6 (77/112) |
2012-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - abdoula |
6 (100/112) |
2012-03-27 |
Tým zanikl - abdoula |
6 (103/112) |
2012-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - BillaBong15 |
7 (14/112) |
2012-04-22 |
Tým zanikl - BillaBong15 |
7 (15/112) |
2012-04-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kallnach5 |
7 (38/112) |
2012-05-16 |
Tým zanikl - Kallnach5 |
7 (38/112) |
2012-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Torudelli |
7 (46/112) |
2012-05-24 |
Tým zanikl - Torudelli |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - CR97 |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tým zanikl - CR97 |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - bradboys |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tým zanikl - bradboys |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - murat yakin |
8 (23/112) |
2012-08-21 |
Tým zanikl - murat yakin |
8 (29/112) |
2012-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kcinnay |
8 (52/112) |
2012-09-19 |
Tým zanikl - Kcinnay |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Stefan Peterli |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tým zanikl - Stefan Peterli |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - FroZenBanner |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým zanikl - FroZenBanner |
9 (15/112) |
2012-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - michos |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tým zanikl - michos |