6 (77/112) |
2012-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - José Pires |
6 (101/112) |
2012-03-28 |
Tým zanikl - José Pires |
6 (101/112) |
2012-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - PTdeltaPT |
7 (14/112) |
2012-04-22 |
Tým zanikl - PTdeltaPT |
7 (14/112) |
2012-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedrobenfica96 |
7 (90/112) |
2012-07-07 |
Tým zanikl - pedrobenfica96 |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafacar2001 |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tým zanikl - rafacar2001 |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - joaorei |
9 (93/112) |
2013-02-19 |
Tým zanikl - joaorei |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rodrigo Gouveia |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tým zanikl - Rodrigo Gouveia |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - JoãoFGM |
10 (51/112) |
2013-04-30 |
Tým zanikl - JoãoFGM |
10 (56/112) |
2013-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - AndreFerreira99 |
10 (79/112) |
2013-05-28 |
Tým zanikl - AndreFerreira99 |
10 (80/112) |
2013-05-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - rubinhojsl |
10 (103/112) |
2013-06-21 |
Tým zanikl - rubinhojsl |
10 (103/112) |
2013-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - gsc2001 |
11 (14/112) |
2013-07-14 |
Tým zanikl - gsc2001 |
12 (14/112) |
2013-11-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luciano Bessa |
12 (38/112) |
2013-11-27 |
Tým zanikl - Luciano Bessa |
12 (38/112) |
2013-11-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Simão Pinto |
12 (61/112) |
2013-12-20 |
Tým zanikl - Simão Pinto |
12 (61/112) |
2013-12-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - guilherme ferreira 11 |
12 (84/112) |
2014-01-12 |
Tým zanikl - guilherme ferreira 11 |
12 (84/112) |
2014-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - zepaulo |
12 (107/112) |
2014-02-04 |
Tým zanikl - zepaulo |
12 (107/112) |
2014-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - fezada007 |
13 (18/112) |
2014-02-27 |
Tým zanikl - fezada007 |
13 (18/112) |
2014-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gonçalo709 |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým zanikl - Gonçalo709 |
13 (45/112) |
2014-03-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - migoli |
13 (68/112) |
2014-04-18 |
Tým zanikl - migoli |
13 (68/112) |
2014-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - franciscosub21 |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tým zanikl - franciscosub21 |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - daddizxc |
14 (2/112) |
2014-06-03 |
Tým zanikl - daddizxc |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ricardolima9519 |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tým zanikl - ricardolima9519 |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - andre 305 |
14 (49/112) |
2014-07-20 |
Tým zanikl - andre 305 |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - angelorocha |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým zanikl - angelorocha |
14 (74/112) |
2014-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bernardo Tinta |
14 (97/112) |
2014-09-06 |
Tým zanikl - Bernardo Tinta |
14 (100/112) |
2014-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - zTONX |
15 (11/112) |
2014-10-02 |
Tým zanikl - zTONX |
15 (22/112) |
2014-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Emanuel17 |
15 (45/112) |
2014-11-05 |
Tým zanikl - Emanuel17 |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rei D Diogo |
16 (10/112) |
2015-01-21 |
Tým zanikl - Rei D Diogo |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ricardo Pinhão |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tým zanikl - Ricardo Pinhão |
16 (60/112) |
2015-03-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - HUGOTEAM |
16 (83/112) |
2015-04-04 |
Tým zanikl - HUGOTEAM |
16 (88/112) |
2015-04-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - xdam98 |
16 (111/112) |
2015-05-02 |
Tým zanikl - xdam98 |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - sebaperestrelo |
17 (61/112) |
2015-07-03 |
Tým zanikl - sebaperestrelo |
17 (62/112) |
2015-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - luiswar |
17 (85/112) |
2015-07-27 |
Tým zanikl - luiswar |
17 (85/112) |
2015-07-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Danny6767 |
17 (109/112) |
2015-08-20 |
Tým zanikl - Danny6767 |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - hugo gomex |
18 (23/112) |
2015-09-15 |
Tým zanikl - hugo gomex |
18 (23/112) |
2015-09-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dalagora |
18 (46/112) |
2015-10-08 |
Tým zanikl - Dalagora |
18 (49/112) |
2015-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - V77 |
18 (72/112) |
2015-11-03 |
Tým zanikl - V77 |
18 (80/112) |
2015-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - AntPT |
18 (107/112) |
2015-12-08 |
Tým zanikl - AntPT |
18 (107/112) |
2015-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - ghosts3D |
19 (18/112) |
2015-12-31 |
Tým zanikl - ghosts3D |
19 (27/112) |
2016-01-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - migue75 |
19 (50/112) |
2016-02-01 |
Tým zanikl - migue75 |
19 (50/112) |
2016-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - xiko15 |
19 (73/112) |
2016-02-24 |
Tým zanikl - xiko15 |
19 (74/112) |
2016-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paulo APS |
19 (97/112) |
2016-03-19 |
Tým zanikl - Paulo APS |
19 (98/112) |
2016-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kiibo |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tým zanikl - Kiibo |
20 (13/112) |
2016-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - AndréSantos16 |
20 (37/112) |
2016-05-10 |
Tým zanikl - AndréSantos16 |
20 (39/112) |
2016-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fernando S Costa |
20 (62/112) |
2016-06-04 |
Tým zanikl - Fernando S Costa |
20 (62/112) |
2016-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - MrBifana |
20 (85/112) |
2016-06-27 |
Tým zanikl - MrBifana |
20 (89/112) |
2016-07-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - João Pedro Luís |
20 (112/112) |
2016-07-24 |
Tým zanikl - João Pedro Luís |
21 (1/112) |
2016-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - gomespals |
21 (24/112) |
2016-08-17 |
Tým zanikl - gomespals |
21 (24/112) |
2016-08-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - gohan005 |
21 (47/112) |
2016-09-09 |
Tým zanikl - gohan005 |
21 (49/112) |
2016-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - breytss143 |
21 (72/112) |
2016-10-04 |
Tým zanikl - breytss143 |
21 (79/112) |
2016-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Cargaleiro |
21 (102/112) |
2016-11-03 |
Tým zanikl - Bruno Cargaleiro |
21 (106/112) |
2016-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - zinho9 |
22 (17/112) |
2016-11-30 |
Tým zanikl - zinho9 |
22 (20/112) |
2016-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eduardo SK |
22 (43/112) |
2016-12-26 |
Tým zanikl - Eduardo SK |
22 (69/112) |
2017-01-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nuno plays |
22 (92/112) |
2017-02-13 |
Tým zanikl - Nuno plays |
22 (108/112) |
2017-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tiago Niné |
23 (20/112) |
2017-03-25 |
Tým zanikl - Tiago Niné |
23 (25/112) |
2017-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor2001 |
23 (48/112) |
2017-04-22 |
Tým zanikl - Vitor2001 |
23 (50/112) |
2017-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - helder43 |
23 (73/112) |
2017-05-17 |
Tým zanikl - helder43 |
23 (88/112) |
2017-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - André F Silva |
23 (112/112) |
2017-06-25 |
Tým zanikl - André F Silva |
23 (112/112) |
2017-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - nicolai12 |
24 (23/112) |
2017-07-18 |
Tým zanikl - nicolai12 |
24 (31/112) |
2017-07-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Edgar Mota |
24 (54/112) |
2017-08-18 |
Tým zanikl - Edgar Mota |
24 (66/112) |
2017-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - zwick |
24 (89/112) |
2017-09-22 |
Tým zanikl - zwick |
25 (26/112) |
2017-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - leandro83 |
25 (49/112) |
2017-12-03 |
Tým zanikl - leandro83 |
25 (52/112) |
2017-12-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - rui zambujo |
25 (76/112) |
2017-12-30 |
Tým zanikl - rui zambujo |
25 (76/112) |
2017-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - mrcduarte |
25 (99/112) |
2018-01-22 |
Tým zanikl - mrcduarte |
25 (105/112) |
2018-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - ibiza07 |
26 (16/112) |
2018-02-20 |
Tým zanikl - ibiza07 |
26 (18/112) |
2018-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - mini27black |
26 (41/112) |
2018-03-17 |
Tým zanikl - mini27black |
26 (66/112) |
2018-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Miguel chanoca |
26 (89/112) |
2018-05-04 |
Tým zanikl - Miguel chanoca |
26 (95/112) |
2018-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - doramom |
27 (6/112) |
2018-06-02 |
Tým zanikl - doramom |
27 (20/112) |
2018-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - antonio123pedro |
27 (43/112) |
2018-07-09 |
Tým zanikl - antonio123pedro |
27 (57/112) |
2018-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - nunoalex |
27 (80/112) |
2018-08-15 |
Tým zanikl - nunoalex |
27 (92/112) |
2018-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - rfrmoto |
28 (3/112) |
2018-09-19 |
Tým zanikl - rfrmoto |
28 (46/112) |
2018-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Martin Garrix 96 |
28 (70/112) |
2018-11-25 |
Tým zanikl - Martin Garrix 96 |
28 (91/112) |
2018-12-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Porto Cal |
29 (2/112) |
2019-01-08 |
Tým zanikl - Porto Cal |