Sezóna | Datum | Událost | 6 (78/112) | 2012-03-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ze pedro 10 | 6 (101/112) | 2012-03-28 | Tým zanikl - ze pedro 10 | 7 (48/112) | 2012-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - joaovsc96 | 7 (56/112) | 2012-06-03 | Tým zanikl - joaovsc96 | 7 (56/112) | 2012-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - luiscardia16 | 7 (79/112) | 2012-06-26 | Tým zanikl - luiscardia16 | 7 (83/112) | 2012-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - ricasmaster | 8 (1/112) | 2012-07-30 | Tým zanikl - ricasmaster | 8 (4/112) | 2012-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - luix94 | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým zanikl - luix94 | 8 (30/112) | 2012-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - TheSofiaSilva23 | 8 (53/112) | 2012-09-20 | Tým zanikl - TheSofiaSilva23 | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - sport7 | 8 (84/112) | 2012-10-21 | Tým zanikl - sport7 | 8 (90/112) | 2012-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Joao Filipe10 | 9 (1/112) | 2012-11-19 | Tým zanikl - Joao Filipe10 | 9 (1/112) | 2012-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - pedrogonçalo9 | 9 (24/112) | 2012-12-12 | Tým zanikl - pedrogonçalo9 | 9 (24/112) | 2012-12-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Frederico Castro | 9 (47/112) | 2013-01-04 | Tým zanikl - Frederico Castro | 9 (47/112) | 2013-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - TripVision | 9 (71/112) | 2013-01-28 | Tým zanikl - TripVision | 9 (72/112) | 2013-01-29 | Tým byl přidělen manažerovi - racs1996 | 9 (95/112) | 2013-02-21 | Tým zanikl - racs1996 | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - vtrsilva72 | 10 (23/112) | 2013-04-02 | Tým zanikl - vtrsilva72 | 10 (93/112) | 2013-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - trilex19 | 11 (4/112) | 2013-07-04 | Tým zanikl - trilex19 | 11 (5/112) | 2013-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - joubrou | 11 (28/112) | 2013-07-28 | Tým zanikl - joubrou | 11 (29/112) | 2013-07-29 | Tým byl přidělen manažerovi - goncalo94 | 11 (52/112) | 2013-08-21 | Tým zanikl - goncalo94 | 11 (54/112) | 2013-08-23 | Tým byl přidělen manažerovi - joallpoj12 | 11 (77/112) | 2013-09-15 | Tým zanikl - joallpoj12 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - jorgelara | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým zanikl - jorgelara | 14 (34/112) | 2014-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - tojojf | 14 (57/112) | 2014-07-28 | Tým zanikl - tojojf | 14 (57/112) | 2014-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - RubenMC1999 | 14 (80/112) | 2014-08-20 | Tým zanikl - RubenMC1999 | 14 (80/112) | 2014-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - and147 | 14 (103/112) | 2014-09-12 | Tým zanikl - and147 | 14 (103/112) | 2014-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - joaopardal | 15 (15/112) | 2014-10-06 | Tým zanikl - joaopardal |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | SL Benficap† |
14. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize III.15. |
||
45 | SL Benficap† |
22. místo v lize III.15. |
44 | SL Benficap† |
10. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.15. |
||
43 | SL Benficap† |
19. místo v lize III.15. |
42 | SL Benficap† |
3. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.15. |
||
41 | SL Benficap† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.15. |
||
40 | SL Benficap† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.15. |
||
39 | SL Benficap† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.15. |
||
38 | SL Benficap† |
20. místo v lize III.15. |
37 | SL Benficap† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.15. |
||
36 | SL Benficap† |
18. místo v lize III.15. |
35 | SL Benficap† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.15. |
||
34 | SL Benficap† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.15. |
||
33 | SL Benficap† |
18. místo v lize III.15. |
32 | SL Benficap† |
19. místo v lize III.15. |
31 | SL Benficap† |
18. místo v lize III.15. |
30 | SL Benficap† |
19. místo v lize III.15. |
29 | SL Benficap† |
21. místo v lize III.15. |
28 | SL Benficap† |
17. místo v lize III.15. |
27 | SL Benficap† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.15. |
||
26 | SL Benficap† |
21. místo v lize III.15. |
25 | SL Benficap† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.15. |
||
24 | SL Benficap† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize III.15. |
||
23 | SL Benficap† |
18. místo v lize III.15. |
22 | SL Benficap† |
21. místo v lize III.15. |
21 | SL Benficap† |
20. místo v lize III.15. |
20 | SL Benficap† |
19. místo v lize III.15. |
19 | SL Benficap† |
18. místo v lize III.15. |
18 | SL Benficap† |
22. místo v lize III.15. |
17 | SL Benficap† |
21. místo v lize III.15. |
16 | SL Benficap† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize III.15. |
||
15 | SL Benficap† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.15. |
||
21. místo v lize III.7. |
||
14 | sportingcpand |
6. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
8. místo v lize IV.20. |
||
13 | Lara f.c.† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.20. |
||
12 | Lara f.c.† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.20. |
||
11 | Lara f.c. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.20. |
||
6. místo v lize IV.3. |
||
10 | fcp sad |
257. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.3. |
||
9 | Lousã VC |
513. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.3. |
||
8 | Sporting Clube da Feira |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
14. místo v lize IV.22. |
||
7 | Caterham |
513. místo v národním poháru. |
20. místo v lize IV.22. |
||
6 | vamos la ver |
12. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.22. |