5 (77/112) |
2011-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - simohristov |
5 (100/112) |
2011-12-06 |
Tým zanikl - simohristov |
5 (101/112) |
2011-12-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Velizar Paunov |
6 (13/112) |
2011-12-31 |
Tým zanikl - Velizar Paunov |
6 (13/112) |
2011-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - medameda123 |
6 (37/112) |
2012-01-24 |
Tým zanikl - medameda123 |
6 (38/112) |
2012-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - georgi sandakchiev |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tým zanikl - georgi sandakchiev |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Press Xdd |
6 (84/112) |
2012-03-11 |
Tým zanikl - Press Xdd |
6 (84/112) |
2012-03-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - jombito |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tým zanikl - jombito |
6 (108/112) |
2012-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - gele |
7 (19/112) |
2012-04-27 |
Tým zanikl - gele |
7 (19/112) |
2012-04-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - dagoeva |
7 (42/112) |
2012-05-20 |
Tým zanikl - dagoeva |
7 (42/112) |
2012-05-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - todor99 |
7 (65/112) |
2012-06-12 |
Tým zanikl - todor99 |
8 (34/112) |
2012-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - grigorov |
8 (57/112) |
2012-09-24 |
Tým zanikl - grigorov |
8 (70/112) |
2012-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - krisstoff |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tým zanikl - krisstoff |
8 (98/112) |
2012-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - yan1980 |
10 (54/112) |
2013-05-03 |
Tým zanikl - yan1980 |