7 (36/112) |
2012-05-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - maximilian35 |
7 (59/112) |
2012-06-06 |
Tým zanikl - maximilian35 |
7 (78/112) |
2012-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Casla22 |
8 (42/112) |
2012-09-09 |
Tým zanikl - Casla22 |
8 (45/112) |
2012-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Samuel Lescano |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tým zanikl - Samuel Lescano |
8 (71/112) |
2012-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - joaquin456 |
8 (95/112) |
2012-11-01 |
Tým zanikl - joaquin456 |
8 (101/112) |
2012-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - fernando britez |
9 (13/112) |
2012-12-01 |
Tým zanikl - fernando britez |
9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabi LGI |
9 (43/112) |
2012-12-31 |
Tým zanikl - gabi LGI |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jona Quiro |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tým zanikl - Jona Quiro |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ciarzeth |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tým zanikl - Ciarzeth |
9 (98/112) |
2013-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - ivancolon88 |
10 (40/112) |
2013-04-19 |
Tým zanikl - ivancolon88 |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - soytomyelmejor |
10 (111/112) |
2013-06-29 |
Tým zanikl - soytomyelmejor |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - maciel1985 |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tým zanikl - maciel1985 |
11 (59/112) |
2013-08-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - agustin ansales |
11 (82/112) |
2013-09-20 |
Tým zanikl - agustin ansales |
11 (93/112) |
2013-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - divinityproo |
12 (4/112) |
2013-10-24 |
Tým zanikl - divinityproo |
12 (4/112) |
2013-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - alancito10 |
12 (27/112) |
2013-11-16 |
Tým zanikl - alancito10 |
12 (27/112) |
2013-11-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - santii45 |
12 (50/112) |
2013-12-09 |
Tým zanikl - santii45 |
12 (51/112) |
2013-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - ismael omar prim |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým zanikl - ismael omar prim |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - LauuSquillari |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tým zanikl - LauuSquillari |
12 (100/112) |
2014-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - tomsiro |
13 (19/112) |
2014-02-28 |
Tým zanikl - tomsiro |
13 (19/112) |
2014-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - alex4112 |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým zanikl - alex4112 |
13 (62/112) |
2014-04-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jonnhyx 2 |
13 (85/112) |
2014-05-05 |
Tým zanikl - Jonnhyx 2 |
13 (88/112) |
2014-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nico Vitto Cantatore |
13 (112/112) |
2014-06-01 |
Tým zanikl - Nico Vitto Cantatore |
14 (19/112) |
2014-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nicolas Tonon |
14 (48/112) |
2014-07-19 |
Tým zanikl - Nicolas Tonon |
14 (48/112) |
2014-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - leandrinio |
14 (72/112) |
2014-08-12 |
Tým zanikl - leandrinio |
14 (72/112) |
2014-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - jakal1983 |
14 (95/112) |
2014-09-04 |
Tým zanikl - jakal1983 |
15 (36/112) |
2014-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Juanchoo10 |
15 (59/112) |
2014-11-19 |
Tým zanikl - Juanchoo10 |
15 (59/112) |
2014-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - manu 2 |
15 (83/112) |
2014-12-13 |
Tým zanikl - manu 2 |
15 (83/112) |
2014-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - santiago55 |
15 (106/112) |
2015-01-05 |
Tým zanikl - santiago55 |
15 (106/112) |
2015-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - luka gabriel |
16 (18/112) |
2015-01-29 |
Tým zanikl - luka gabriel |
16 (24/112) |
2015-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ramicarc |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tým zanikl - ramicarc |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yesiii |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tým zanikl - Yesiii |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - canalla1333 |
16 (93/112) |
2015-04-14 |
Tým zanikl - canalla1333 |
16 (109/112) |
2015-04-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tom Cazzaniga |
17 (20/112) |
2015-05-23 |
Tým zanikl - Tom Cazzaniga |
17 (20/112) |
2015-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - LeooBj |
17 (44/112) |
2015-06-16 |
Tým zanikl - LeooBj |
17 (44/112) |
2015-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gaston Cabezon |
17 (67/112) |
2015-07-09 |
Tým zanikl - Gaston Cabezon |
17 (67/112) |
2015-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - SabeWolf |
17 (90/112) |
2015-08-01 |
Tým zanikl - SabeWolf |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - lacocagames |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tým zanikl - lacocagames |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - rodrigogp |
18 (26/112) |
2015-09-18 |
Tým zanikl - rodrigogp |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - superman cuello |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tým zanikl - superman cuello |
18 (53/112) |
2015-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Peque Bono |
18 (77/112) |
2015-11-08 |
Tým zanikl - Peque Bono |
18 (78/112) |
2015-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - facundonicolasledesma |
18 (101/112) |
2015-12-02 |
Tým zanikl - facundonicolasledesma |
18 (102/112) |
2015-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - GabrielMedina10 |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tým zanikl - GabrielMedina10 |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - carpbrai |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tým zanikl - carpbrai |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - bengolea |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tým zanikl - bengolea |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - tobiasxd2016 |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tým zanikl - tobiasxd2016 |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Franco Atencio |
20 (3/112) |
2016-04-06 |
Tým zanikl - Franco Atencio |
20 (11/112) |
2016-04-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - nob123 |
20 (35/112) |
2016-05-08 |
Tým zanikl - nob123 |
20 (36/112) |
2016-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - tevi m |
20 (59/112) |
2016-06-01 |
Tým zanikl - tevi m |
20 (61/112) |
2016-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Albertogonzalez |
20 (84/112) |
2016-06-26 |
Tým zanikl - Albertogonzalez |
20 (84/112) |
2016-06-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - benjamin 2908 |
20 (107/112) |
2016-07-19 |
Tým zanikl - benjamin 2908 |
20 (108/112) |
2016-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Maxi Rende |
21 (19/112) |
2016-08-12 |
Tým zanikl - Maxi Rende |
21 (20/112) |
2016-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fabricio Vallejos Tonkli |
21 (43/112) |
2016-09-05 |
Tým zanikl - Fabricio Vallejos Tonkli |
21 (43/112) |
2016-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - titata |
21 (67/112) |
2016-09-29 |
Tým zanikl - titata |
21 (70/112) |
2016-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dario Lucero |
21 (93/112) |
2016-10-25 |
Tým zanikl - Dario Lucero |
21 (94/112) |
2016-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - SDSfhesfgkfge230 |
22 (5/112) |
2016-11-18 |
Tým zanikl - SDSfhesfgkfge230 |
22 (28/112) |
2016-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ezee Uriarte |
22 (51/112) |
2017-01-03 |
Tým zanikl - Ezee Uriarte |
22 (52/112) |
2017-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pablo Salcedoo |
22 (75/112) |
2017-01-27 |
Tým zanikl - Pablo Salcedoo |
22 (78/112) |
2017-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - nadinca |
22 (105/112) |
2017-02-26 |
Tým zanikl - nadinca |
22 (106/112) |
2017-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joel MC |
23 (24/112) |
2017-03-29 |
Tým zanikl - Joel MC |
23 (24/112) |
2017-03-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gabi Vlz |
23 (47/112) |
2017-04-21 |
Tým zanikl - Gabi Vlz |
23 (47/112) |
2017-04-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ezekiel Retamal |
23 (70/112) |
2017-05-14 |
Tým zanikl - Ezekiel Retamal |
23 (70/112) |
2017-05-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - BriMo10 |
23 (93/112) |
2017-06-06 |
Tým zanikl - BriMo10 |
23 (102/112) |
2017-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - LukitaYT |
24 (14/112) |
2017-07-09 |
Tým zanikl - LukitaYT |
24 (14/112) |
2017-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - laloma22 |
24 (42/112) |
2017-08-06 |
Tým zanikl - laloma22 |
24 (46/112) |
2017-08-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nicolás Cerda |
24 (70/112) |
2017-09-03 |
Tým zanikl - Nicolás Cerda |
24 (77/112) |
2017-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luciano Quintero |
24 (101/112) |
2017-10-04 |
Tým zanikl - Luciano Quintero |
24 (112/112) |
2017-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - lionelcr7 |
25 (23/112) |
2017-11-07 |
Tým zanikl - lionelcr7 |
25 (26/112) |
2017-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - MATIAS FUTBALL |
25 (49/112) |
2017-12-03 |
Tým zanikl - MATIAS FUTBALL |
25 (55/112) |
2017-12-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - jorge cristaldo |
25 (79/112) |
2018-01-02 |
Tým zanikl - jorge cristaldo |
25 (82/112) |
2018-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ulises Ybarra |
25 (106/112) |
2018-01-29 |
Tým zanikl - Ulises Ybarra |
25 (112/112) |
2018-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ttomas654 |
26 (24/112) |
2018-02-28 |
Tým zanikl - ttomas654 |
26 (29/112) |
2018-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ruben Verna |
26 (53/112) |
2018-03-29 |
Tým zanikl - Ruben Verna |
26 (83/112) |
2018-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - TeamTincho |
26 (107/112) |
2018-05-22 |
Tým zanikl - TeamTincho |
27 (41/112) |
2018-07-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Carlitos Villegas Ubeda |
27 (64/112) |
2018-07-30 |
Tým zanikl - Carlitos Villegas Ubeda |
27 (69/112) |
2018-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - IANNREINOSOvaporwave46 |
27 (93/112) |
2018-08-28 |
Tým zanikl - IANNREINOSOvaporwave46 |
27 (104/112) |
2018-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joaco Crack |
28 (15/112) |
2018-10-01 |
Tým zanikl - Joaco Crack |
28 (35/112) |
2018-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Floresta14 |
28 (61/112) |
2018-11-16 |
Tým zanikl - Floresta14 |
28 (78/112) |
2018-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - MatiasManager |
28 (101/112) |
2018-12-26 |
Tým zanikl - MatiasManager |