Sezóna | Datum | Událost | 5 (20/112) | 2011-09-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Murat Gölbaşı | 5 (43/112) | 2011-10-10 | Tým zanikl - Murat Gölbaşı | 5 (46/112) | 2011-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - swols38 | 5 (69/112) | 2011-11-05 | Tým zanikl - swols38 | 5 (69/112) | 2011-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - frower81 | 5 (92/112) | 2011-11-28 | Tým zanikl - frower81 | 5 (92/112) | 2011-11-28 | Tým byl přidělen manažerovi - safa282 | 6 (3/112) | 2011-12-21 | Tým zanikl - safa282 | 6 (3/112) | 2011-12-21 | Tým byl přidělen manažerovi - SCREAL | 6 (26/112) | 2012-01-13 | Tým zanikl - SCREAL | 7 (33/112) | 2012-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - sultan98 | 7 (56/112) | 2012-06-03 | Tým zanikl - sultan98 | 7 (56/112) | 2012-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - mewlana115 | 7 (79/112) | 2012-06-26 | Tým zanikl - mewlana115 | 7 (79/112) | 2012-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - essedarius | 7 (102/112) | 2012-07-19 | Tým zanikl - essedarius | 7 (102/112) | 2012-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Sema Atan | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým zanikl - Sema Atan | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - depdepgs | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým zanikl - depdepgs | 8 (37/112) | 2012-09-04 | Tým byl přidělen manažerovi - LostWarrior | 8 (60/112) | 2012-09-27 | Tým zanikl - LostWarrior | 8 (61/112) | 2012-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - porno gördunuzmu | 8 (84/112) | 2012-10-21 | Tým zanikl - porno gördunuzmu | 8 (84/112) | 2012-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - sekoizm | 8 (107/112) | 2012-11-13 | Tým zanikl - sekoizm | 8 (107/112) | 2012-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Ataberk Taşkıran | 9 (18/112) | 2012-12-06 | Tým zanikl - Ataberk Taşkıran | 9 (19/112) | 2012-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - ümit emre aydın | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým zanikl - ümit emre aydın | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým byl přidělen manažerovi - aşıkki | 9 (65/112) | 2013-01-22 | Tým zanikl - aşıkki | 9 (65/112) | 2013-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - aliolcaygs | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým zanikl - aliolcaygs | 9 (88/112) | 2013-02-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Yusuf Akgül | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým zanikl - Yusuf Akgül | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tým byl přidělen manažerovi - iso6989 | 10 (22/112) | 2013-04-01 | Tým zanikl - iso6989 | 10 (25/112) | 2013-04-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Akgül Burhan | 10 (48/112) | 2013-04-27 | Tým zanikl - Akgül Burhan | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Tým byl přidělen manažerovi - TC Cihangir Doğan | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Tým zanikl - TC Cihangir Doğan | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - ramazanözenç | 10 (99/112) | 2013-06-17 | Tým zanikl - ramazanözenç | 10 (110/112) | 2013-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - yunusemre58 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým zanikl - yunusemre58 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Zafer Turan | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tým zanikl - Zafer Turan | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - veled16 | 11 (67/112) | 2013-09-05 | Tým zanikl - veled16 | 11 (67/112) | 2013-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - furkan963 | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým zanikl - furkan963 | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - 0berkan9 | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým zanikl - 0berkan9 | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Uğur YILDIRIM | 12 (25/112) | 2013-11-14 | Tým zanikl - Uğur YILDIRIM | 12 (25/112) | 2013-11-14 | Tým byl přidělen manažerovi - adem0033 | 12 (48/112) | 2013-12-07 | Tým zanikl - adem0033 | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - ONUR0008 | 12 (73/112) | 2014-01-01 | Tým zanikl - ONUR0008 | 12 (98/112) | 2014-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - maraton99 | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým zanikl - maraton99 | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - oktayk | 13 (32/112) | 2014-03-13 | Tým zanikl - oktayk | 13 (38/112) | 2014-03-19 | Tým byl přidělen manažerovi - yunusemre157 | 13 (61/112) | 2014-04-11 | Tým zanikl - yunusemre157 | 13 (70/112) | 2014-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Selahattin Tokay | 13 (98/112) | 2014-05-18 | Tým zanikl - Selahattin Tokay | 14 (20/112) | 2014-06-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Tuchell | 14 (44/112) | 2014-07-15 | Tým zanikl - Tuchell | 14 (44/112) | 2014-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - kaaniler | 14 (67/112) | 2014-08-07 | Tým zanikl - kaaniler | 14 (68/112) | 2014-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - fia4455 | 14 (91/112) | 2014-08-31 | Tým zanikl - fia4455 | 14 (94/112) | 2014-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Soulles | 15 (5/112) | 2014-09-26 | Tým zanikl - Soulles | 15 (6/112) | 2014-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - EFSANE ADAM | 15 (29/112) | 2014-10-20 | Tým zanikl - EFSANE ADAM | 15 (34/112) | 2014-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Emrah Yilmaz | 15 (57/112) | 2014-11-17 | Tým zanikl - Emrah Yilmaz | 15 (61/112) | 2014-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - sabır37 | 15 (84/112) | 2014-12-14 | Tým zanikl - sabır37 | 15 (86/112) | 2014-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - yatara | 15 (109/112) | 2015-01-08 | Tým zanikl - yatara | 15 (109/112) | 2015-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Furkan Zeren | 16 (20/112) | 2015-01-31 | Tým zanikl - Furkan Zeren | 16 (20/112) | 2015-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - buldowskı | 16 (43/112) | 2015-02-23 | Tým zanikl - buldowskı | 16 (47/112) | 2015-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - mustafaumut | 16 (70/112) | 2015-03-22 | Tým zanikl - mustafaumut | 16 (71/112) | 2015-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - gokhansaralar | 16 (94/112) | 2015-04-15 | Tým zanikl - gokhansaralar | 16 (97/112) | 2015-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - dinazorlar | 17 (8/112) | 2015-05-11 | Tým zanikl - dinazorlar | 17 (13/112) | 2015-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - ibrahim121 | 17 (48/112) | 2015-06-20 | Tým zanikl - ibrahim121 | 17 (48/112) | 2015-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Oğuz Özdal | 17 (71/112) | 2015-07-13 | Tým zanikl - Oğuz Özdal |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Sütçüler FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.15. |
||
45 | Sütçüler FC† |
17. místo v lize IV.15. |
44 | Sütçüler FC† |
21. místo v lize IV.15. |
43 | Sütçüler FC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.15. |
||
42 | Sütçüler FC† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.15. |
||
41 | Sütçüler FC† |
11. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.15. |
||
40 | Sütçüler FC† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.15. |
||
39 | Sütçüler FC† |
3. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.15. |
||
38 | Sütçüler FC† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.15. |
||
37 | Sütçüler FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.15. |
||
36 | Sütçüler FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.15. |
||
35 | Sütçüler FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.15. |
||
34 | Sütçüler FC† |
11. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.15. |
||
33 | Sütçüler FC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.15. |
||
32 | Sütçüler FC† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.15. |
||
31 | Sütçüler FC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.15. |
||
30 | Sütçüler FC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.15. |
||
29 | Sütçüler FC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.15. |
||
28 | Sütçüler FC† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.15. |
||
27 | Sütçüler FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.15. |
||
26 | Sütçüler FC† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.15. |
||
25 | Sütçüler FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.15. |
||
24 | Sütçüler FC† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.15. |
||
23 | Sütçüler FC† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.15. |
||
22 | Sütçüler FC† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.15. |
||
21 | Sütçüler FC† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.15. |
||
20 | Sütçüler FC† |
13. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.15. |
||
19 | Sütçüler FC† |
11. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.15. |
||
18 | Sütçüler FC† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.15. |
||
17 | Sütçüler FC† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.15. |
||
18. místo v lize III.11. |
||
16 | dinazorlar |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
12. místo v lize IV.12. |
||
15 | yaşamspor |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.12. |
||
14 | OsmanlıSpor FK |
1. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.12. |
||
5. místo v lize IV.53. |
||
13 | sungurlar† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.53. |
||
5. místo v lize IV.33. |
||
12 | ortayol fc |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.33. |
||
11 | Trabzonspor FK |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.33. |
||
10 | TyResz Spor |
1025. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.33. |
||
9 | Fenrbahçee |
257. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.33. |
||
8 | LostWarriors |
1025. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.33. |
||
7 | FC Azlem |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.33. |
||
6 | Team noname 70170 |
129. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
18. místo v lize III.14. |
||
5 | futbol takımı |
1025. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.14. |
||
7. místo v lize IV.29. |