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - RoKoss | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým zanikl - RoKoss | 9 (35/112) | 2012-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Catalin19 | 9 (59/112) | 2013-01-16 | Tým zanikl - Catalin19 | 9 (59/112) | 2013-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - emytzuemytzu | 9 (82/112) | 2013-02-08 | Tým zanikl - emytzuemytzu | 9 (83/112) | 2013-02-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Dom07 | 9 (106/112) | 2013-03-04 | Tým zanikl - Dom07 | 9 (106/112) | 2013-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - ilie75 | 10 (17/112) | 2013-03-27 | Tým zanikl - ilie75 | 10 (18/112) | 2013-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - AILINCA | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým zanikl - AILINCA | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - gicsa | 10 (64/112) | 2013-05-13 | Tým zanikl - gicsa | 10 (67/112) | 2013-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - aero2010 | 10 (106/112) | 2013-06-24 | Tým zanikl - aero2010 | 10 (106/112) | 2013-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - alex si claudiu | 11 (17/112) | 2013-07-17 | Tým zanikl - alex si claudiu | 11 (19/112) | 2013-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - andreyvolleyball | 11 (42/112) | 2013-08-11 | Tým zanikl - andreyvolleyball | 11 (43/112) | 2013-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - szilko80 | 11 (66/112) | 2013-09-04 | Tým zanikl - szilko80 | 11 (68/112) | 2013-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - robeto | 11 (91/112) | 2013-09-29 | Tým zanikl - robeto | 11 (95/112) | 2013-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - eoalin | 12 (6/112) | 2013-10-26 | Tým zanikl - eoalin | 12 (7/112) | 2013-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - gogu b | 12 (30/112) | 2013-11-19 | Tým zanikl - gogu b | 12 (30/112) | 2013-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - seminte21 | 12 (53/112) | 2013-12-12 | Tým zanikl - seminte21 | 12 (53/112) | 2013-12-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Giura Cristian | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým zanikl - Giura Cristian | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Joe Zoe | 13 (4/112) | 2014-02-13 | Tým zanikl - Joe Zoe | 13 (4/112) | 2014-02-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Dumea | 13 (27/112) | 2014-03-08 | Tým zanikl - Dumea | 13 (27/112) | 2014-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - denis10gol | 13 (50/112) | 2014-03-31 | Tým zanikl - denis10gol | 13 (50/112) | 2014-03-31 | Tým byl přidělen manažerovi - lucian00 | 13 (73/112) | 2014-04-23 | Tým zanikl - lucian00 | 13 (73/112) | 2014-04-23 | Tým byl přidělen manažerovi - MrCosmin | 13 (96/112) | 2014-05-16 | Tým zanikl - MrCosmin | 13 (96/112) | 2014-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - CyPs | 14 (7/112) | 2014-06-08 | Tým zanikl - CyPs | 14 (7/112) | 2014-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - vladalin | 14 (30/112) | 2014-07-01 | Tým zanikl - vladalin | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - DAVID LINTOIU | 14 (59/112) | 2014-07-30 | Tým zanikl - DAVID LINTOIU | 15 (31/112) | 2014-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - cotyz0r | 15 (54/112) | 2014-11-14 | Tým zanikl - cotyz0r | 15 (54/112) | 2014-11-14 | Tým byl přidělen manažerovi - stefan 21 | 15 (77/112) | 2014-12-07 | Tým zanikl - stefan 21 | 15 (78/112) | 2014-12-08 | Tým byl přidělen manažerovi - rolcsi97 | 15 (109/112) | 2015-01-08 | Tým zanikl - rolcsi97 | 15 (109/112) | 2015-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - sambeteanucataln | 16 (20/112) | 2015-01-31 | Tým zanikl - sambeteanucataln | 16 (27/112) | 2015-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - ionutcelmaibunM3 | 16 (50/112) | 2015-03-02 | Tým zanikl - ionutcelmaibunM3 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Steaua Bucuresti 3† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.1. |
||
45 | Steaua Bucuresti 3† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.1. |
||
44 | Steaua Bucuresti 3† |
1. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.1. |
||
43 | Steaua Bucuresti 3† |
10. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.1. |
||
42 | Steaua Bucuresti 3† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.1. |
||
41 | Steaua Bucuresti 3† |
5. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.1. |
||
40 | Steaua Bucuresti 3† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.1. |
||
39 | Steaua Bucuresti 3† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.1. |
||
38 | Steaua Bucuresti 3† |
15. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.1. |
||
37 | Steaua Bucuresti 3† |
9. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.1. |
||
36 | Steaua Bucuresti 3† |
6. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.1. |
||
35 | Steaua Bucuresti 3† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.1. |
||
34 | Steaua Bucuresti 3† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.1. |
||
33 | Steaua Bucuresti 3† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.1. |
||
32 | Steaua Bucuresti 3† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.1. |
||
31 | Steaua Bucuresti 3† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.1. |
||
30 | Steaua Bucuresti 3† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.1. |
||
29 | Steaua Bucuresti 3† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.1. |
||
28 | Steaua Bucuresti 3† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.1. |
||
27 | Steaua Bucuresti 3† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.1. |
||
26 | Steaua Bucuresti 3† |
9. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.1. |
||
25 | Steaua Bucuresti 3† |
7. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.1. |
||
24 | Steaua Bucuresti 3† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.1. |
||
23 | Steaua Bucuresti 3† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.1. |
||
22 | Steaua Bucuresti 3† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.1. |
||
21 | Steaua Bucuresti 3† |
10. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.1. |
||
20 | Steaua Bucuresti 3† |
10. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.1. |
||
19 | Steaua Bucuresti 3† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.1. |
||
18 | Steaua Bucuresti 3† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.1. |
||
17 | Steaua Bucuresti 3† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.1. |
||
16 | Steaua Bucuresti 3† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
||
21. místo v lize III.10. |
||
15 | Sancraiu FC |
7. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.10. |
||
8. místo v lize IV.10. |
||
14 | david cf 77656 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.10. |
||
13 | New Dinamo |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.10. |
||
12 | F.c Satenii |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.10. |
||
11 | Chelesea Fc |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.10. |
||
8. místo v lize IV.33. |
||
10 | municipal brăila |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.33. |
||
9 | cali fc rapid |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.33. |
||
8 | Steaua Botosani |
513. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.33. |
||
7 | F.C VIITORUL ORADEA |
1025. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.33. |