Sezóna | Datum | Událost | 7 (41/112) | 2012-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Caner1912ksk | 7 (71/112) | 2012-06-18 | Tým zanikl - Caner1912ksk | 7 (71/112) | 2012-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - erenemre11 | 7 (94/112) | 2012-07-11 | Tým zanikl - erenemre11 | 7 (96/112) | 2012-07-13 | Tým byl přidělen manažerovi - sinan sarıoğlu | 8 (7/112) | 2012-08-05 | Tým zanikl - sinan sarıoğlu | 8 (11/112) | 2012-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - lolaaa | 8 (34/112) | 2012-09-01 | Tým zanikl - lolaaa | 8 (34/112) | 2012-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Farisi | 8 (57/112) | 2012-09-24 | Tým zanikl - Farisi | 8 (63/112) | 2012-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - mustafa140 | 8 (86/112) | 2012-10-23 | Tým zanikl - mustafa140 | 8 (91/112) | 2012-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - bakale1452 | 9 (2/112) | 2012-11-20 | Tým zanikl - bakale1452 | 9 (14/112) | 2012-12-02 | Tým byl přidělen manažerovi - turgay96 | 9 (37/112) | 2012-12-25 | Tým zanikl - turgay96 | 9 (39/112) | 2012-12-27 | Tým byl přidělen manažerovi - asum8121 | 9 (62/112) | 2013-01-19 | Tým zanikl - asum8121 | 9 (62/112) | 2013-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - büşra ilhan52 | 9 (85/112) | 2013-02-11 | Tým zanikl - büşra ilhan52 | 9 (85/112) | 2013-02-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Hüseyin Cæn | 9 (108/112) | 2013-03-06 | Tým zanikl - Hüseyin Cæn | 9 (108/112) | 2013-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - mehmet397 | 10 (19/112) | 2013-03-29 | Tým zanikl - mehmet397 | 10 (23/112) | 2013-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - BayyToprak | 10 (46/112) | 2013-04-25 | Tým zanikl - BayyToprak | 10 (62/112) | 2013-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - aytacyavuz | 10 (86/112) | 2013-06-04 | Tým zanikl - aytacyavuz | 10 (90/112) | 2013-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - ssss44ssss | 11 (2/112) | 2013-07-02 | Tým zanikl - ssss44ssss | 11 (2/112) | 2013-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Baron1212 | 11 (25/112) | 2013-07-25 | Tým zanikl - Baron1212 | 11 (25/112) | 2013-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Blackrain1 | 11 (48/112) | 2013-08-17 | Tým zanikl - Blackrain1 | 11 (56/112) | 2013-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Uluaydin | 11 (79/112) | 2013-09-17 | Tým zanikl - Uluaydin | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - fenoyder | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým zanikl - fenoyder | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - ahmet200 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým zanikl - ahmet200 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - asiblack | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým zanikl - asiblack | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - mfkqwe | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým zanikl - mfkqwe | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Emre Can Avcı | 12 (99/112) | 2014-01-27 | Tým zanikl - Emre Can Avcı | 12 (110/112) | 2014-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - enmo931 | 13 (21/112) | 2014-03-02 | Tým zanikl - enmo931 | 13 (21/112) | 2014-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - bminhan | 13 (44/112) | 2014-03-25 | Tým zanikl - bminhan | 13 (55/112) | 2014-04-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Berk Can 0660 | 13 (78/112) | 2014-04-28 | Tým zanikl - Berk Can 0660 | 13 (81/112) | 2014-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - baranmu | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým zanikl - baranmu | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Varol Tahmazoğlu | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tým zanikl - Varol Tahmazoğlu | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - levo0 | 14 (38/112) | 2014-07-09 | Tým zanikl - levo0 | 14 (38/112) | 2014-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - remo taso | 14 (61/112) | 2014-08-01 | Tým zanikl - remo taso | 14 (61/112) | 2014-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - umut265 | 14 (85/112) | 2014-08-25 | Tým zanikl - umut265 | 14 (92/112) | 2014-09-01 | Tým byl přidělen manažerovi - 103036gs | 15 (3/112) | 2014-09-24 | Tým zanikl - 103036gs | 15 (4/112) | 2014-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Mehmet Hallaç | 15 (27/112) | 2014-10-18 | Tým zanikl - Mehmet Hallaç | 15 (29/112) | 2014-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - alicangs35 | 15 (52/112) | 2014-11-12 | Tým zanikl - alicangs35 | 15 (53/112) | 2014-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - alinho007 | 15 (77/112) | 2014-12-07 | Tým zanikl - alinho007 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | brezil† |
10. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.32. |
||
45 | brezil† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.32. |
||
44 | brezil† |
1. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.32. |
||
43 | brezil† |
6. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.32. |
||
42 | brezil† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.32. |
||
41 | brezil† |
14. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.32. |
||
40 | brezil† |
8. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.32. |
||
39 | brezil† |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.32. |
||
38 | brezil† |
8. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
37 | brezil† |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.32. |
||
36 | brezil† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.32. |
||
35 | brezil† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.32. |
||
34 | brezil† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.32. |
||
33 | brezil† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
32 | brezil† |
6. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.32. |
||
31 | brezil† |
18. místo v lize IV.32. |
30 | brezil† |
16. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.32. |
||
29 | brezil† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
28 | brezil† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.32. |
||
27 | brezil† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.32. |
||
26 | brezil† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.32. |
||
25 | brezil† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.32. |
||
24 | brezil† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.32. |
||
23 | brezil† |
2. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.32. |
||
22 | brezil† |
19. místo v lize IV.32. |
21 | brezil† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.32. |
||
20 | brezil† |
10. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.32. |
||
19 | brezil† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.32. |
||
18 | brezil† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.32. |
||
17 | brezil† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.32. |
||
16 | brezil† |
9. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.32. |
||
15 | brezil† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.32. |
||
14 | ALDEMSPOR |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.32. |
||
13 | BARANCANMSN13 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.32. |
||
12 | CodXxX |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.32. |
||
11 | kemaliyespor |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.32. |
||
15. místo v lize IV.48. |
||
10 | fatih terim |
513. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.48. |
||
9 | Team noname 76038 |
1025. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.48. |
||
8 | Team noname 76038 |
1025. místo v národním poháru. |
17. místo v lize IV.48. |
||
7 | samsun |
1025. místo v národním poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.48. |
||
6 | Team noname 76038 |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.48. |